PhDr. RADEK ZELENKA
|
Aktivní
|
předseda výboru společenství |
13.09.2022 |
Adresa: |
77900, 23295228, Olomouc, Olomouc, Hejčín, Ovesná, 215, 15 |
|
MICHAELA MIKŠOVSKÁ
|
Aktivní
|
členka výboru společenství |
13.09.2022 |
Adresa: |
12000, 21757658, Praha, Vinohrady, Fričova, 2500, 5 |
|
MONIKA DRÁBKOVÁ
|
Aktivní
|
členka výboru společenství |
13.09.2022 |
Adresa: |
12000, 21757666, Praha, Vinohrady, Fričova, 2501, 7 |
|
PhDr. RADEK ZELENKA
|
Aktivní
|
předseda výboru společenství |
13.09.2022 |
Adresa: |
77900, 23295228, Olomouc, Olomouc, Hejčín, Ovesná, 215, 15, Ovesná 215/15, Hejčín, 77900 Olomouc |
|
MICHAELA MIKŠOVSKÁ
|
Aktivní
|
členka výboru společenství |
13.09.2022 |
Adresa: |
12000, 21757658, Praha, Vinohrady, Fričova, 2500, 5, Fričova 2500/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MONIKA DRÁBKOVÁ
|
Aktivní
|
členka výboru společenství |
13.09.2022 |
Adresa: |
12000, 21757666, Praha, Vinohrady, Fričova, 2501, 7, Fričova 2501/7, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. ONDŘEJ KOTÍK
|
Neaktivní
od 13.09.2022
|
předseda výboru |
20.10.2016 |
Adresa: |
12000, 21757658, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Fričova, 2500, 5 |
|
PhDr. RADEK ZELENKA
|
Neaktivní
od 13.09.2022
|
místopředseda výboru |
20.10.2016 |
Adresa: |
77900, 23295228, Olomouc, Olomouc, Hejčín, Ovesná, 215, 15 |
|
MICHAELA MIKŠOVSKÁ
|
Neaktivní
od 13.09.2022
|
člen výboru |
20.10.2016 |
Adresa: |
12000, 21757658, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Fričova, 2500, 5 |
|
Ing. ONDŘEJ KOTÍK
|
Neaktivní
od 13.09.2022
|
předseda výboru |
20.10.2016 |
Adresa: |
12000, 21757658, Praha, Vinohrady, Fričova, 2500, 5, Fričova 2500/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
PhDr. RADEK ZELENKA
|
Neaktivní
od 13.09.2022
|
místopředseda výboru |
20.10.2016 |
Adresa: |
77900, 23295228, Olomouc, Olomouc, Hejčín, Ovesná, 215, 15, Ovesná 215/15, Hejčín, 77900 Olomouc |
|
MICHAELA MIKŠOVSKÁ
|
Neaktivní
od 13.09.2022
|
člen výboru |
20.10.2016 |
Adresa: |
12000, 21757658, Praha, Vinohrady, Fričova, 2500, 5, Fričova 2500/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
STANISLAV LEJSEK
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
člen výboru |
15.07.2016 |
Adresa: |
12000, 21757666, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Fričova, 2501, 7 |
|
STANISLAV LEJSEK
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
člen výboru |
15.07.2016 |
Adresa: |
12000, 21757666, Praha, Vinohrady, Fričova, 2501, 7, Fričova 2501/7, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. JOSEF SLÁDEK
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
předseda výboru |
17.07.2015 |
Adresa: |
12000, 21757658, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Fričova, 2500, 5 |
|
Ing. JOSEF SLÁDEK
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
předseda výboru |
17.07.2015 |
Adresa: |
12000, 21757658, Praha, Vinohrady, Fričova, 2500, 5, Fričova 2500/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Josef Sládek
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
předseda výboru |
03.08.2012 |
Adresa: |
12000, 21757658, Praha 2, Praha 2, Vinohrady, Fričova, 2500, 5 |
|
Tomáš Jusko
|
Neaktivní
od 15.07.2016
|
člen výboru |
03.08.2012 |
Adresa: |
12000, 21757658, Hlavní město Praha, Praha 2, Vinohrady, Fričova, 2500, 5 |
|
Michaela Mikšovská
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
místopředseda výboru |
03.08.2012 |
Adresa: |
12000, 21757658, Praha 2, Vinohrady, Fričova, 2500, 5 |
|
Ing. JOSEF SLÁDEK
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
předseda výboru |
03.08.2012 |
Adresa: |
12000, 21757658, Praha, Vinohrady, Fričova, 2500, 5, Fričova 2500/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Tomáš Jusko
|
Neaktivní
od 15.07.2016
|
člen výboru |
03.08.2012 |
Adresa: |
12000, 21757658, Praha, Vinohrady, Fričova, 2500, 5, Fričova 2500/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MICHAELA MIKŠOVSKÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
místopředseda výboru |
03.08.2012 |
Adresa: |
12000, 21757658, Praha, Vinohrady, Fričova, 2500, 5, Fričova 2500/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Josef Sládek
|
Neaktivní
od 03.08.2012
|
předseda výboru |
30.09.2010 |
Adresa: |
12000, 21757658, Praha 2, Praha 2, Vinohrady, Fričova, 2500/5 |
|
Michaela Mikšovská
|
Neaktivní
od 03.08.2012
|
místopředseda výboru |
30.09.2010 |
Adresa: |
12000, 21757658, Praha 2, Vinohrady, Fričova, 2500/5 |
|
Martina Žaludová
|
Neaktivní
od 03.08.2012
|
člen výboru |
30.09.2010 |
Adresa: |
12000, 21757658, Praha 2, Vinohrady, Fričova, 2500, 5 |
|
Ing. JOSEF SLÁDEK
|
Neaktivní
od 03.08.2012
|
předseda výboru |
30.09.2010 |
Adresa: |
12000, 21757658, Praha, Vinohrady, Fričova, 2500, 5, Fričova 2500/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MICHAELA MIKŠOVSKÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2012
|
místopředseda výboru |
30.09.2010 |
Adresa: |
12000, 21757658, Praha, Vinohrady, Fričova, 2500, 5, Fričova 2500/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Martina Žaludová
|
Neaktivní
od 03.08.2012
|
člen výboru |
30.09.2010 |
Adresa: |
12000, 21757658, Praha, Vinohrady, Fričova, 2500, 5, Fričova 2500/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Michaela Mikšovská
|
Neaktivní
od 30.09.2010
|
člen výboru |
28.01.2009 |
Adresa: |
12000, 21757658, Praha 2, Vinohrady, Fričova, 2500/5 |
|
MICHAELA MIKŠOVSKÁ
|
Neaktivní
od 30.09.2010
|
člen výboru |
28.01.2009 |
Adresa: |
12000, 21757658, Praha, Vinohrady, Fričova, 2500, 5, Fričova 2500/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Bohumil Hrnčíř
|
Neaktivní
od 30.09.2010
|
předseda výboru |
23.07.2008 |
Adresa: |
12000, 21757674, Praha 2, Praha 2, Vinohrady, Fričova, 2502/7a |
|
Ing. BOHUMIL HRNČÍŘ
|
Neaktivní
od 30.09.2010
|
předseda výboru |
23.07.2008 |
Adresa: |
12000, 21757674, Praha, Vinohrady, Fričova, 2502, 7a, Fričova 2502/7a, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Josef Sládek
|
Neaktivní
od 30.09.2010
|
Místopředseda |
10.01.2007 |
Adresa: |
12000, 21757658, Praha 2, Praha 2, Vinohrady, Fričova, 2500/5 |
|
Ing. JOSEF SLÁDEK
|
Neaktivní
od 30.09.2010
|
Místopředseda |
10.01.2007 |
Adresa: |
12000, 21757658, Praha, Vinohrady, Fričova, 2500, 5, Fričova 2500/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Jaroslav Kourek
|
Neaktivní
od 23.07.2008
|
předseda výboru |
10.02.2006 |
Adresa: |
19000, Praha 2, Vinohrady, Nám. Míru, 1195/5 |
|
Ing. Jaroslav Kourek
|
Neaktivní
od 23.07.2008
|
předseda výboru |
10.02.2006 |
Adresa: |
12000, 21751293, Praha, Vinohrady, náměstí Míru, 1195, 5, náměstí Míru 1195/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Zdena Jírová
|
Neaktivní
od 10.02.2006
|
předseda výboru |
02.02.2005 |
Adresa: |
12000, 21757674, Praha 2, Vinohrady, Fričova, 2502/7a |
|
JUDr. Jan Kohout
|
Neaktivní
od 10.01.2007
|
místopředseda výboru |
02.02.2005 |
Adresa: |
12000, 21757658, Praha 2, Vinohrady, Fričova, 2500/5 |
|
Dagmar Těšínská
|
Neaktivní
od 28.01.2009
|
člen výboru |
02.02.2005 |
Adresa: |
12000, 21757658, Praha 2, Vinohrady, Fričova, 2500/5 |
|
Ing. Zdena Jírová
|
Neaktivní
od 10.02.2006
|
předseda výboru |
02.02.2005 |
Adresa: |
12000, 21757674, Praha, Vinohrady, Fričova, 2502, 7a, Fričova 2502/7a, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JUDr. JAN KOHOUT
|
Neaktivní
od 10.01.2007
|
místopředseda výboru |
02.02.2005 |
Adresa: |
12000, 21757658, Praha, Vinohrady, Fričova, 2500, 5, Fričova 2500/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
DAGMAR TĚŠÍNSKÁ
|
Neaktivní
od 28.01.2009
|
člen výboru |
02.02.2005 |
Adresa: |
12000, 21757658, Praha, Vinohrady, Fričova, 2500, 5, Fričova 2500/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|