NICOLAAS WILLEM HERTSENBERG
|
Aktivní
|
jednatel |
14.02.2017 |
Adresa: |
2271 BB Voorburg, Parkweg 223 |
|
NICOLAAS WILLEM HERTSENBERG
|
Aktivní
|
jednatel |
14.02.2017 |
Adresa: |
2271 BB Voorburg, Parkweg 223, Parkweg 223, 2271 BB Voorburg, Nizozemsko |
|
PETER CHARLES RAMSAY BROSTER
|
Neaktivní
od 01.12.2022
|
Jednatel |
13.06.2019 |
Adresa: |
16200, 22219692, Hlavní město Praha, Praha, Liboc, Na Vypichu, 286, 5 |
|
PETER CHARLES RAMSAY BROSTER
|
Neaktivní
od 01.12.2022
|
Jednatel |
13.06.2019 |
Adresa: |
16200, 22219692, Praha, Liboc, Na Vypichu, 286, 5, Na Vypichu 286/5, Liboc, 16200 Praha 6 |
|
Michel Johannes Gerardus Petrus Cornelissen
|
Neaktivní
od 08.01.2017
|
jednatel |
15.08.2012 |
Adresa: |
Heiweg 12, 6581 EB Malden |
|
Hermanus Johannes Cornelis van Dijk
|
Neaktivní
od 09.10.2008
|
jednatel |
10.05.2007 |
Adresa: |
Koningsveld 141, 2628 LT Delft |
|
Michel Johannes Gerardus Petrus Cornelissen
|
Neaktivní
od 15.08.2012
|
jednatel |
10.05.2007 |
Adresa: |
Boterdijk 9, 6581 AA Malden |
|
Ing. Jindřich Nevrla
|
Neaktivní
od 31.12.2010
|
jednatel |
03.11.2004 |
Adresa: |
14800, Praha 4 - Kunratice, Lisztova, 6/1164 |
|
Ing. Richard Kopečný
|
Neaktivní
od 14.02.2017
|
jednatel |
03.11.2004 |
Adresa: |
25066, 21338981, Praha-východ, Zdiby, U Mlejnku, 111 |
|
Ing. Jindřich Nevrla
|
Neaktivní
od 31.12.2010
|
jednatel |
03.11.2004 |
Adresa: |
14800, 22756787, Praha, Kunratice, Lisztova, 1164, 6, Lisztova 1164/6, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Richard Kopečný
|
Neaktivní
od 14.02.2017
|
jednatel |
03.11.2004 |
Adresa: |
25066, 21338981, Praha-východ, Zdiby, Přemyšlení, U Mlejnku, 111, U Mlejnku 111, Přemyšlení, 25066 Zdiby |
|