PATRICE FRANCOIS PALUMBO
|
Neaktivní
od 24.07.2020
|
předseda výboru |
21.11.2018 |
Adresa: |
12000, 21749949, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Šumavská, 1050, 19 |
|
PATRICE FRANCOIS PALUMBO
|
Neaktivní
od 24.07.2020
|
předseda výboru |
21.11.2018 |
Adresa: |
12000, 21749949, Praha, Vinohrady, Šumavská, 1050, 19, Šumavská 1050/19, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
TAGON, s.r.o.
26749891 |
Neaktivní
od 25.03.2013
|
člen výboru |
25.03.2013 |
Adresa: |
15000, 22039112, Praha 5, Malá Strana, Janáčkovo nábřeží, 157, 53 |
|
HELENA PALUMBO
|
Neaktivní
od 25.03.2013
|
člen výboru |
25.03.2013 |
Adresa: |
14700, 21963568, Praha 4, Podolí, Levá, 481, 13 |
|
Jan Herškovič
|
Neaktivní
od 25.03.2013
|
člen výboru |
25.03.2013 |
Adresa: |
11000, 21703434, Praha 1, Nové Město, Vojtěšská, 245, 1 |
|
PATRICE FRANCOIS PALUMBO
|
Neaktivní
od 21.11.2018
|
předseda výboru |
25.03.2013 |
Adresa: |
11000, 21703434, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Vojtěšská, 245, 1 |
|
ADLO - bezpečnostní dveře s.r.o.
25910141 |
Neaktivní
od 11.09.2019
|
člen výboru |
25.03.2013 |
Adresa: |
11000, 21703434, Praha 1, Vojtěšská, 1, čp. 245 |
|
JAN ŠIBÍK
|
Neaktivní
od 24.07.2020
|
člen výboru |
25.03.2013 |
Adresa: |
11000, 21703434, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Vojtěšská, 245, 1 |
|
TAGON, s.r.o.
26749891 |
Neaktivní
od 25.03.2013
|
člen výboru |
25.03.2013 |
Adresa: |
15000, 22039112, Praha, Malá Strana, Janáčkovo nábřeží, 157, 53, Janáčkovo nábřeží 157/53, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
|
ADLO - bezpečnostní dveře s.r.o.
25910141 |
Neaktivní
od 11.09.2019
|
člen výboru |
25.03.2013 |
Adresa: |
11000, 21703434, Praha, Nové Město, Vojtěšská, 245, 1, Vojtěšská 245/1, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
HELENA PALUMBO
|
Neaktivní
od 25.03.2013
|
člen výboru |
25.03.2013 |
Adresa: |
14700, 21963568, Praha, Podolí, Levá, 481, 13, Levá 481/13, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
JAN HERŠKOVIČ
|
Neaktivní
od 25.03.2013
|
člen výboru |
25.03.2013 |
Adresa: |
11000, 21703434, Praha, Nové Město, Vojtěšská, 245, 1, Vojtěšská 245/1, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
PATRICE FRANCOIS PALUMBO
|
Neaktivní
od 21.11.2018
|
předseda výboru |
25.03.2013 |
Adresa: |
11000, 21703434, Praha, Nové Město, Vojtěšská, 245, 1, Vojtěšská 245/1, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
JAN ŠIBÍK
|
Neaktivní
od 24.07.2020
|
člen výboru |
25.03.2013 |
Adresa: |
11000, 21703434, Praha, Nové Město, Vojtěšská, 245, 1, Vojtěšská 245/1, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Jan Herškovič
|
Neaktivní
od 25.03.2013
|
předseda výboru |
25.02.2010 |
Adresa: |
21704333, Praha 1, Nové Město, Řeznická, 656/14 |
|
ADLO - bezpečnostní dveře s.r.o.
25910141 |
Neaktivní
od 25.03.2013
|
člen výboru |
25.02.2010 |
Adresa: |
21703434, Praha 1, Nové Město, Vojtěšská, 1/245 |
|
ADLO - bezpečnostní dveře s.r.o.
25910141 |
Neaktivní
od 25.03.2013
|
člen výboru |
25.02.2010 |
Adresa: |
11000, 21703434, Praha, Nové Město, Vojtěšská, 245, 1, Vojtěšská 245/1, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Jan Herškovič
|
Neaktivní
od 25.03.2013
|
předseda výboru |
25.02.2010 |
Adresa: |
11000, 21704333, Praha, Nové Město, Řeznická, 656, 14, Řeznická 656/14, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
FONSUS ASSETS, a.s.
25698745 |
Neaktivní
od 25.02.2010
|
předseda výboru |
15.07.2004 |
Adresa: |
21703434, Praha 1, Vojtěšská, 1 |
|
Jan Herškovič
|
Neaktivní
od 25.02.2010
|
místopředseda výboru |
15.07.2004 |
Adresa: |
21704333, Praha 1, Nové Město, Řeznická, 656/14 |
|
ADLO - bezpečnostní dveře s.r.o.
25910141 |
Neaktivní
od 25.02.2010
|
člen výboru |
15.07.2004 |
Adresa: |
75301, 11275758, Hranice, Nerudova, 1066 |
|
FONSUS ASSETS, a.s.
25698745 |
Neaktivní
od 25.02.2010
|
předseda výboru |
15.07.2004 |
Adresa: |
11000, 21703434, Praha, Nové Město, Vojtěšská, 245, 1, Vojtěšská 245/1, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
ADLO - bezpečnostní dveře s.r.o.
25910141 |
Neaktivní
od 25.02.2010
|
člen výboru |
15.07.2004 |
Adresa: |
75301, 11275758, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Nerudova, 1066, Nerudova 1066, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Jan Herškovič
|
Neaktivní
od 25.02.2010
|
místopředseda výboru |
15.07.2004 |
Adresa: |
11000, 21704333, Praha, Nové Město, Řeznická, 656, 14, Řeznická 656/14, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|