FRANTIŠEK KOPEJSKA
|
Neaktivní
od 14.05.2018
|
jednatel |
24.01.2018 |
Adresa: |
46850, 12215694, Jablonec nad Nisou, Kořenov, Polubný, 705 |
|
FRANTIŠEK KOPEJSKA
|
Neaktivní
od 14.05.2018
|
jednatel |
24.01.2018 |
Adresa: |
46850, 12215694, Jablonec nad Nisou, Kořenov, Polubný, 705, Polubný 705, 46850 Kořenov |
|
František Kopejska
|
Neaktivní
od 24.01.2018
|
jednatel |
17.04.2015 |
Adresa: |
27715, 27040526, Tišice, Chrást, Marie Podvalové, 334 |
|
FRANTIŠEK KOPEJSKA
|
Neaktivní
od 24.01.2018
|
jednatel |
17.04.2015 |
Adresa: |
27715, 27040526, Mělník, Tišice, Chrást, Marie Podvalové, 334, Marie Podvalové 334, Chrást, 27715 Tišice |
|
František Kopejska
|
Neaktivní
od 17.04.2015
|
jednatel |
13.04.2010 |
Adresa: |
27715, 27040526, Tišice, Chrást, Marie Podvalové, 334 |
|
FRANTIŠEK KOPEJSKA
|
Neaktivní
od 17.04.2015
|
jednatel |
13.04.2010 |
Adresa: |
27715, 27040526, Mělník, Tišice, Chrást, Marie Podvalové, 334, Marie Podvalové 334, Chrást, 27715 Tišice |
|
Kamil Kubovčík
|
Neaktivní
od 13.04.2010
|
jednatel |
12.11.2004 |
Adresa: |
19000, 22498851, Praha 9, Libeň, Drahobejlova, 47/1092 |
|
Kamil Kubovčík
|
Neaktivní
od 13.04.2010
|
jednatel |
12.11.2004 |
Adresa: |
19000, 22498851, Praha, Libeň, Drahobejlova, 1092, 47, Drahobejlova 1092/47, Libeň, 19000 Praha 9 |
|