Ing. JIŘÍ TRNKA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
07.03.2023 |
Adresa: |
16500, 26269210, Praha, Suchdol, Kamýcká, 948, 51, Kamýcká 948/51, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
DANIEL SKALICKÝ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
07.03.2023 |
Adresa: |
11000, 21711631, Praha, Nové Město, Krakovská, 1391, 5, Krakovská 1391/5, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. EVA MICHLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.03.2023 |
Adresa: |
14200, 25962281, Praha, Krč, Tavolníková, 2013, 2, Tavolníková 2013/2, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Ing. JIŘÍ TRNKA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
11.08.2020 |
Adresa: |
16500, 26269210, Hlavní město Praha, Praha, Suchdol, Kamýcká, 948, 51 |
|
DANIEL SKALICKÝ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
11.08.2020 |
Adresa: |
11000, 21711631, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Krakovská, 1391, 5 |
|
Ing. EVA MICHLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.08.2020 |
Adresa: |
14200, 25962281, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Tavolníková, 2013, 2 |
|
Ing. JIŘÍ TRNKA
|
Neaktivní
od 07.03.2023
|
předseda výboru |
11.08.2020 |
Adresa: |
16500, 26269210, Praha, Suchdol, Kamýcká, 948, 51, Kamýcká 948/51, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
DANIEL SKALICKÝ
|
Neaktivní
od 07.03.2023
|
místopředseda výboru |
11.08.2020 |
Adresa: |
11000, 21711631, Praha, Nové Město, Krakovská, 1391, 5, Krakovská 1391/5, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. EVA MICHLOVÁ
|
Neaktivní
od 07.03.2023
|
člen výboru |
11.08.2020 |
Adresa: |
14200, 25962281, Praha, Krč, Tavolníková, 2013, 2, Tavolníková 2013/2, Krč, 14200 Praha 4 |
|
ROMAN PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 11.08.2020
|
člen výboru |
29.06.2018 |
Adresa: |
14200, 26000130, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Jalodvorská, 2013, 40 |
|
ROMAN PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 11.08.2020
|
člen výboru |
29.06.2018 |
Adresa: |
14200, 26000130, Praha, Krč, Jalodvorská, 2013, 40, Jalodvorská 2013/40, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Ing. JIŘÍ TRNKA
|
Neaktivní
od 11.08.2020
|
předseda výboru |
23.12.2017 |
Adresa: |
16500, 26269210, Hlavní město Praha, Praha, Suchdol, Kamýcká, 948, 51 |
|
Ing. JIŘÍ TRNKA
|
Neaktivní
od 11.08.2020
|
předseda výboru |
23.12.2017 |
Adresa: |
16500, 26269210, Praha, Suchdol, Kamýcká, 948, 51, Kamýcká 948/51, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. Jiří Trnka
|
Neaktivní
od 23.12.2017
|
předseda výboru |
20.08.2009 |
Adresa: |
16500, 26269210, Praha 6, Suchdol, Kamýcká, 948/51 |
|
Roman Rohlík
|
Neaktivní
od 29.06.2018
|
člen výboru |
20.08.2009 |
Adresa: |
14200, 26000130, Praha 4, Krč, Jalodvorská, 2013/40 |
|
Ing. Vladimír Hosták
|
Neaktivní
od 11.08.2020
|
člen výboru |
20.08.2009 |
Adresa: |
14200, 26000121, Praha 4, Krč, Pasteurova, 2013/6 |
|
Ing. JIŘÍ TRNKA
|
Neaktivní
od 23.12.2017
|
předseda výboru |
20.08.2009 |
Adresa: |
16500, 26269210, Praha, Suchdol, Kamýcká, 948, 51, Kamýcká 948/51, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Roman Rohlík
|
Neaktivní
od 29.06.2018
|
člen výboru |
20.08.2009 |
Adresa: |
14200, 26000130, Praha, Krč, Jalodvorská, 2013, 40, Jalodvorská 2013/40, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Vladimír Hosták
|
Neaktivní
od 11.08.2020
|
člen výboru |
20.08.2009 |
Adresa: |
14200, 26000121, Praha, Krč, Pasteurova, 2013, 6, Pasteurova 2013/6, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Vladimír Dinda
|
Neaktivní
od 20.08.2009
|
předseda výboru |
22.08.2006 |
Adresa: |
14200, 26000121, Praha 4, Pasteurova, 2013/6 |
|
Jiří Trnka
|
Neaktivní
od 20.08.2009
|
člen výboru |
22.08.2006 |
Adresa: |
16000, 26269210, Praha 6, Suchdol, Kamýcká, 948/51 |
|
Václav Mahďák
|
Neaktivní
od 20.08.2009
|
člen výboru |
22.08.2006 |
Adresa: |
14200, Praha 4, Tavolníkova, 2013/2 |
|
Vladimír Dinda
|
Neaktivní
od 20.08.2009
|
předseda výboru |
22.08.2006 |
Adresa: |
14200, 26000121, Praha, Krč, Pasteurova, 2013, 6, Pasteurova 2013/6, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Jiří Trnka
|
Neaktivní
od 20.08.2009
|
člen výboru |
22.08.2006 |
Adresa: |
16500, 26269210, Praha, Suchdol, Kamýcká, 948, 51, Kamýcká 948/51, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Václav Mahďák
|
Neaktivní
od 20.08.2009
|
člen výboru |
22.08.2006 |
Adresa: |
2013/2, Praha 4, Tavolníkova, 14200, Tavolníkova 2013/2, 14200 Praha 4, Česká republika |
|
Mgr. Zlata Medková
|
Neaktivní
od 22.08.2006
|
předseda výboru |
31.01.2005 |
Adresa: |
14200, 21873879, Praha 4, Bohrova, 10/1638 |
|
Dana Brejníková
|
Neaktivní
od 22.08.2006
|
člen výboru |
31.01.2005 |
Adresa: |
5991137, Neuměřice, 158 |
|
Vladimír Dinda
|
Neaktivní
od 22.08.2006
|
člen výboru |
31.01.2005 |
Adresa: |
14200, 26000121, Praha 4, Pasteurova, 2013/6 |
|
Mgr. Kateřina Divínová
|
Neaktivní
od 22.08.2006
|
člen výboru |
31.01.2005 |
Adresa: |
14200, Praha 4, Tavolníkova, 2013/2 |
|
DiS Andrea Kubalčíková
|
Neaktivní
od 22.08.2006
|
člen výboru |
31.01.2005 |
Adresa: |
23272180, Olomouc, Politických vězňů, 569/5 |
|
Mgr. Zlata Medková
|
Neaktivní
od 22.08.2006
|
předseda výboru |
31.01.2005 |
Adresa: |
14200, 21873879, Praha, Krč, Bohrova, 1638, 10, Bohrova 1638/10, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Dana Brejníková
|
Neaktivní
od 22.08.2006
|
člen výboru |
31.01.2005 |
Adresa: |
27326, 5991137, Kladno, Neuměřice, Neuměřice, 158, č.p. 158, 27326 Neuměřice |
|
Vladimír Dinda
|
Neaktivní
od 22.08.2006
|
člen výboru |
31.01.2005 |
Adresa: |
14200, 26000121, Praha, Krč, Pasteurova, 2013, 6, Pasteurova 2013/6, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Mgr. Kateřina Divínová
|
Neaktivní
od 22.08.2006
|
člen výboru |
31.01.2005 |
Adresa: |
2013/2, Praha 4, Tavolníkova, 14200, Tavolníkova 2013/2, 14200 Praha 4, Česká republika |
|
DiS Andrea Kubalčíková
|
Neaktivní
od 22.08.2006
|
člen výboru |
31.01.2005 |
Adresa: |
77900, 23272180, Olomouc, Olomouc, Neředín, Politických vězňů, 569, 5, Politických vězňů 569/5, Neředín, 77900 Olomouc |
|