JIŘÍ NOVOTNÝ-KUZMA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.01.2023 |
Adresa: |
28129, 2430061, Kolín, Žiželice, Žiželice, Vladislavova, 150 |
|
JIŘÍ NOVOTNÝ-KUZMA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.01.2023 |
Adresa: |
28129, 2430061, Kolín, Žiželice, Žiželice, Vladislavova, 150, Vladislavova 150, 28129 Žiželice |
|
MARCELA NOVOTNÁ-KUZMOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.07.2018 |
Adresa: |
19900, 22493590, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Prachatická, 213 |
|
MARCELA NOVOTNÁ-KUZMOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.07.2018 |
Adresa: |
19900, 22493590, Praha, Letňany, Prachatická, 213, Prachatická 213, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
TOMÁŠ NOVOTNÝ-KUZMA
|
Aktivní
|
jednatel |
27.05.2014 |
Adresa: |
18000, 28110331, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Kotlaska, 2414, 5a |
|
TOMÁŠ NOVOTNÝ-KUZMA
|
Aktivní
|
jednatel |
27.05.2014 |
Adresa: |
18000, 28110331, Praha, Libeň, Kotlaska, 2414, 5a, Kotlaska 2414/5a, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
JULIUS NOVOTNÝ-KUZMA
|
Neaktivní
od 05.09.2019
|
jednatel |
04.07.2018 |
Adresa: |
19900, 22493590, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Prachatická, 213 |
|
JULIUS NOVOTNÝ-KUZMA
|
Neaktivní
od 05.09.2019
|
jednatel |
04.07.2018 |
Adresa: |
19900, 22493590, Praha, Letňany, Prachatická, 213, Prachatická 213, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
JULIUS NOVOTNÝ-KUZMA
|
Neaktivní
od 04.07.2018
|
jednatel |
27.05.2014 |
Adresa: |
18000, 28110331, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Kotlaska, 2414, 5a |
|
MARCELA NOVOTNÁ-KUZMOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2018
|
jednatel |
27.05.2014 |
Adresa: |
18000, 28110331, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Kotlaska, 2414, 5a |
|
JULIUS NOVOTNÝ-KUZMA
|
Neaktivní
od 04.07.2018
|
jednatel |
27.05.2014 |
Adresa: |
18000, 28110331, Praha, Libeň, Kotlaska, 2414, 5a, Kotlaska 2414/5a, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
MARCELA NOVOTNÁ-KUZMOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2018
|
jednatel |
27.05.2014 |
Adresa: |
18000, 28110331, Praha, Libeň, Kotlaska, 2414, 5a, Kotlaska 2414/5a, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Julius Novotný - Kuzma
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
jednatel |
17.07.2008 |
Adresa: |
19015, 22510036, Praha 9, Satalice, Vinořská, 79 |
|
Tomáš Novotný - Kuzma
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
jednatel |
17.07.2008 |
Adresa: |
18000, 22378821, Praha 8, Libeň, Světova, 1/523 |
|
Julius Novotný - Kuzma
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
jednatel |
17.07.2008 |
Adresa: |
19015, 22510036, Praha, Satalice, Vinořská, 79, 24, Vinořská 79/24, Satalice, 19015 Praha 9 |
|
Tomáš Novotný - Kuzma
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
jednatel |
17.07.2008 |
Adresa: |
18000, 22378821, Praha, Libeň, Světova, 523, 1, Světova 523/1, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Marcela Novotná-Kuzmová
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
jednatel |
01.12.2004 |
Adresa: |
19015, 22510036, Praha 9, Satalice, Vinořská, 79 |
|
Marcela Novotná-Kuzmová
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
jednatel |
01.12.2004 |
Adresa: |
19015, 22510036, Praha, Satalice, Vinořská, 79, 24, Vinořská 79/24, Satalice, 19015 Praha 9 |
|