MUDr. BRONISLAV ČIKO
|
Aktivní
|
jediný člen představenstva |
02.02.2016 |
Adresa: |
01701 Považská Bystrica, Moyzesova 868 |
|
MUDr. BRONISLAV ČIKO
|
Aktivní
|
jediný člen představenstva |
02.02.2016 |
Adresa: |
01701 Považská Bystrica, Moyzesova 868, Moyzesova 868, 01701 Považská Bystrica, Slovensko |
|
PharmDr. Jaromír Weber
|
Neaktivní
od 02.02.2016
|
člen představenstva |
08.06.2006 |
Adresa: |
58001, 24994375, Havlíčkův Brod, Vratná, 3057 |
|
PharmDr. Jaromír Weber
|
Neaktivní
od 02.02.2016
|
člen představenstva |
08.06.2006 |
Adresa: |
58001, 24994375, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Vratná, 3057, Vratná 3057, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Jiří Stránský
|
Neaktivní
od 08.06.2006
|
člen představenstva |
06.10.2005 |
Adresa: |
29001, Poděbrady, Kunštátská, 1138/III |
|
Mgr. Jiří Payer
|
Neaktivní
od 02.02.2016
|
člen představenstva |
06.10.2005 |
Adresa: |
37005, 23353929, České Budějovice, Dr. Bureše, 1187/5 |
|
MUDr. Bronislav Čiko
|
Neaktivní
od 02.02.2016
|
předseda představenstva |
06.10.2005 |
Adresa: |
01701, Považská Bystrica, Moyzesova, 868 |
|
Jiří Stránský
|
Neaktivní
od 08.06.2006
|
člen představenstva |
06.10.2005 |
Adresa: |
29001, 18325424, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Kunštátská, 1138, 5, Kunštátská 1138/5, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
MUDr. Bronislav Čiko
|
Neaktivní
od 02.02.2016
|
předseda představenstva |
06.10.2005 |
Adresa: |
868, Považská Bystrica, Moyzesova, 01701, Moyzesova 868, 01701 Považská Bystrica, Slovensko |
|
Mgr. Jiří Payer
|
Neaktivní
od 02.02.2016
|
člen představenstva |
06.10.2005 |
Adresa: |
37005, 23353929, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Dr. Bureše, 1187, 5, Dr. Bureše 1187/5, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
JUDr. Robert Kučera
|
Neaktivní
od 06.10.2005
|
předseda představenstva |
14.12.2004 |
Adresa: |
53341, 7489447, Lázně Bohdaneč, Topolová, 529 |
|
Jana Kučerová
|
Neaktivní
od 06.10.2005
|
člen představenstva |
14.12.2004 |
Adresa: |
53341, 7489447, Lázně Bohdaneč, Topolová, 529 |
|
Milada Heřmanová
|
Neaktivní
od 06.10.2005
|
člen představenstva |
14.12.2004 |
Adresa: |
53341, 7485476, Lázně Bohdaneč, Spojovací, 131 |
|
JUDr. ROBERT KUČERA
|
Neaktivní
od 06.10.2005
|
předseda představenstva |
14.12.2004 |
Adresa: |
53341, 7489447, Pardubice, Lázně Bohdaneč, Lázně Bohdaneč, Topolová, 529, Topolová 529, 53341 Lázně Bohdaneč |
|
Jana Kučerová
|
Neaktivní
od 06.10.2005
|
člen představenstva |
14.12.2004 |
Adresa: |
53341, 7489447, Pardubice, Lázně Bohdaneč, Lázně Bohdaneč, Topolová, 529, Topolová 529, 53341 Lázně Bohdaneč |
|
Milada Heřmanová
|
Neaktivní
od 06.10.2005
|
člen představenstva |
14.12.2004 |
Adresa: |
53341, 7485476, Pardubice, Lázně Bohdaneč, Lázně Bohdaneč, Spojovací, 131, Spojovací 131, 53341 Lázně Bohdaneč |
|