TOMÁŠ HÁJEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
27.01.2023 |
Adresa: |
10000, 22663738, Praha, Vršovice, Ruská, 777, 152 |
|
TOMÁŠ HÁJEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
27.01.2023 |
Adresa: |
10000, 22663738, Praha, Vršovice, Ruská, 777, 152, Ruská 777/152, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
MICHAL BÜRGER
|
Aktivní
|
člen představenstva |
01.03.2017 |
Adresa: |
18600, 26653028, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Rohanské nábřeží, 657, 7 |
|
MICHAL BÜRGER
|
Aktivní
|
člen představenstva |
01.03.2017 |
Adresa: |
18600, 26653028, Praha, Karlín, Rohanské nábřeží, 657, 7, Rohanské nábřeží 657/7, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
TOMÁŠ HÁJEK
|
Neaktivní
od 27.01.2023
|
předseda představenstva |
04.05.2016 |
Adresa: |
30100, 24571113, Plzeň-město, Plzeň, Vnitřní Město, Rooseveltova, 73, 10 |
|
TOMÁŠ HÁJEK
|
Neaktivní
od 27.01.2023
|
předseda představenstva |
04.05.2016 |
Adresa: |
30100, 24571113, Plzeň-město, Plzeň, Vnitřní Město, Rooseveltova, 73, 10, Rooseveltova 73/10, Vnitřní Město, 30100 Plzeň |
|
VLADISLAV RYS
|
Neaktivní
od 06.12.2022
|
člen představenstva |
02.12.2015 |
Adresa: |
18200, 22384812, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Zenklova, 1232, 181 |
|
VLADISLAV RYS
|
Neaktivní
od 06.12.2022
|
člen představenstva |
02.12.2015 |
Adresa: |
18200, 22384812, Praha, Libeň, Zenklova, 1232, 181, Zenklova 1232/181, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
TOMÁŠ HÁJEK
|
Neaktivní
od 04.05.2016
|
předseda představenstva |
28.11.2015 |
Adresa: |
13000, 21785856, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Koněvova, 1728, 118 |
|
Tomáš Hájek
|
Neaktivní
od 04.05.2016
|
předseda představenstva |
28.11.2015 |
Adresa: |
13000, 21785856, Praha, Žižkov, Hartigova, 1728, 118, Hartigova 1728/118, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MICHAL BÜRGER
|
Neaktivní
od 01.03.2017
|
člen představenstva |
17.07.2013 |
Adresa: |
14100, 21997616, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Choceradská, 3037, 30 |
|
MICHAL BÜRGER
|
Neaktivní
od 01.03.2017
|
člen představenstva |
17.07.2013 |
Adresa: |
14100, 21997616, Praha, Záběhlice, Choceradská, 3037, 30, Choceradská 3037/30, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Tomáš Hájek
|
Neaktivní
od 28.11.2015
|
předseda představenstva |
29.06.2009 |
Adresa: |
13000, 21785856, Praha 3, Žižkov, Koněvova, 1728/118 |
|
Vladislav Rys
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
člen představenstva |
29.06.2009 |
Adresa: |
18000, 22376356, Praha 8, Libeň, Zenklova, 181 |
|
Tomáš Hájek
|
Neaktivní
od 28.11.2015
|
předseda představenstva |
29.06.2009 |
Adresa: |
13000, 21785856, Praha, Žižkov, Hartigova, 1728, 118, Hartigova 1728/118, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Vladislav Rys
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
člen představenstva |
29.06.2009 |
Adresa: |
18000, 22376356, Praha, Libeň, Zenklova, 181, 70, Zenklova 181/70, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Martin Boháč
|
Neaktivní
od 25.06.2008
|
předseda představenstva |
06.06.2005 |
Adresa: |
16000, 22184163, Praha 6, Eliášova, 24/964 |
|
Jan Karabina
|
Neaktivní
od 25.06.2008
|
člen představenstva |
06.06.2005 |
Adresa: |
14900, 21839689, Praha 4, Radimovická, 6/1415 |
|
Michal Bürger
|
Neaktivní
od 17.07.2013
|
člen představenstva |
06.06.2005 |
Adresa: |
14100, 21997616, Praha 4, Choceradská, 30/3037 |
|
Martin Boháč
|
Neaktivní
od 25.06.2008
|
předseda představenstva |
06.06.2005 |
Adresa: |
16000, 22184163, Praha, Bubeneč, Eliášova, 964, 24, Eliášova 964/24, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Jan Karabina
|
Neaktivní
od 25.06.2008
|
člen představenstva |
06.06.2005 |
Adresa: |
14900, 21839689, Praha, Chodov, Radimovická, 1415, 6, Radimovická 1415/6, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
MICHAL BÜRGER
|
Neaktivní
od 17.07.2013
|
člen představenstva |
06.06.2005 |
Adresa: |
14100, 21997616, Praha, Záběhlice, Choceradská, 3037, 30, Choceradská 3037/30, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Pavla Smetanová
|
Neaktivní
od 06.06.2005
|
člen |
22.06.2004 |
Adresa: |
16300, 22249834, Praha 6, Brunnerova, 993/14 |
|
Pavla Smetanová
|
Neaktivní
od 06.06.2005
|
člen |
22.06.2004 |
Adresa: |
16300, 22249834, Praha, Řepy, Brunnerova, 993, 14, Brunnerova 993/14, Řepy, 16300 Praha 6 |
|