TOMÁŠ DRAGON
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
01.08.2024 |
Adresa: |
29402, 12603333, Mladá Boleslav, Kněžmost, Kněžmost, Za Sokolovnou, 94, Za Sokolovnou 94, 29402 Kněžmost |
|
PATRIK BENEŠ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
01.08.2024 |
Adresa: |
29301, 25335944, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, 17. listopadu, 1373, 17. listopadu 1373, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
JUDr. MAREK JANSTA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
01.08.2024 |
Adresa: |
29501, 15561658, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, Komenského, 894, Komenského 894, 29501 Mnichovo Hradiště |
|
JUDr. MAREK JANSTA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
04.12.2021 |
Adresa: |
29501, 15561658, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, Komenského, 894 |
|
TOMÁŠ DRAGON
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
12.08.2014 |
Adresa: |
29402, 12603333, Kněžmost, Kněžmost, Za Sokolovnou, 94 |
|
PATRIK BENEŠ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
12.08.2014 |
Adresa: |
29301, 25335944, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, 17. listopadu, 1373 |
|
JUDr. MAREK JANSTA
|
Neaktivní
od 01.08.2024
|
člen představenstva |
04.12.2021 |
Adresa: |
29501, 15561658, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, Komenského, 894, Komenského 894, 29501 Mnichovo Hradiště |
|
JUDr. MAREK JANSTA
|
Neaktivní
od 04.12.2021
|
člen představenstva |
30.07.2021 |
Adresa: |
13000, 21794944, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Koněvova, 2501, 248 |
|
JUDr. MAREK JANSTA
|
Neaktivní
od 04.12.2021
|
člen představenstva |
30.07.2021 |
Adresa: |
13000, 21794944, Praha, Žižkov, Hartigova, 2501, 248, Hartigova 2501/248, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. MAREK JANSTA
|
Neaktivní
od 30.07.2021
|
člen představenstva |
12.08.2014 |
Adresa: |
29501, 15561658, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, Komenského, 894 |
|
JUDr. MAREK JANSTA
|
Neaktivní
od 30.07.2021
|
člen představenstva |
12.08.2014 |
Adresa: |
29501, 15561658, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, Komenského, 894, Komenského 894, 29501 Mnichovo Hradiště |
|
TOMÁŠ DRAGON
|
Neaktivní
od 01.08.2024
|
předseda představenstva |
12.08.2014 |
Adresa: |
29402, 12603333, Mladá Boleslav, Kněžmost, Kněžmost, Za Sokolovnou, 94, Za Sokolovnou 94, 29402 Kněžmost |
|
PATRIK BENEŠ
|
Neaktivní
od 01.08.2024
|
místopředseda představenstva |
12.08.2014 |
Adresa: |
29301, 25335944, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, 17. listopadu, 1373, 17. listopadu 1373, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
TOMÁŠ DRAGON
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
předseda představenstva |
17.10.2013 |
Adresa: |
29402, 12603333, Kněžmost, Kněžmost, Za Sokolovnou, 94 |
|
TOMÁŠ DRAGON
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
předseda představenstva |
17.10.2013 |
Adresa: |
29402, 12603333, Mladá Boleslav, Kněžmost, Kněžmost, Za Sokolovnou, 94, Za Sokolovnou 94, 29402 Kněžmost |
|
Tomáš Dragon
|
Neaktivní
od 17.10.2013
|
předseda představenstva |
05.10.2011 |
Adresa: |
29402, 12603333, Kněžmost, Za Sokolovnou, 94 |
|
Patrik Beneš
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
místopředseda představenstva |
05.10.2011 |
Adresa: |
29301, 25335944, Mladá Boleslav, 17. listopadu, 1373 |
|
TOMÁŠ DRAGON
|
Neaktivní
od 17.10.2013
|
předseda představenstva |
05.10.2011 |
Adresa: |
29402, 12603333, Mladá Boleslav, Kněžmost, Kněžmost, Za Sokolovnou, 94, Za Sokolovnou 94, 29402 Kněžmost |
|
PATRIK BENEŠ
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
místopředseda představenstva |
05.10.2011 |
Adresa: |
29301, 25335944, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, 17. listopadu, 1373, 17. listopadu 1373, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
Ing. Miloš Prückner
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
předseda představenstva |
25.11.2008 |
Adresa: |
29301, 21257787, Mladá Boleslav, Smetanova, 451 |
|
Ing. MILOŠ PRÜCKNER
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
předseda představenstva |
25.11.2008 |
Adresa: |
29301, 21257787, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Smetanova, 451, 20, Smetanova 451/20, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
Ing. Miloš Prückner
|
Neaktivní
od 25.11.2008
|
člen představenstva |
16.06.2007 |
Adresa: |
29301, 21257787, Mladá Boleslav, Smetanova, 451 |
|
Patrik Beneš
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
místopředseda představenstva |
16.06.2007 |
Adresa: |
29301, Mladá Boleslav, Václava Klementa, 820 |
|
Mgr. Marek Jansta
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
člen představenstva |
16.06.2007 |
Adresa: |
29501, 15561658, Mnichovo Hradiště, Komenského, 894 |
|
Ing. MILOŠ PRÜCKNER
|
Neaktivní
od 25.11.2008
|
člen představenstva |
16.06.2007 |
Adresa: |
29301, 21257787, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Smetanova, 451, 20, Smetanova 451/20, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
Patrik Beneš
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
místopředseda představenstva |
16.06.2007 |
Adresa: |
820, Mladá Boleslav, Václava Klementa, 29301, Václava Klementa 820, 29301 Mladá Boleslav, Česká republika |
|
Mgr. MAREK JANSTA
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
člen představenstva |
16.06.2007 |
Adresa: |
29501, 15561658, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, Komenského, 894, Komenského 894, 29501 Mnichovo Hradiště |
|
Ing. Miloš Prückner
|
Neaktivní
od 16.06.2007
|
člen představenstva |
06.12.2004 |
Adresa: |
29301, 21257787, Mladá Boleslav, Smetanova, 451 |
|
Ing. MILOŠ PRÜCKNER
|
Neaktivní
od 16.06.2007
|
člen představenstva |
06.12.2004 |
Adresa: |
29301, 21257787, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Smetanova, 451, 20, Smetanova 451/20, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|