ZUZANA ŠMATLÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.05.2018 |
Adresa: |
18000, 22387331, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 1484, 41 |
|
ZUZANA ŠMATLÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.05.2018 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 1484, 41, Na Truhlářce 1484/41, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
TOMÁŠ FLÍDR
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.12.2016 |
Adresa: |
10100, 22662669, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Moskevská, 697, 72 |
|
TOMÁŠ FLÍDR
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.12.2016 |
Adresa: |
10100, 22662669, Praha, Vršovice, Moskevská, 697, 72, Moskevská 697/72, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. CYRIL MORES
|
Aktivní
|
člen výboru |
22.07.2014 |
Adresa: |
18000, 22387331, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 1484, 41 |
|
Ing. CYRIL MORES
|
Aktivní
|
člen výboru |
22.07.2014 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 1484, 41, Na Truhlářce 1484/41, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
JANA IGNATOK
|
Neaktivní
od 10.05.2018
|
člen výboru |
31.01.2018 |
Adresa: |
18200, 22384545, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, U Vlachovky, 1204, 5 |
|
JANA IGNATOK
|
Neaktivní
od 10.05.2018
|
člen výboru |
31.01.2018 |
Adresa: |
18200, 22384545, Praha, Libeň, U Vlachovky, 1204, 5, U Vlachovky 1204/5, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
JANA IGNATOK
|
Neaktivní
od 31.01.2018
|
člen výboru |
10.11.2016 |
Adresa: |
18000, 22387331, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 1484, 41 |
|
JANA IGNATOK
|
Neaktivní
od 31.01.2018
|
člen výboru |
10.11.2016 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 1484, 41, Na Truhlářce 1484/41, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
TOMÁŠ FLÍDR
|
Neaktivní
od 09.12.2016
|
člen výboru |
24.07.2014 |
Adresa: |
18000, 22387331, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 1484, 41 |
|
TOMÁŠ FLÍDR
|
Neaktivní
od 09.12.2016
|
člen výboru |
24.07.2014 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 1484, 41, Na Truhlářce 1484/41, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
TOMÁŠ FLÍDR
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
člen výboru |
22.07.2014 |
Adresa: |
18000, Praha 8, Libeň, Na Truhlářce, 1484, 41 |
|
TOMÁŠ FLÍDR
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
člen výboru |
22.07.2014 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 1484, 41, Na Truhlářce 1484/41, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
TOMÁŠ FLÍDR
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
člen výboru |
19.09.2013 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha 8, Libeň, Na Truhlářce, 1484, 41 |
|
TOMÁŠ FLÍDR
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
člen výboru |
19.09.2013 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 1484, 41, Na Truhlářce 1484/41, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Jana Ignatoková
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
člen výboru |
18.12.2012 |
Adresa: |
18000, 22387331, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 1484, 41 |
|
Jana Ignatoková
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
člen výboru |
18.12.2012 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 1484, 41, Na Truhlářce 1484/41, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Zuzana Pudilová
|
Neaktivní
od 18.12.2012
|
místopředseda výboru |
11.02.2009 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha 8, Na Truhlářce, 1484/41 |
|
Tomáš Flídr
|
Neaktivní
od 19.09.2013
|
člen výboru |
11.02.2009 |
Adresa: |
56967, 15929469, Osík, 275 |
|
Olga Mrázková
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
předseda výboru |
11.02.2009 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha 8, Na Truhlářce, 1484/41 |
|
Zuzana Pudilová
|
Neaktivní
od 18.12.2012
|
místopředseda výboru |
11.02.2009 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 1484, 41, Na Truhlářce 1484/41, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Tomáš Flídr
|
Neaktivní
od 19.09.2013
|
člen výboru |
11.02.2009 |
Adresa: |
56967, 15929469, Svitavy, Osík, Osík, 275, č.p. 275, 56967 Osík |
|
Olga Mrázková
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
předseda výboru |
11.02.2009 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 1484, 41, Na Truhlářce 1484/41, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Mgr. Eva Klosová
|
Neaktivní
od 11.02.2009
|
člen výboru |
20.09.2006 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha 8, Na Truhlářce, 1484/41 |
|
Mgr. Eva Klosová
|
Neaktivní
od 11.02.2009
|
člen výboru |
20.09.2006 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 1484, 41, Na Truhlářce 1484/41, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Mgr. Eva Křikavová
|
Neaktivní
od 20.09.2006
|
člen výboru |
24.02.2006 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha 8, Na Truhlářce, 1484/41 |
|
Olga Mrázková
|
Neaktivní
od 11.02.2009
|
předseda výboru |
24.02.2006 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha 8, Na Truhlářce, 1484/41 |
|
Dana Vrbová
|
Neaktivní
od 11.02.2009
|
místopředseda výboru |
24.02.2006 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha 8, Na Truhlářce, 1484/41 |
|
Mgr. Eva Křikavová
|
Neaktivní
od 20.09.2006
|
člen výboru |
24.02.2006 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 1484, 41, Na Truhlářce 1484/41, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Olga Mrázková
|
Neaktivní
od 11.02.2009
|
předseda výboru |
24.02.2006 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 1484, 41, Na Truhlářce 1484/41, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Dana Vrbová
|
Neaktivní
od 11.02.2009
|
místopředseda výboru |
24.02.2006 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 1484, 41, Na Truhlářce 1484/41, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
KD Pragma, a.s.
25676644 |
Neaktivní
od 24.02.2006
|
pověřený vlastník |
10.01.2005 |
Adresa: |
22150331, Praha 6, Praha 6, Bělohorská, 9 |
|
KD Pragma, a.s.
25676644 |
Neaktivní
od 24.02.2006
|
pověřený vlastník |
10.01.2005 |
Adresa: |
16900, 22150331, Praha, Břevnov, Bělohorská, 274, 9, Bělohorská 274/9, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|