MARTIN URBAN
|
Aktivní
|
jednatel |
31.03.2021 |
Adresa: |
28802, 27926141, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Osvalda Polívky, 2454 |
|
MARTIN URBAN
|
Aktivní
|
jednatel |
31.03.2021 |
Adresa: |
28802, 27926141, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Osvalda Polívky, 2454, Osvalda Polívky 2454, 28802 Nymburk |
|
MIROSLAV VACEK
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2015 |
Adresa: |
28802, 27861937, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Ke Strouze, 2498 |
|
MIROSLAV VACEK
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2015 |
Adresa: |
28802, 27861937, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Ke Strouze, 2498, Ke Strouze 2498, 28802 Nymburk |
|
Miroslav Vacek
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
jednatel |
22.06.2010 |
Adresa: |
28802, 27861937, Nymburk, Ke Strouze, 2498 |
|
Martin Urban
|
Neaktivní
od 31.03.2021
|
jednatel |
22.06.2010 |
Adresa: |
28802, 27926141, Nymburk, Osvalda Polívky, 2454 |
|
MIROSLAV VACEK
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
jednatel |
22.06.2010 |
Adresa: |
28802, 27861937, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Ke Strouze, 2498, Ke Strouze 2498, 28802 Nymburk |
|
MARTIN URBAN
|
Neaktivní
od 31.03.2021
|
jednatel |
22.06.2010 |
Adresa: |
28802, 27926141, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Osvalda Polívky, 2454, Osvalda Polívky 2454, 28802 Nymburk |
|
Miroslav Vacek
|
Neaktivní
od 22.06.2010
|
jednatel |
27.01.2005 |
Adresa: |
28802, 1214977, Nymburk, Poděbradská, 257/17 |
|
Martin Urban
|
Neaktivní
od 22.06.2010
|
jednatel |
27.01.2005 |
Adresa: |
28802, 1230271, Nymburk, Josefa Mánesa, 1886 |
|
Miroslav Vacek
|
Neaktivní
od 22.06.2010
|
jednatel |
27.01.2005 |
Adresa: |
28802, 1214977, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Poděbradská, 257, 17, Poděbradská 257/17, 28802 Nymburk |
|
Martin Urban
|
Neaktivní
od 22.06.2010
|
jednatel |
27.01.2005 |
Adresa: |
28802, 1230271, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Josefa Mánesa, 1886, Josefa Mánesa 1886, 28802 Nymburk |
|