Libor Jungmann
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.02.2024 |
Adresa: |
54931, 7480768, Náchod, Hronov, Žabokrky, 28, Žabokrky 28, 54931 Hronov |
|
Ing. ALOIS PŘIBYL
|
Aktivní
|
jednatel |
13.07.2015 |
Adresa: |
11000, 21693447, Hlavní město Praha, Praha, Josefov, Pařížská, 68, 9 |
|
Ing. ALOIS PŘIBYL
|
Neaktivní
od 27.07.2023
|
jednatel |
13.07.2015 |
Adresa: |
11000, 21693447, Praha, Josefov, Pařížská, 68, 9, Pařížská 68/9, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Alois Přibyl
|
Neaktivní
od 13.07.2015
|
jednatel |
28.02.2011 |
Adresa: |
11000, 21693447, Praha 1, Josefov, Pařížská, 68, 9 |
|
Ing. ALOIS PŘIBYL
|
Neaktivní
od 13.07.2015
|
jednatel |
28.02.2011 |
Adresa: |
11000, 21693447, Praha, Josefov, Pařížská, 68, 9, Pařížská 68/9, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Alois Přibyl
|
Neaktivní
od 28.02.2011
|
jednatel |
17.10.2008 |
Adresa: |
78701, 14285380, Šumperk, Žižkova, 2840/01 |
|
Ing. Alois Přibyl
|
Neaktivní
od 28.02.2011
|
jednatel |
17.10.2008 |
Adresa: |
78701, 14285380, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Žižkova, 2840, 1, Žižkova 2840/1, 78701 Šumperk |
|
Ing. Kamil Jirounek
|
Neaktivní
od 17.10.2008
|
Jednatel |
27.10.2004 |
Adresa: |
15000, 22075691, Praha 5, Radlická, 112/22 |
|
Ing. Kamil Jirounek
|
Neaktivní
od 17.10.2008
|
Jednatel |
27.10.2004 |
Adresa: |
15000, 22075691, Praha, Smíchov, Radlická, 112, 22, Radlická 112/22, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|