JIŘÍ MLÍCH
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
člen představenstva |
25.03.2013 |
Adresa: |
40502, 7749, Česká Kamenice, Huníkov, 55 |
|
JIŘÍ MLÍCH
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
člen představenstva |
25.03.2013 |
Adresa: |
40502, 7749, Děčín, Česká Kamenice, Huníkov, 55, Huníkov 55, 40502 Česká Kamenice |
|
Andres Roberto Ripoll Merchan
|
Neaktivní
od 25.03.2013
|
člen představenstva |
05.06.2012 |
Adresa: |
Cáceres, C. Garcia Marquez 39, 10005 |
|
Andres Roberto Ripoll Merchan
|
Neaktivní
od 25.03.2013
|
člen představenstva |
05.06.2012 |
Adresa: |
Cáceres, C. Garcia Marquez 39, 10005, C. Garcia Marquez 39, 10005, Cáceres, Španělsko |
|
Jose Miguel Garrido Cristo
|
Neaktivní
od 05.06.2012
|
člen představenstva |
13.04.2012 |
Adresa: |
Madrid, P.Castellana, 40, 5 |
|
Jose Miguel Garrido Cristo
|
Neaktivní
od 05.06.2012
|
člen představenstva |
13.04.2012 |
Adresa: |
Madrid, P.Castellana, 5, P.Castellana 40/5, Madrid, Španělsko |
|
JUDr. František Koranda
|
Neaktivní
od 13.04.2012
|
člen představenstva |
18.07.2006 |
Adresa: |
30100, 24556190, Plzeň, Jižní předměstí, U Borského parku, 2634/22 |
|
JUDr. František Koranda
|
Neaktivní
od 13.04.2012
|
člen představenstva |
18.07.2006 |
Adresa: |
30100, 24556190, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, U Borského parku, 2634, 22, U Borského parku 2634/22, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Pavel Slanec
|
Neaktivní
od 18.07.2006
|
člen představenstva |
18.08.2004 |
Adresa: |
32317, 1, Plzeň 1, Karlovarská, 590/128 |
|
Pavel Slanec
|
Neaktivní
od 18.07.2006
|
člen představenstva |
18.08.2004 |
Adresa: |
32300, 24420271, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Karlovarská, 590, 128, Karlovarská 590/128, Bolevec, 32300 Plzeň |
|