Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | Společenství vlastníků jednotek Na Petřinách 17-19, společenství vlastníků |
ICO: | 27168328 |
Registrovaná adresa: | 16200, 22169245, Praha, Břevnov, Na Petřinách, 1792, 17, Na Petřinách 1792/17, Břevnov, 16200 Praha 6 |
Začleněno na: | 13.08.2004 |
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
EVA MATUŠINCOVÁ | Aktivní | Předsedkyně kontrolní komise | 05.05.2020 |
|
|||
IVANA NÁSEOVÁ | Aktivní | Členka kontrolní komise | 05.05.2020 |
|
|||
DANA PFEIFEROVÁ | Aktivní | Členka kontrolní komise | 05.05.2020 |
|
|||
EVA MATUŠINCOVÁ | Aktivní | Předsedkyně kontrolní komise | 05.05.2020 |
|
|||
IVANA NÁSEOVÁ | Aktivní | Členka kontrolní komise | 05.05.2020 |
|
|||
DANA PFEIFEROVÁ | Aktivní | Členka kontrolní komise | 05.05.2020 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
DANUŠE KABELKOVÁ | Neaktivní od 05.05.2020 | Předseda společenství vlastníků | 08.09.2017 |
|
|||
DANUŠE KABELKOVÁ | Neaktivní od 05.05.2020 | Předseda společenství vlastníků | 08.09.2017 |
|
|||
Danuše Kabelková | Neaktivní od 08.09.2017 | pověřený vlastník | 04.12.2010 |
|
|||
DANUŠE KABELKOVÁ | Neaktivní od 08.09.2017 | pověřený vlastník | 04.12.2010 |
|
|||
Ivana Náseová | Neaktivní od 04.12.2010 | předseda výboru | 03.01.2009 |
|
|||
Ing. Ladislav Štěrba | Neaktivní od 04.12.2010 | místopředseda výboru | 03.01.2009 |
|
|||
Danuše Kabelková | Neaktivní od 04.12.2010 | člen výboru | 03.01.2009 |
|
|||
IVANA NÁSEOVÁ | Neaktivní od 04.12.2010 | předseda výboru | 03.01.2009 |
|
|||
Ing. Ladislav Štěrba | Neaktivní od 04.12.2010 | místopředseda výboru | 03.01.2009 |
|
|||
DANUŠE KABELKOVÁ | Neaktivní od 04.12.2010 | člen výboru | 03.01.2009 |
|
|||
Ivana Náseová | Neaktivní od 03.01.2009 | pověřený vlastník | 23.08.2006 |
|
|||
IVANA NÁSEOVÁ | Neaktivní od 03.01.2009 | pověřený vlastník | 23.08.2006 |
|
|||
Jana Voglová | Neaktivní od 23.08.2006 | předseda výboru | 13.08.2004 |
|
|||
Jiří Brůna | Neaktivní od 23.08.2006 | místopředseda výboru | 13.08.2004 |
|
|||
Zdeňka Kouřimová | Neaktivní od 23.08.2006 | člen výboru | 13.08.2004 |
|
|||
JANA VOGLOVÁ | Neaktivní od 23.08.2006 | předseda výboru | 13.08.2004 |
|
|||
Jiří Brůna | Neaktivní od 23.08.2006 | místopředseda výboru | 13.08.2004 |
|
|||
Zdeňka Kouřimová | Neaktivní od 23.08.2006 | člen výboru | 13.08.2004 |
|
Registrační číslo Společenství vlastníků jednotek Na Petřinách 17-19, společenství vlastníků je 27168328.
Registrační adresa Společenství vlastníků jednotek Na Petřinách 17-19, společenství vlastníků je 16200, 22169245, Praha, Břevnov, Na Petřinách, 1792, 17, Na Petřinách 1792/17, Břevnov, 16200 Praha 6.
Společenství vlastníků jednotek Na Petřinách 17-19, společenství vlastníků byla založena 13.08.2004.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je EVA MATUŠINCOVÁ, IVANA NÁSEOVÁ, DANA PFEIFEROVÁ, EVA MATUŠINCOVÁ, IVANA NÁSEOVÁ, DANA PFEIFEROVÁ.