JAROSLAV ŠIMEK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
26.04.2024 |
Adresa: |
12000, 21742642, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 330, 48, Jana Masaryka 330/48, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing KATEŘINA VOŽICKÁ
|
Aktivní
|
Předsedkyně představenstva |
26.04.2024 |
Adresa: |
12000, 21742642, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 330, 48, Jana Masaryka 330/48, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing KATEŘINA HRUBEŠOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
26.04.2024 |
Adresa: |
10000, 22603743, Praha, Strašnice, U kombinátu, 416, 7, U kombinátu 416/7, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. KATEŘINA VOŽICKÁ
|
Aktivní
|
Předsedkyně představenstva |
02.03.2019 |
Adresa: |
12000, 21742642, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 330, 48 |
|
Ing. KATEŘINA HRUBEŠOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředsedkyně představenstva |
02.03.2019 |
Adresa: |
10000, 22603743, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, U kombinátu, 416, 7 |
|
JAROSLAV ŠIMEK
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
02.03.2019 |
Adresa: |
12000, 21742642, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 330, 48 |
|
Ing. KATEŘINA VOŽICKÁ
|
Neaktivní
od 26.04.2024
|
Předsedkyně představenstva |
02.03.2019 |
Adresa: |
12000, 21742642, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 330, 48, Jana Masaryka 330/48, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. KATEŘINA HRUBEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 26.04.2024
|
Místopředsedkyně představenstva |
02.03.2019 |
Adresa: |
10000, 22603743, Praha, Strašnice, U kombinátu, 416, 7, U kombinátu 416/7, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JAROSLAV ŠIMEK
|
Neaktivní
od 26.04.2024
|
Místopředseda představenstva |
02.03.2019 |
Adresa: |
12000, 21742642, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 330, 48, Jana Masaryka 330/48, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. KATEŘINA VOŽICKÁ
|
Neaktivní
od 02.03.2019
|
předsedkyně představenstva |
29.06.2016 |
Adresa: |
12000, 21742642, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 330, 48 |
|
Ing. KATEŘINA VOŽICKÁ
|
Neaktivní
od 02.03.2019
|
předsedkyně představenstva |
29.06.2016 |
Adresa: |
12000, 21742642, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 330, 48, Jana Masaryka 330/48, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
KATEŘINA VOŽICKÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2016
|
předsedkyně představenstva |
16.10.2013 |
Adresa: |
12000, 21742642, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 330, 48 |
|
KATEŘINA HRUBEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 02.03.2019
|
členka představenstva |
16.10.2013 |
Adresa: |
10000, 22603743, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, U kombinátu, 416, 7 |
|
JAROSLAV ŠIMEK
|
Neaktivní
od 02.03.2019
|
člen představenstva |
16.10.2013 |
Adresa: |
12000, 21742642, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 330, 48 |
|
KATEŘINA VOŽICKÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2016
|
předsedkyně představenstva |
16.10.2013 |
Adresa: |
12000, 21742642, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 330, 48, Jana Masaryka 330/48, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
KATEŘINA HRUBEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 02.03.2019
|
členka představenstva |
16.10.2013 |
Adresa: |
10000, 22603743, Praha, Strašnice, U kombinátu, 416, 7, U kombinátu 416/7, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JAROSLAV ŠIMEK
|
Neaktivní
od 02.03.2019
|
člen představenstva |
16.10.2013 |
Adresa: |
12000, 21742642, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 330, 48, Jana Masaryka 330/48, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. KAREL ŠPECINGER
|
Neaktivní
od 16.10.2013
|
člen představenstva |
29.09.2013 |
Adresa: |
12000, 21742642, Praha 2, Vinohrady, Jana Masaryka, 330, 48 |
|
Ing. KAREL ŠPECINGER
|
Neaktivní
od 16.10.2013
|
člen představenstva |
29.09.2013 |
Adresa: |
12000, 21742642, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 330, 48, Jana Masaryka 330/48, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Kateřina Hrubešová
|
Neaktivní
od 16.10.2013
|
člen představenstva |
21.05.2008 |
Adresa: |
10000, 22603743, Praha 10, U Kombinátu, 416/7 |
|
Ing. KATEŘINA HRUBEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 16.10.2013
|
člen představenstva |
21.05.2008 |
Adresa: |
10000, 22603743, Praha, Strašnice, U kombinátu, 416, 7, U kombinátu 416/7, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Karel Špecinger
|
Neaktivní
od 29.09.2013
|
člen představenstva |
22.10.2007 |
Adresa: |
12000, 21742642, Praha 2, Jana Masaryka, 48/330 |
|
Kateřina Vožická
|
Neaktivní
od 16.10.2013
|
předseda představenstva |
22.10.2007 |
Adresa: |
12000, 21742642, Praha 2, Jana Masaryka, 48/330 |
|
Ing. KAREL ŠPECINGER
|
Neaktivní
od 29.09.2013
|
člen představenstva |
22.10.2007 |
Adresa: |
12000, 21742642, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 330, 48, Jana Masaryka 330/48, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
KATEŘINA VOŽICKÁ
|
Neaktivní
od 16.10.2013
|
předseda představenstva |
22.10.2007 |
Adresa: |
12000, 21742642, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 330, 48, Jana Masaryka 330/48, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Libor Chyška
|
Neaktivní
od 22.10.2007
|
předseda představenstva |
29.12.2004 |
Adresa: |
12000, 21742642, Praha 2, Jana Masaryka, 48/330 |
|
Kateřina Vožická
|
Neaktivní
od 22.10.2007
|
člen představenstva |
29.12.2004 |
Adresa: |
12000, 21742642, Praha 2, Jana Masaryka, 48/330 |
|
Petr Nedvěd
|
Neaktivní
od 21.05.2008
|
člen představenstva |
29.12.2004 |
Adresa: |
12000, 21742642, Praha 2, Jana Masaryka, 48/330 |
|
Libor Chyška
|
Neaktivní
od 22.10.2007
|
předseda představenstva |
29.12.2004 |
Adresa: |
12000, 21742642, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 330, 48, Jana Masaryka 330/48, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
KATEŘINA VOŽICKÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2007
|
člen představenstva |
29.12.2004 |
Adresa: |
12000, 21742642, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 330, 48, Jana Masaryka 330/48, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Petr Nedvěd
|
Neaktivní
od 21.05.2008
|
člen představenstva |
29.12.2004 |
Adresa: |
12000, 21742642, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 330, 48, Jana Masaryka 330/48, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|