MAREK BERÁNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.11.2023 |
Adresa: |
25241, 6427341, Praha-západ, Dolní Břežany, Dolní Břežany, Na Drahách, 97, Na Drahách 97, 25241 Dolní Břežany |
|
JAKUB HALÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.02.2023 |
Adresa: |
18400, 73919420, Praha, Dolní Chabry, K Beranovu, 1173, 3 |
|
JAKUB HALÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.02.2023 |
Adresa: |
18400, 73919420, Praha, Dolní Chabry, K Beranovu, 1173, 3, K Beranovu 1173/3, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|
Ing. JAKUB RYKR ŠINDELÁŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.11.2022 |
Adresa: |
51761, 9800841, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, Severní, 533 |
|
Ing. JAKUB RYKR ŠINDELÁŘ
|
Neaktivní
od 20.11.2023
|
jednatel |
11.11.2022 |
Adresa: |
51761, 9800841, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, Severní, 533, Severní 533, 51761 Rokytnice v Orlických horách |
|
MAREK BERÁNEK
|
Neaktivní
od 02.02.2023
|
jednatel |
10.11.2018 |
Adresa: |
25241, 6427341, Praha-západ, Dolní Břežany, Dolní Břežany, Na Drahách, 97 |
|
MAREK BERÁNEK
|
Neaktivní
od 02.02.2023
|
jednatel |
10.11.2018 |
Adresa: |
25241, 6427341, Praha-západ, Dolní Břežany, Dolní Břežany, Na Drahách, 97, Na Drahách 97, 25241 Dolní Břežany |
|
doc. Ing. VÁCLAV VACEK
|
Neaktivní
od 11.11.2022
|
jednatel |
19.04.2017 |
Adresa: |
14900, 21820872, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Kosmická, 749, 25 |
|
doc. Ing. VÁCLAV VACEK
|
Neaktivní
od 11.11.2022
|
jednatel |
19.04.2017 |
Adresa: |
14900, 21820872, Praha, Háje, Kosmická, 749, 25, Kosmická 749/25, Háje, 14900 Praha 4 |
|
MAREK BERÁNEK
|
Neaktivní
od 10.11.2018
|
jednatel |
08.12.2016 |
Adresa: |
51601, 9853715, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Anatola Provazníka, 1339 |
|
MAREK BERÁNEK
|
Neaktivní
od 10.11.2018
|
jednatel |
08.12.2016 |
Adresa: |
51601, 9853715, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Anatola Provazníka, 1339, Anatola Provazníka 1339, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
DAVID HARTMAN
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
jednatel |
03.07.2013 |
Adresa: |
15000, 22087478, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Ostrovského, 1213, 23 |
|
DAVID HARTMAN
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
jednatel |
03.07.2013 |
Adresa: |
15000, 22087478, Praha, Smíchov, Ostrovského, 1213, 23, Ostrovského 1213/23, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Jan Čadil
|
Neaktivní
od 03.07.2013
|
jednatel |
09.01.2012 |
Adresa: |
10200, 22568964, Praha 10, Hostivař, Proti Proudu, 493, 3 |
|
JAN ČADIL
|
Neaktivní
od 03.07.2013
|
jednatel |
09.01.2012 |
Adresa: |
10200, 22568964, Praha, Hostivař, Proti proudu, 493, 3, Proti proudu 493/3, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Otto Vitouš
|
Neaktivní
od 09.01.2012
|
jednatel |
25.11.2009 |
Adresa: |
25601, Benešov, Nová Pražská, 1657/I |
|
Otto Vitouš
|
Neaktivní
od 09.01.2012
|
jednatel |
25.11.2009 |
Adresa: |
25601, 2947595, Benešov, Benešov, Benešov, Nová Pražská, 1657, Nová Pražská 1657, 25601 Benešov |
|
Vít Stinka
|
Neaktivní
od 25.11.2009
|
jednatel |
15.03.2007 |
Adresa: |
11000, 21724971, Praha 1, U Milosrdných, 17 |
|
Marek Beránek
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
jednatel |
15.03.2007 |
Adresa: |
51601, 9853715, Rychnov nad Kněžnou, A. Provazníka, 1339 |
|
Vít Stinka
|
Neaktivní
od 25.11.2009
|
jednatel |
15.03.2007 |
Adresa: |
11000, 21724971, Praha, Staré Město, U milosrdných, 814, 17, U milosrdných 814/17, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
MAREK BERÁNEK
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
jednatel |
15.03.2007 |
Adresa: |
51601, 9853715, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Anatola Provazníka, 1339, Anatola Provazníka 1339, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
Radka Vláčilová
|
Neaktivní
od 15.03.2007
|
jednatel |
22.12.2004 |
Adresa: |
21841560, Praha 4, Podjavorinské, 1601/8 |
|
Radka Vláčilová
|
Neaktivní
od 15.03.2007
|
jednatel |
22.12.2004 |
Adresa: |
14900, 21841560, Praha, Chodov, Podjavorinské, 1601, 8, Podjavorinské 1601/8, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Mgr. Jana Zábršová
|
Neaktivní
od 11.08.2004
|
jednatel |
11.08.2004 |
Adresa: |
16900, Praha 6, Na Kajetánkou, 10 |
|
Mgr. Jana Zábršová
|
Neaktivní
od 22.12.2004
|
jednatel |
11.08.2004 |
Adresa: |
16900, 22164855, Praha 6, Nad Kajetánkou, 10 |
|
Bc. Jiří Svačina
|
Neaktivní
od 15.03.2007
|
jednatel |
11.08.2004 |
Adresa: |
25243, 6538452, Průhonice, Třešňová, 477 |
|
Mgr. Jana Zábršová
|
Neaktivní
od 11.08.2004
|
jednatel |
11.08.2004 |
Adresa: |
15521, 22109498, Praha, Sobín, Blatnická, 10, 1, Blatnická 10/1, Sobín, 15521 Praha 5 |
|
Mgr. Jana Zábršová
|
Neaktivní
od 22.12.2004
|
jednatel |
11.08.2004 |
Adresa: |
16900, 22164855, Praha, Břevnov, Nad Kajetánkou, 1442, 10, Nad Kajetánkou 1442/10, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Bc. Jiří Svačina
|
Neaktivní
od 15.03.2007
|
jednatel |
11.08.2004 |
Adresa: |
25243, 6538452, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Třešňová, 477, Třešňová 477, 25243 Průhonice |
|