Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | Solutions and Services, a.s. |
ICO: | 27208320 |
Registrovaná adresa: | 11000, 42793335, Praha, Nové Město, Na Florenci, 2116, 15, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 11000 Praha 1 |
Začleněno na: | 28.01.2005 |
Předmět podnikání: |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: a) zprostředkování obchodu a služeb, b) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, c) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, d) příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, e) překladatelská a tlumočnická činnost, f) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr. DALIBOR ŠALEK | Aktivní | člen dozorčí rady | 10.05.2024 |
|
|||
Dr. Ing. PAVEL CHUDOBA | Aktivní | člen dozorčí rady | 15.05.2020 |
|
|||
Dr. Ing. PAVEL CHUDOBA | Aktivní | člen dozorčí rady | 15.05.2020 |
|
|||
Mgr. DALIBOR ŠALEK | Aktivní | člen dozorčí rady | 01.05.2019 |
|
|||
Ing. IVA HÁJKOVÁ | Aktivní | Člen dozorčí rady | 30.07.2014 |
|
|||
Ing. IVA HÁJKOVÁ | Aktivní | Člen dozorčí rady | 30.07.2014 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Rostislav Čáp | Neaktivní od 01.01.2007 | jednatel | 23.01.2006 |
|
|||
Ing. ROSTISLAV ČÁP | Neaktivní od 01.01.2007 | jednatel | 23.01.2006 |
|
|||
Dr.Ing. Pavel Chudoba | Neaktivní od 23.01.2006 | jednatel | 28.01.2005 |
|
|||
Dr.Ing. Pavel Chudoba | Neaktivní od 23.01.2006 | jednatel | 28.01.2005 |
|
Registrační číslo Solutions and Services, a.s. je 27208320.
Registrační adresa Solutions and Services, a.s. je 11000, 42793335, Praha, Nové Město, Na Florenci, 2116, 15, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 11000 Praha 1.
Solutions and Services, a.s. byla založena 28.01.2005.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Mgr. DALIBOR ŠALEK, Dr. Ing. PAVEL CHUDOBA, Dr. Ing. PAVEL CHUDOBA, Mgr. DALIBOR ŠALEK, Ing. IVA HÁJKOVÁ, Ing. IVA HÁJKOVÁ.