DAVID LUKEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.12.2020 |
Adresa: |
10800, 74095579, Hlavní město Praha, Praha, Malešice, Nad úžlabinou, 708, 7 |
|
DAVID LUKEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.12.2020 |
Adresa: |
10800, 74095579, Praha, Malešice, Nad úžlabinou, 708, 7, Nad úžlabinou 708/7, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
PETR LUKEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.03.2020 |
Adresa: |
11000, 21711666, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Senovážná, 1394, 8 |
|
Petr Lukeš
|
Aktivní
|
jednatel |
01.03.2020 |
Adresa: |
11000, 21711666, Praha, Nové Město, Senovážná, 1394, 8, Senovážná 1394/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. MIROSLAV KOSNAR
|
Aktivní
|
jednatel |
08.03.2018 |
Adresa: |
26718, 26782839, Beroun, Srbsko, Srbsko, Ke Kodě, 208 |
|
Ing. MIROSLAV KOSNAR
|
Aktivní
|
jednatel |
08.03.2018 |
Adresa: |
26718, 26782839, Beroun, Srbsko, Srbsko, Ke Kodě, 208, Ke Kodě 208, 26718 Srbsko |
|
VIKTOR CHLUP
|
Neaktivní
od 08.03.2018
|
Jednatel |
13.06.2017 |
Adresa: |
40002, 9309098, Ústí nad Labem, Velké Chvojno, Luční Chvojno, 23 |
|
VIKTOR CHLUP
|
Neaktivní
od 08.03.2018
|
Jednatel |
13.06.2017 |
Adresa: |
40002, 9309098, Ústí nad Labem, Velké Chvojno, Luční Chvojno, 23, Luční Chvojno 23, 40002 Velké Chvojno |
|
Ing. MIROSLAV KOSNAR
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
jednatel |
31.08.2014 |
Adresa: |
26718, 26782839, Srbsko, Srbsko, Ke Kodě, 208 |
|
Ing. MIROSLAV KOSNAR
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
jednatel |
31.08.2014 |
Adresa: |
26718, 26782839, Beroun, Srbsko, Srbsko, Ke Kodě, 208, Ke Kodě 208, 26718 Srbsko |
|
Ing. MIROSLAV KOSNAR
|
Neaktivní
od 31.08.2014
|
jednatel |
11.10.2013 |
Adresa: |
26718, 26782839, Srbsko, Srbsko, 208 |
|
Ing. MIROSLAV KOSNAR
|
Neaktivní
od 31.08.2014
|
jednatel |
11.10.2013 |
Adresa: |
26718, 26782839, Beroun, Srbsko, Srbsko, Ke Kodě, 208, Ke Kodě 208, 26718 Srbsko |
|
Ing. Miroslav Příkop
|
Neaktivní
od 01.09.2011
|
jednatel |
31.12.2009 |
Adresa: |
25601, 2942046, Benešov, Wolkerova, 1013 |
|
Ing. Miroslav Kosnar
|
Neaktivní
od 11.10.2013
|
jednatel |
31.12.2009 |
Adresa: |
26718, 26782839, Srbsko, 208 |
|
Mgr. Jiří Adamčík
|
Neaktivní
od 30.04.2012
|
jednatel |
31.12.2009 |
Adresa: |
14000, 21904286, Praha 4, Nuselská, 216/122 |
|
Ing. Miroslav Příkop
|
Neaktivní
od 01.09.2011
|
jednatel |
31.12.2009 |
Adresa: |
25601, 2942046, Benešov, Benešov, Benešov, Wolkerova, 1013, Wolkerova 1013, 25601 Benešov |
|
Ing. MIROSLAV KOSNAR
|
Neaktivní
od 11.10.2013
|
jednatel |
31.12.2009 |
Adresa: |
26718, 26782839, Beroun, Srbsko, Srbsko, Ke Kodě, 208, Ke Kodě 208, 26718 Srbsko |
|
Mgr. JIŘÍ ADAMČÍK
|
Neaktivní
od 30.04.2012
|
jednatel |
31.12.2009 |
Adresa: |
14000, 21904286, Praha, Michle, Nuselská, 216, 122, Nuselská 216/122, Michle, 14000 Praha 4 |
|