KATEŘINA MĚŘÍNSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.11.2023 |
Adresa: |
63500, 19318189, Brno-město, Brno, Bystrc, Rakovecká, 1068, 71, Rakovecká 1068/71, Bystrc, 63500 Brno |
|
KATEŘINA MĚŘÍNSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.09.2013 |
Adresa: |
74401, 8432783, Frenštát pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm, Břet. Bartoše, 1139 |
|
Kateřina Měřínská
|
Neaktivní
od 12.11.2023
|
jednatel |
28.09.2013 |
Adresa: |
74401, 8432783, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm, Břet. Bartoše, 1139, Břet. Bartoše 1139, 74401 Frenštát pod Radhoštěm |
|
Kateřina Měřínská
|
Neaktivní
od 28.09.2013
|
jednatel |
15.07.2008 |
Adresa: |
74401, Frenštát pod Radhoštěm, Břetislava Bartoše, 1139 |
|
Kateřina Měřínská
|
Neaktivní
od 28.09.2013
|
jednatel |
15.07.2008 |
Adresa: |
74401, 8432783, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm, Břet. Bartoše, 1139, Břet. Bartoše 1139, 74401 Frenštát pod Radhoštěm |
|
Mgr. Ondřej Martiňák
|
Neaktivní
od 11.12.2007
|
jednatel |
11.12.2007 |
Adresa: |
75661, 17203856, Rožnov pod Radhoštěm, Palackého, 457 |
|
Mgr.Bc. Ondřej Martinák
|
Neaktivní
od 15.07.2008
|
jednatel |
11.12.2007 |
Adresa: |
75661, 17203856, Rožnov pod Radhoštěm, Palackého, 457 |
|
Mgr. Ondřej Martiňák
|
Neaktivní
od 11.12.2007
|
jednatel |
11.12.2007 |
Adresa: |
75661, 17203856, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Palackého, 457, Palackého 457, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Mgr.Bc. Ondřej Martinák
|
Neaktivní
od 15.07.2008
|
jednatel |
11.12.2007 |
Adresa: |
75661, 17203856, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Palackého, 457, Palackého 457, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Bc. Ondřej Martiňák
|
Neaktivní
od 11.12.2007
|
jednatel |
08.11.2006 |
Adresa: |
75661, 17203856, Rožnov pod Radhoštěm, Palackého, 457 |
|
Bc. Ondřej Martiňák
|
Neaktivní
od 11.12.2007
|
jednatel |
08.11.2006 |
Adresa: |
75661, 17203856, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Palackého, 457, Palackého 457, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Ing. Jiří Koutník
|
Neaktivní
od 08.11.2006
|
jednatel |
21.09.2005 |
Adresa: |
18100, 22320831, Praha 8, Bohnice, Radomská, 469/1 |
|
Ing. Elemír Kubíni
|
Neaktivní
od 19.06.2007
|
jednatel |
21.09.2005 |
Adresa: |
14700, 21967202, Praha 4, Podolí, Ve svahu, 839/13 |
|
Ing. Jiří Koutník
|
Neaktivní
od 08.11.2006
|
jednatel |
21.09.2005 |
Adresa: |
18100, 22320831, Praha, Bohnice, Radomská, 469, 1, Radomská 469/1, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Elemír Kubíni
|
Neaktivní
od 19.06.2007
|
jednatel |
21.09.2005 |
Adresa: |
14700, 21967202, Praha, Podolí, Ve svahu, 839, 13, Ve svahu 839/13, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Petra Alexová
|
Neaktivní
od 21.09.2005
|
jednatel |
30.08.2004 |
Adresa: |
38101, 8683972, Český Krumlov, Plešivec, Věncova, 349 |
|
Petra Alexová
|
Neaktivní
od 21.09.2005
|
jednatel |
30.08.2004 |
Adresa: |
38101, 8683972, Český Krumlov, Český Krumlov, Plešivec, Věncova, 349, Věncova 349, Plešivec, 38101 Český Krumlov |
|