Dušan Ďurej
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
člen představenstva |
05.09.2012 |
Adresa: |
12800, Praha 2, Dittrichova, 1773, 25 |
|
Dušan Ďurej
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
člen představenstva |
05.09.2012 |
Adresa: |
12000, 21733775, Praha, Nové Město, Dittrichova, 1773, 25, Dittrichova 1773/25, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Stanislav Janáč
|
Neaktivní
od 05.09.2012
|
předseda představenstva |
04.11.2009 |
Adresa: |
25088, 12715328, Čelákovice, Na Stráni, 1627 |
|
Ing. Ladislav Prokopec
|
Neaktivní
od 05.09.2012
|
člen představenstva |
04.11.2009 |
Adresa: |
10000, 22606335, Praha 10, Černokostelecká, 10/629 |
|
Ing. Martin Podlipný
|
Neaktivní
od 05.09.2012
|
člen představenstva |
04.11.2009 |
Adresa: |
39101, 23441780, Sezimovo Ústí, Nad Mýtem, 1081 |
|
Ing. Stanislav Janáč
|
Neaktivní
od 05.09.2012
|
předseda představenstva |
04.11.2009 |
Adresa: |
25088, 12715328, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Na Stráni, 1627, Na Stráni 1627, 25088 Čelákovice |
|
Ing. Ladislav Prokopec
|
Neaktivní
od 05.09.2012
|
člen představenstva |
04.11.2009 |
Adresa: |
10000, 22606335, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 629, 10, Černokostelecká 629/10, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. MARTIN PODLIPNÝ
|
Neaktivní
od 05.09.2012
|
člen představenstva |
04.11.2009 |
Adresa: |
39101, 23441780, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Nad Mýtem, 1081, Nad Mýtem 1081, 39101 Sezimovo Ústí |
|
Ing. Peter Wilk
|
Neaktivní
od 04.11.2009
|
člen představenstva |
29.08.2008 |
Adresa: |
04000, 101, Košice, Hroncova, 21 |
|
Ing. Peter Wilk
|
Neaktivní
od 04.11.2009
|
člen představenstva |
29.08.2008 |
Adresa: |
21, Košice, Hroncova, 04000, Hroncova 21, 04000 Košice, Slovensko |
|
Ing. Juraj Kamarás
|
Neaktivní
od 04.11.2009
|
předseda představenstva |
16.05.2006 |
Adresa: |
22773452, Praha 5, Holečkova, 3149/25A |
|
Ing. Juraj Kamarás
|
Neaktivní
od 04.11.2009
|
předseda představenstva |
16.05.2006 |
Adresa: |
15000, 22773452, Praha, Smíchov, Holečkova, 3149, 25a, Holečkova 3149/25a, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Ladislav Krajňák
|
Neaktivní
od 29.08.2008
|
člen představenstva |
11.11.2005 |
Adresa: |
4, Praha 6, Šermířská, 2378/5C |
|
Ing. Ladislav Krajňák
|
Neaktivní
od 29.08.2008
|
člen představenstva |
11.11.2005 |
Adresa: |
2378/5C, Praha 6, Šermířská, Šermířská 2378/5C, Praha 6, Česká republika |
|
Ing. Marián Manda
|
Neaktivní
od 11.11.2005
|
člen představenstva |
20.06.2005 |
Adresa: |
26019485, Praha 6, Nebušická, 687 |
|
Ing. Juraj Kamarás
|
Neaktivní
od 16.05.2006
|
předseda představenstva |
20.06.2005 |
Adresa: |
22656456, Praha 10, Petrohradská, 175/56 |
|
Ing. Miloš Richter
|
Neaktivní
od 04.11.2009
|
člen představenstva |
20.06.2005 |
Adresa: |
1, Říčany u Prahy, U Památné lípy, 9/7 |
|
Ing. MARIÁN MANDA
|
Neaktivní
od 11.11.2005
|
člen představenstva |
20.06.2005 |
Adresa: |
16400, 26019485, Praha, Nebušice, Nebušická, 687, Nebušická 687, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
Ing. Juraj Kamarás
|
Neaktivní
od 16.05.2006
|
předseda představenstva |
20.06.2005 |
Adresa: |
10100, 22656456, Praha, Vršovice, Petrohradská, 175, 56, Petrohradská 175/56, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. Miloš Richter
|
Neaktivní
od 04.11.2009
|
člen představenstva |
20.06.2005 |
Adresa: |
9/7, Říčany u Prahy, U Památné lípy, U Památné lípy 9/7, Říčany u Prahy, Česká republika |
|
Ing. Marián Manda
|
Neaktivní
od 20.06.2005
|
předseda představenstva |
21.10.2004 |
Adresa: |
22717773, Praha 9, Stoupající, 22/799 |
|
Ing. Karel Šrimpl
|
Neaktivní
od 20.06.2005
|
člen představenstva |
21.10.2004 |
Adresa: |
22474102, Praha 9, Klánovice, Libřická, 642 |
|
Ing. Peter Krivoš
|
Neaktivní
od 20.06.2005
|
člen představenstva |
21.10.2004 |
Adresa: |
101, Košice-západ, Idanská, 776/31 |
|
Ing. Marián Manda
|
Neaktivní
od 20.06.2005
|
předseda představenstva |
21.10.2004 |
Adresa: |
19000, 22717773, Praha, Prosek, Stoupající, 799, 22, Stoupající 799/22, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Ing. KAREL ŠRIMPL
|
Neaktivní
od 20.06.2005
|
člen představenstva |
21.10.2004 |
Adresa: |
19014, 22474102, Praha, Klánovice, Libřická, 642, Libřická 642/18, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
Ing. Peter Krivoš
|
Neaktivní
od 20.06.2005
|
člen představenstva |
21.10.2004 |
Adresa: |
776/31, Košice-západ, Idanská, Idanská 776/31, Košice-západ, Slovensko |
|