VLADIMÍR KOUDELA
|
Neaktivní
od 13.08.2019
|
jednatel |
24.04.2015 |
Adresa: |
25069, 14553953, Praha-východ, Máslovice, Máslovice, Pražská, 18 |
|
VLADIMÍR KOUDELA
|
Neaktivní
od 13.08.2019
|
jednatel |
24.04.2015 |
Adresa: |
25069, 14553953, Praha-východ, Máslovice, Máslovice, Pražská, 18, Pražská 18, 25069 Máslovice |
|
LUDMILA MOLNÁROVÁ
|
Neaktivní
od 24.04.2015
|
jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
18100, 22324259, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Dolákova, 799, 15 |
|
LUDMILA MOLNÁROVÁ
|
Neaktivní
od 24.04.2015
|
jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
18100, 22324259, Praha, Bohnice, Dolákova, 799, 15, Dolákova 799/15, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
JAKUB KUBEŠ
|
Neaktivní
od 24.04.2015
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
43603, 5148871, Litvínov, Chudeřín, Lesní, 338 |
|
JAKUB KUBEŠ
|
Neaktivní
od 24.04.2015
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
43603, 5148871, Most, Litvínov, Chudeřín, Lesní, 338, Lesní 338, Chudeřín, 43603 Litvínov |
|
Ludmila Molnárová
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
jednatel |
15.07.2011 |
Adresa: |
18100, 22321373, Praha 8, Bohnice, Cafourkova, 522, 5 |
|
Ludmila Molnárová
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
jednatel |
15.07.2011 |
Adresa: |
18100, 22321373, Praha, Bohnice, Cafourkova, 522, 5, Cafourkova 522/5, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Martin Jerman
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
Jednatel |
29.06.2004 |
Adresa: |
19800, 22426256, Praha 9, Hloubětín, K Hutím, 690 |
|
Petr Vojáček
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
Jednatel |
29.06.2004 |
Adresa: |
25601, 14431009, Benešov, Na Chmelnici, 2104 |
|
MARTIN JERMAN
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
Jednatel |
29.06.2004 |
Adresa: |
19800, 22426256, Praha, Hloubětín, K Hutím, 690, K Hutím 690, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Petr Vojáček
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
Jednatel |
29.06.2004 |
Adresa: |
25601, 14431009, Benešov, Benešov, Benešov, Na Chmelnici, 2104, Na Chmelnici 2104, 25601 Benešov |
|