Mgr. Michael Jasanský
|
Neaktivní
od 26.02.2015
|
jednatel |
24.09.2012 |
Adresa: |
16900, 22153756, Praha 6, Břevnov, 8. listopadu, 572, 1 |
|
Mgr. Michael Jasanský
|
Neaktivní
od 26.02.2015
|
jednatel |
24.09.2012 |
Adresa: |
16900, 22153756, Praha, Břevnov, 8. listopadu, 572, 1, 8. listopadu 572/1, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. Tomáš Vyskočil
|
Neaktivní
od 24.09.2012
|
jednatel |
11.08.2011 |
Adresa: |
25229, 6546790, Dobřichovice, 5. května, 69 |
|
Ing. Tomáš Vyskočil
|
Neaktivní
od 24.09.2012
|
jednatel |
11.08.2011 |
Adresa: |
25229, 6546790, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, 5. května, 69, 5. května 69, 25229 Dobřichovice |
|
Ing. Tomáš Vyskočil
|
Neaktivní
od 11.08.2011
|
jednatel |
09.03.2009 |
Adresa: |
10800, 22589856, Praha 10, Ovčárská, 416/11 |
|
Ing. Tomáš Vyskočil
|
Neaktivní
od 11.08.2011
|
jednatel |
09.03.2009 |
Adresa: |
10800, 22589856, Praha, Malešice, Ovčárská, 416, 11, Ovčárská 416/11, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Mgr. Ivona Ročárková
|
Neaktivní
od 09.03.2009
|
jednatel |
11.05.2005 |
Adresa: |
53901, 5378974, Hlinsko, Anglická, 229 |
|
Mgr. Ivona Ročárková
|
Neaktivní
od 09.03.2009
|
jednatel |
11.05.2005 |
Adresa: |
53901, 5378974, Chrudim, Hlinsko, Hlinsko, Anglická, 229, Anglická 229, 53901 Hlinsko |
|
Petra Rychnovská
|
Neaktivní
od 11.05.2005
|
Jednatel |
01.12.2004 |
Adresa: |
53002, 7694334, Pardubice, Havlíčkova, 445 |
|
Petra Rychnovská
|
Neaktivní
od 11.05.2005
|
Jednatel |
01.12.2004 |
Adresa: |
53002, 7694334, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Havlíčkova, 445, Havlíčkova 445, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|