PAVLÍNA JANATOVÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2016
|
členka představenstva |
03.12.2014 |
Adresa: |
19000, 22765051, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, U školičky, 2217, 4 |
|
PAVLÍNA JANATOVÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2016
|
členka představenstva |
03.12.2014 |
Adresa: |
19000, 22765051, Praha, Libeň, U školičky, 2217, 4, U školičky 2217/4, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
KLÁRA DUŠÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.12.2014
|
člen představenstva |
16.07.2014 |
Adresa: |
18000, 22382950, Praha 8, Libeň, Na Rokytce, 1032, 24 |
|
KLÁRA DUŠÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.12.2014
|
člen představenstva |
16.07.2014 |
Adresa: |
18000, 22382950, Praha, Libeň, Na Rokytce, 1032, 24, Na Rokytce 1032/24, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Klára Dušáková
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
člen představenstva |
31.08.2011 |
Adresa: |
79069, 5908761, Bílá Voda, Kamenička, 20 |
|
Ing. Vladimír Hořák
|
Neaktivní
od 03.12.2014
|
předseda představenstva |
31.08.2011 |
Adresa: |
18200, 22373462, Praha 8, Jelínkova, 1617/3 |
|
Markéta Matoušková
|
Neaktivní
od 03.12.2014
|
člen představenstva |
31.08.2011 |
Adresa: |
16000, 22178821, Praha 6, Bubeneč, Verdunská, 490, 20 |
|
Klára Dušáková
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
člen představenstva |
31.08.2011 |
Adresa: |
79069, 5908761, Jeseník, Bílá Voda, Kamenička, 20, Kamenička 20, 79069 Bílá Voda |
|
Ing. VLADIMÍR HOŘÁK
|
Neaktivní
od 03.12.2014
|
předseda představenstva |
31.08.2011 |
Adresa: |
18200, 22373462, Praha, Kobylisy, Jelínkova, 1617, 3, Jelínkova 1617/3, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
MARKÉTA MATOUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.12.2014
|
člen představenstva |
31.08.2011 |
Adresa: |
16000, 22178821, Praha, Bubeneč, Verdunská, 490, 20, Verdunská 490/20, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Vladimír Hořák
|
Neaktivní
od 31.08.2011
|
předseda představenstva |
25.07.2007 |
Adresa: |
18200, 22373462, Praha 8, Jelínkova, 1617/3 |
|
Ing. VLADIMÍR HOŘÁK
|
Neaktivní
od 31.08.2011
|
předseda představenstva |
25.07.2007 |
Adresa: |
18200, 22373462, Praha, Kobylisy, Jelínkova, 1617, 3, Jelínkova 1617/3, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Pavel Voborník
|
Neaktivní
od 25.07.2007
|
předseda představenstva |
05.01.2005 |
Adresa: |
14000, 21911592, Praha 4, Adamovská, 7 |
|
Pavel Voborník
|
Neaktivní
od 25.07.2007
|
předseda představenstva |
05.01.2005 |
Adresa: |
14000, 21911592, Praha, Michle, Adamovská, 1064, 7, Adamovská 1064/7, Michle, 14000 Praha 4 |
|