MARTIN HRUŠKA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.03.2014 |
Adresa: |
40721, 97586, Česká Kamenice, Česká Kamenice, Palackého, 537 |
|
MARTIN HRUŠKA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.03.2014 |
Adresa: |
40721, 97586, Děčín, Česká Kamenice, Česká Kamenice, Palackého, 537, Palackého 537, 40721 Česká Kamenice |
|
Martin Hruška
|
Neaktivní
od 08.03.2014
|
jednatel |
01.09.2009 |
Adresa: |
40721, 97586, Česká Kamenice, Palackého, 537 |
|
MARTIN HRUŠKA
|
Neaktivní
od 08.03.2014
|
jednatel |
01.09.2009 |
Adresa: |
40721, 97586, Děčín, Česká Kamenice, Česká Kamenice, Palackého, 537, Palackého 537, 40721 Česká Kamenice |
|
František Heřman
|
Neaktivní
od 01.09.2009
|
jednatel |
30.10.2006 |
Adresa: |
47001, 23477369, Česká Lípa, K Pastvinám, 1966/5 |
|
František Heřman
|
Neaktivní
od 01.09.2009
|
jednatel |
30.10.2006 |
Adresa: |
47001, 23477369, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, K Pastvinám, 1966, 5, K Pastvinám 1966/5, 47001 Česká Lípa |
|
Stanislav Malec
|
Neaktivní
od 30.10.2006
|
jednatel |
03.03.2005 |
Adresa: |
47001, 23482966, Česká Lípa, Vladimirská, 2528 |
|
Jiřina Tomsová
|
Neaktivní
od 30.10.2006
|
jednatel |
03.03.2005 |
Adresa: |
47001, 23479540, Česká Lípa, Lukostřelecká, 2184 |
|
Ludmila Fritscherová
|
Neaktivní
od 30.10.2006
|
jednatel |
03.03.2005 |
Adresa: |
47001, 23479477, Česká Lípa, Heroutova, 2177 |
|
Tomáš Spěvák
|
Neaktivní
od 30.10.2006
|
jednatel |
03.03.2005 |
Adresa: |
18000, 22382534, Praha 8, Lindnerova, 998/6 |
|
Stanislav Malec
|
Neaktivní
od 30.10.2006
|
jednatel |
03.03.2005 |
Adresa: |
47006, 23482966, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Vladimirská, 2528, Vladimirská 2528, 47006 Česká Lípa |
|
Jiřina Tomsová
|
Neaktivní
od 30.10.2006
|
jednatel |
03.03.2005 |
Adresa: |
47001, 23479540, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Lukostřelecká, 2184, Lukostřelecká 2184, 47001 Česká Lípa |
|
Ludmila Fritscherová
|
Neaktivní
od 30.10.2006
|
jednatel |
03.03.2005 |
Adresa: |
47001, 23479477, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Heroutova, 2177, Heroutova 2177, 47001 Česká Lípa |
|
Tomáš Spěvák
|
Neaktivní
od 30.10.2006
|
jednatel |
03.03.2005 |
Adresa: |
18000, 22382534, Praha, Libeň, Lindnerova, 998, 6, Lindnerova 998/6, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Petra Alexová
|
Neaktivní
od 03.03.2005
|
jednatel |
22.11.2004 |
Adresa: |
38101, 8683972, Český Krumlov, Plešivec, Věncova, 349 |
|
Petra Alexová
|
Neaktivní
od 03.03.2005
|
jednatel |
22.11.2004 |
Adresa: |
38101, 8683972, Český Krumlov, Český Krumlov, Plešivec, Věncova, 349, Věncova 349, Plešivec, 38101 Český Krumlov |
|