JIŘÍ BAČŮVKA
|
Aktivní
|
jednatel |
16.08.2023 |
Adresa: |
27801, 6268633, Mělník, Dolany nad Vltavou, Dolany nad Vltavou, Vltavská, 95, Vltavská 95, 27801 Dolany nad Vltavou |
|
MVDr. IRENA KOPECKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.01.2023 |
Adresa: |
79084, 15424855, Jeseník, Mikulovice, Mikulovice, Hlavní, 235 |
|
Petr Kopecký
|
Aktivní
|
jednatel |
30.12.2004 |
Adresa: |
28144, 22831312, Bečváry, Hatě, 5 |
|
MARTIN HAJN
|
Neaktivní
od 16.08.2023
|
jednatel |
08.08.2023 |
Adresa: |
15000, 22101047, Praha, Smíchov, Radlická, 2343, 48, Radlická 2343/48, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
MVDr. IRENA KOPECKÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2023
|
jednatel |
18.01.2023 |
Adresa: |
79084, 15424855, Jeseník, Mikulovice, Mikulovice, Hlavní, 235, Hlavní 235, 79084 Mikulovice |
|
MVDr. Irena Kopecká
|
Neaktivní
od 18.01.2023
|
jednatel |
30.12.2004 |
Adresa: |
28144, 22831312, Bečváry, Hatě, 5 |
|
MVDr. Irena Kopecká
|
Neaktivní
od 18.01.2023
|
jednatel |
30.12.2004 |
Adresa: |
28144, 22831312, Kolín, Bečváry, Hatě, 5, Hatě 5, 28144 Bečváry |
|
Petr Kopecký
|
Neaktivní
od 08.08.2023
|
jednatel |
30.12.2004 |
Adresa: |
28144, 22831312, Kolín, Bečváry, Hatě, 5, Hatě 5, 28144 Bečváry |
|