PETR JEŘÁBEK
|
Aktivní
|
jednatel |
06.08.2017 |
Adresa: |
39001, 19780532, Tábor, Tábor, Čelkovice, Souhradí, 131 |
|
PETR JEŘÁBEK
|
Aktivní
|
jednatel |
06.08.2017 |
Adresa: |
39001, 19780532, Tábor, Tábor, Čelkovice, Souhradí, 131, Souhradí 131, Čelkovice, 39001 Tábor |
|
PETR JEŘÁBEK
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
jednatel |
07.12.2015 |
Adresa: |
14900, 21846847, Praha, Chodov, Ženíškova, 2123, 6 |
|
PETR JEŘÁBEK
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
jednatel |
07.12.2015 |
Adresa: |
14900, 21846847, Praha, Chodov, Ženíškova, 2123, 6, Ženíškova 2123/6, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Nguyen Duy Yen
|
Neaktivní
od 07.12.2015
|
jednatel |
09.05.2011 |
Adresa: |
14700, 21799903, Praha 4, Braník, Údolní, 314, 49 |
|
Nguyen Duy Yen
|
Neaktivní
od 07.12.2015
|
jednatel |
09.05.2011 |
Adresa: |
14700, 21799903, Praha, Braník, Údolní, 314, 49, Údolní 314/49, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Vladimír Novák
|
Neaktivní
od 09.05.2011
|
jednatel |
09.01.2006 |
Adresa: |
10000, 22649930, Praha 10, Dykova, 51/1 |
|
Ing. Vladimír Novák
|
Neaktivní
od 09.05.2011
|
jednatel |
09.01.2006 |
Adresa: |
10100, 22649930, Praha, Vinohrady, Dykova, 51, 1, Dykova 51/1, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
Charly Dahan
|
Neaktivní
od 09.05.2011
|
jednatel |
10.05.2005 |
Adresa: |
14000, 22769625, Praha 4, Chodov, Kloboukova, 2261/79 |
|
Charly Dahan
|
Neaktivní
od 09.05.2011
|
jednatel |
10.05.2005 |
Adresa: |
14800, 22769625, Praha, Chodov, Kloboukova, 2261, 79, Kloboukova 2261/79, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Charly Dahan
|
Neaktivní
od 10.05.2005
|
jednatel |
28.12.2004 |
Adresa: |
19000, 25769715, Praha 9, Chotěšovská, 678/2 |
|
Charly Dahan
|
Neaktivní
od 10.05.2005
|
jednatel |
28.12.2004 |
Adresa: |
19000, 25769715, Praha, Letňany, Chotěšovská, 678, 2, Chotěšovská 678/2, Letňany, 19000 Praha 9 |
|