Mgr. et Mgr. LADISLAV JOSEF AUGUST MACZVALDA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
10.12.2022 |
Adresa: |
13000, 21774498, Praha, Žižkov, Krásova, 749, 17 |
|
DANIELA PODLEŠÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
10.12.2022 |
Adresa: |
13000, 21774498, Praha, Žižkov, Krásova, 749, 17 |
|
HANA GASSELDORFEROVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
10.12.2022 |
Adresa: |
13000, 21774498, Praha, Žižkov, Krásova, 749, 17 |
|
Mgr. et Mgr. LADISLAV JOSEF AUGUST MACZVALDA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
10.12.2022 |
Adresa: |
13000, 21774498, Praha, Žižkov, Krásova, 749, 17, Krásova 749/17, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
DANIELA PODLEŠÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
10.12.2022 |
Adresa: |
13000, 21774498, Praha, Žižkov, Krásova, 749, 17, Krásova 749/17, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
HANA GASSELDORFEROVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
10.12.2022 |
Adresa: |
13000, 21774498, Praha, Žižkov, Krásova, 749, 17, Krásova 749/17, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
DANIELA PODLEŠÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.2022
|
předseda výboru |
24.05.2017 |
Adresa: |
13000, 21774498, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Krásova, 749, 17 |
|
HANA GASSELDORFEROVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.2022
|
člen výboru |
24.05.2017 |
Adresa: |
13000, 21774498, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Krásova, 749, 17 |
|
Ing. TOMÁŠ PROFELD
|
Neaktivní
od 10.12.2022
|
člen výboru |
24.05.2017 |
Adresa: |
13000, 21774498, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Krásova, 749, 17 |
|
DANIELA PODLEŠÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.2022
|
předseda výboru |
24.05.2017 |
Adresa: |
13000, 21774498, Praha, Žižkov, Krásova, 749, 17, Krásova 749/17, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
HANA GASSELDORFEROVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.2022
|
člen výboru |
24.05.2017 |
Adresa: |
13000, 21774498, Praha, Žižkov, Krásova, 749, 17, Krásova 749/17, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. TOMÁŠ PROFELD
|
Neaktivní
od 10.12.2022
|
člen výboru |
24.05.2017 |
Adresa: |
13000, 21774498, Praha, Žižkov, Krásova, 749, 17, Krásova 749/17, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Mgr. Ladislav Josef August Maczvalda
|
Neaktivní
od 24.05.2017
|
předseda výboru |
19.11.2011 |
Adresa: |
13000, 21774498, Praha 3, Krásova, 749, 17 |
|
Ing. Tomáš Profeld
|
Neaktivní
od 24.05.2017
|
místopředseda výboru |
19.11.2011 |
Adresa: |
13000, 21774498, Praha 3, Krásova, 749, 17 |
|
Daniela Podlešáková
|
Neaktivní
od 24.05.2017
|
člen výboru |
19.11.2011 |
Adresa: |
13000, 21774498, Praha 3, Krásova, 749, 17 |
|
Mgr. Ladislav Josef August Maczvalda
|
Neaktivní
od 24.05.2017
|
předseda výboru |
19.11.2011 |
Adresa: |
13000, 21774498, Praha, Žižkov, Krásova, 749, 17, Krásova 749/17, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. TOMÁŠ PROFELD
|
Neaktivní
od 24.05.2017
|
místopředseda výboru |
19.11.2011 |
Adresa: |
13000, 21774498, Praha, Žižkov, Krásova, 749, 17, Krásova 749/17, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
DANIELA PODLEŠÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.05.2017
|
člen výboru |
19.11.2011 |
Adresa: |
13000, 21774498, Praha, Žižkov, Krásova, 749, 17, Krásova 749/17, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
VIKTORIA, družstvo nájemníků
48032301 |
Neaktivní
od 19.11.2011
|
předseda výboru |
08.09.2004 |
Adresa: |
21774498, Praha 3, Krásova, 17/749 |
|
Ing. Tomáš Profeld
|
Neaktivní
od 19.11.2011
|
místopředseda výboru |
08.09.2004 |
Adresa: |
21774498, Praha 3, Krásova, 17/749 |
|
PharmDr. Eva Dobošová Anderlová
|
Neaktivní
od 19.11.2011
|
člen výboru |
08.09.2004 |
Adresa: |
21774498, Praha 3, Krásova, 17/749 |
|
VIKTORIA, družstvo nájemníků
48032301 |
Neaktivní
od 19.11.2011
|
předseda výboru |
08.09.2004 |
Adresa: |
13000, 21774498, Praha, Žižkov, Krásova, 749, 17, Krásova 749/17, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. TOMÁŠ PROFELD
|
Neaktivní
od 19.11.2011
|
místopředseda výboru |
08.09.2004 |
Adresa: |
13000, 21774498, Praha, Žižkov, Krásova, 749, 17, Krásova 749/17, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
PharmDr. Eva Dobošová Anderlová
|
Neaktivní
od 19.11.2011
|
člen výboru |
08.09.2004 |
Adresa: |
13000, 21774498, Praha, Žižkov, Krásova, 749, 17, Krásova 749/17, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|