PAVEL SEDLÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.06.2013 |
Adresa: |
28522, 11647370, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Mládeže, 592 |
|
PAVEL SEDLÁK
|
Neaktivní
od 28.08.2023
|
jednatel |
14.06.2013 |
Adresa: |
28522, 11647370, Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Mládeže, 592, Mládeže 592, 28522 Zruč nad Sázavou |
|
PAVEL SEDLÁK
|
Neaktivní
od 14.06.2013
|
jednatel |
02.01.2013 |
Adresa: |
28522, 11641924, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Zámek, 1 |
|
PAVEL SEDLÁK
|
Neaktivní
od 14.06.2013
|
jednatel |
02.01.2013 |
Adresa: |
28522, 11641924, Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Zámek, 1, Zámek 1, 28522 Zruč nad Sázavou |
|
Ing. Eva Kramer
|
Neaktivní
od 02.01.2013
|
jednatel |
09.07.2008 |
Adresa: |
19012, 22418806, Praha 9, V Pařezinách, 546 |
|
Ing. Eva Kramer
|
Neaktivní
od 02.01.2013
|
jednatel |
09.07.2008 |
Adresa: |
19012, 22418806, Praha, Dolní Počernice, V pařezinách, 546, V pařezinách 546, Dolní Počernice, 19012 Praha 9 |
|
Bc. Eva Kramer
|
Neaktivní
od 09.07.2008
|
jednatel |
26.11.2007 |
Adresa: |
19012, 22418806, Praha 9, V Pařezinách, 546 |
|
Bc. Eva Kramer
|
Neaktivní
od 09.07.2008
|
jednatel |
26.11.2007 |
Adresa: |
19012, 22418806, Praha, Dolní Počernice, V pařezinách, 546, V pařezinách 546, Dolní Počernice, 19012 Praha 9 |
|
Michal Kramer
|
Neaktivní
od 02.01.2013
|
Jednatel |
15.09.2004 |
Adresa: |
18600, 22355090, Praha 8, U Sluncové, 602/11 |
|
Michal Kramer
|
Neaktivní
od 02.01.2013
|
Jednatel |
15.09.2004 |
Adresa: |
18600, 22355090, Praha, Karlín, U Sluncové, 602, 11, U Sluncové 602/11, Karlín, 18600 Praha 8 |
|