MARTIN CUPRÁK
|
Neaktivní
od 21.09.2017
|
jednatel |
14.06.2017 |
Adresa: |
73951, 14116201, Frýdek-Místek, Horní Domaslavice, Horní Domaslavice, 212 |
|
MARTIN CUPRÁK
|
Neaktivní
od 21.09.2017
|
jednatel |
14.06.2017 |
Adresa: |
73951, 14116201, Frýdek-Místek, Horní Domaslavice, Horní Domaslavice, 212, č.p. 212, 73951 Horní Domaslavice |
|
Martin Cuprák
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
07.05.2007 |
Adresa: |
73951, 14115476, Horní Domaslavice, 139 |
|
Martin Cuprák
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
07.05.2007 |
Adresa: |
73951, 14115476, Frýdek-Místek, Horní Domaslavice, Horní Domaslavice, 139, č.p. 139, 73951 Horní Domaslavice |
|
Andrea Schmidtová
|
Neaktivní
od 07.05.2007
|
jednatel |
01.06.2006 |
Adresa: |
73401, 24247375, Karviná, Mizerov, Studentská, 2363/16 |
|
Andrea Schmidtová
|
Neaktivní
od 07.05.2007
|
jednatel |
01.06.2006 |
Adresa: |
73401, 24247375, Karviná, Karviná, Mizerov, Studentská, 2363, 16, Studentská 2363/16, Mizerov, 73401 Karviná |
|
Ing. Jan Kříž
|
Neaktivní
od 01.06.2006
|
jednatel |
06.12.2004 |
Adresa: |
15500, 22122940, Praha 5, Stodůlky, Píškova, 1954 |
|
ing. JAN KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 01.06.2006
|
jednatel |
06.12.2004 |
Adresa: |
15500, 22122940, Praha, Stodůlky, Píškova, 1954, 28, Píškova 1954/28, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Monika Sýkorová
|
Neaktivní
od 06.12.2004
|
jednatel |
25.08.2004 |
Adresa: |
67522, 18715826, Stařeč, 327 |
|
Monika Sýkorová
|
Neaktivní
od 06.12.2004
|
jednatel |
25.08.2004 |
Adresa: |
67522, 18715826, Třebíč, Stařeč, Stařeč, Niva, 327, Niva 327, 67522 Stařeč |
|