ProfiPředseda, s.r.o.
60720433 |
Aktivní
|
Předseda společenství |
26.07.2024 |
Adresa: |
32600, 24502898, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Guldenerova, 695, 13, Guldenerova 695/13, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
MILOSLAV HORYNA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
03.08.2018 |
Adresa: |
29301, 21261555, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Janáčkova, 829, 22 |
|
KAMIL NOVÁK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
03.08.2018 |
Adresa: |
29301, 21261555, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Janáčkova, 829, 22 |
|
STANISLAV NOVÁK
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.08.2018 |
Adresa: |
29306, 15575390, Mladá Boleslav, Kosmonosy, Kosmonosy, Pod Oborou, 813 |
|
ProfiPředseda, s.r.o.
60720433 |
Neaktivní
od 26.07.2024
|
Předseda společenství |
18.04.2024 |
Adresa: |
32600, 79838707, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Papírnická, 2809, 10, Papírnická 2809/10, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
MILOSLAV HORYNA
|
Neaktivní
od 18.04.2024
|
předseda výboru |
03.08.2018 |
Adresa: |
29301, 21261555, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Janáčkova, 829, 22, Janáčkova 829/22, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
KAMIL NOVÁK
|
Neaktivní
od 18.04.2024
|
místopředseda výboru |
03.08.2018 |
Adresa: |
29301, 21261555, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Janáčkova, 829, 22, Janáčkova 829/22, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
STANISLAV NOVÁK
|
Neaktivní
od 18.04.2024
|
člen výboru |
03.08.2018 |
Adresa: |
29306, 15575390, Mladá Boleslav, Kosmonosy, Kosmonosy, Pod Oborou, 813, Pod Oborou 813, 29306 Kosmonosy |
|
Ing. SANDRA KRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2018
|
Místopředseda výboru |
07.09.2016 |
Adresa: |
29301, 75245086, Mladá Boleslav, Kosmonosy, Horní Stakory, 129 |
|
Ing. SANDRA KRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2018
|
Místopředseda výboru |
07.09.2016 |
Adresa: |
29301, 75245086, Mladá Boleslav, Kosmonosy, Horní Stakory, 129, Horní Stakory 129, 29301 Kosmonosy |
|
Ing. SANDRA KRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 07.09.2016
|
Místopředseda výboru |
12.09.2014 |
Adresa: |
29301, 21261555, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Janáčkova, 829, 22 |
|
Ing. SANDRA KRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 07.09.2016
|
Místopředseda výboru |
12.09.2014 |
Adresa: |
29301, 21261555, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Janáčkova, 829, 22, Janáčkova 829/22, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
Ing. SANDRA KRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 12.09.2014
|
Místopředseda výboru |
10.09.2014 |
Adresa: |
29301, 21244448, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Jiráskova, 369, 4 |
|
Ing. SANDRA KRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 12.09.2014
|
Místopředseda výboru |
10.09.2014 |
Adresa: |
29301, 21244448, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Jiráskova, 369, 4, Jiráskova 369/4, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
Ing. SANDRA HARVANCOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
Místopředseda výboru |
01.10.2013 |
Adresa: |
29301, 21244448, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Jiráskova, 369, 4 |
|
Ing. ZDENĚK JASIOK
|
Neaktivní
od 03.08.2018
|
Předseda výboru |
01.10.2013 |
Adresa: |
73601, 24897663, Havířov, Město, Hlavní třída, 165, 40 |
|
KAMIL NOVÁK
|
Neaktivní
od 03.08.2018
|
Člen výboru |
01.10.2013 |
Adresa: |
29301, 21261555, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Janáčkova, 829, 22 |
|
Ing. SANDRA HARVANCOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
Místopředseda výboru |
01.10.2013 |
Adresa: |
29301, 21244448, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Jiráskova, 369, 4, Jiráskova 369/4, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
Ing. ZDENĚK JASIOK
|
Neaktivní
od 03.08.2018
|
Předseda výboru |
01.10.2013 |
Adresa: |
73601, 24897663, Karviná, Havířov, Město, Hlavní třída, 165, 40, Hlavní třída 165/40, Město, 73601 Havířov |
|
KAMIL NOVÁK
|
Neaktivní
od 03.08.2018
|
Člen výboru |
01.10.2013 |
Adresa: |
29301, 21261555, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Janáčkova, 829, 22, Janáčkova 829/22, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
Milan Horyna
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
člen výboru |
03.03.2008 |
Adresa: |
29301, Mladá Boleslav, Janáčkova, 829/22 |
|
Milan Horyna
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
člen výboru |
03.03.2008 |
Adresa: |
29301, 21261555, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Janáčkova, 829, 22, Janáčkova 829/22, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
Pavel Hort
|
Neaktivní
od 03.03.2008
|
člen výboru |
06.08.2004 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, Janáčkova, 829/22 |
|
Alena Slunečková
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
předseda výboru |
06.08.2004 |
Adresa: |
Mladá boleslav, Janáčkova, 829/22 |
|
Jana Zlámalová
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
místopředseda výboru |
06.08.2004 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, Janáčkova, 829/22 |
|
Pavel Hort
|
Neaktivní
od 03.03.2008
|
člen výboru |
06.08.2004 |
Adresa: |
29301, 21261555, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Janáčkova, 829, 22, Janáčkova 829/22, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
Alena Slunečková
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
předseda výboru |
06.08.2004 |
Adresa: |
29301, 21261555, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Janáčkova, 829, 22, Janáčkova 829/22, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
Jana Zlámalová
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
místopředseda výboru |
06.08.2004 |
Adresa: |
29301, 21261555, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Janáčkova, 829, 22, Janáčkova 829/22, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|