PETR DRHLÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.01.2021 |
Adresa: |
25264, 26018306, Praha-západ, Okoř, Okoř, 100 |
|
PETR DRHLÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.01.2021 |
Adresa: |
25264, 26018306, Praha-západ, Okoř, Okoř, 100, č.p. 100, 25264 Okoř |
|
PhDr. HELENA LINKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2021
|
jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
16200, 22170456, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Na Petřinách, 1897, 29 |
|
PhDr. HELENA LINKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2021
|
jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
16200, 22170456, Praha, Břevnov, Na Petřinách, 1897, 29, Na Petřinách 1897/29, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
PhDr. ROMANA MILEROVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2021
|
jednatel |
17.05.2014 |
Adresa: |
14300, 21853878, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Imrychova, 879, 17 |
|
PhDr. ROMANA MILEROVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2021
|
jednatel |
17.05.2014 |
Adresa: |
14300, 21853878, Praha, Kamýk, Imrychova, 879, 17, Imrychova 879/17, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
RADMILA PROCHÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2021
|
jednatel |
04.01.2014 |
Adresa: |
14000, 21871728, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Na krčské stráni, 1437, 36 |
|
Radmila Procházková
|
Neaktivní
od 18.01.2021
|
jednatel |
04.01.2014 |
Adresa: |
14000, 21871728, Praha, Krč, Na krčské stráni, 1437, 36, Na krčské stráni 1437/36, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Radmila Procházková
|
Neaktivní
od 04.01.2014
|
jednatel |
18.12.2004 |
Adresa: |
14000, 21871728, Praha 4, Na Krčské stráni, 1437/36 |
|
PhDr. Romana Milerová
|
Neaktivní
od 17.05.2014
|
jednatel |
18.12.2004 |
Adresa: |
14000, 21853878, Praha 4, Imrychova, 879/17 |
|
PhDr. Helena Linková
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
jednatel |
18.12.2004 |
Adresa: |
12000, 21745323, Praha 2, Londýnská, 575/48 |
|
Radmila Procházková
|
Neaktivní
od 04.01.2014
|
jednatel |
18.12.2004 |
Adresa: |
14000, 21871728, Praha, Krč, Na krčské stráni, 1437, 36, Na krčské stráni 1437/36, Krč, 14000 Praha 4 |
|
PhDr. ROMANA MILEROVÁ
|
Neaktivní
od 17.05.2014
|
jednatel |
18.12.2004 |
Adresa: |
14300, 21853878, Praha, Kamýk, Imrychova, 879, 17, Imrychova 879/17, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
PhDr. Helena Linková
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
jednatel |
18.12.2004 |
Adresa: |
12000, 21745323, Praha, Vinohrady, Londýnská, 575, 48, Londýnská 575/48, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Mgr. Marek Motl
|
Neaktivní
od 18.12.2004
|
jednatel |
15.09.2004 |
Adresa: |
13000, 21763470, Praha 3, Boleslavská, 16 |
|
Mgr. Marek Motl
|
Neaktivní
od 18.12.2004
|
jednatel |
15.09.2004 |
Adresa: |
13000, 21763470, Praha, Vinohrady, Boleslavská, 2008, 16, Boleslavská 2008/16, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|