Mgr. MARTINA KASALOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda |
02.03.2024 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718, U Židovského hřbitova 1718, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
RADEK SLABIHOUDEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.02.2022 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718 |
|
RADEK SLABIHOUDEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.02.2022 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718, U Židovského hřbitova 1718, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
PETRA HELEBRANTOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
26.08.2020 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718 |
|
PETRA HELEBRANTOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
26.08.2020 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718, U Židovského hřbitova 1718, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Mgr. MARTINA KASALOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
01.03.2019 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718 |
|
VÍT HELEBRANT
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
předseda výboru |
01.03.2019 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718 |
|
Mgr. JANA ČÍŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2022
|
člen výboru |
01.03.2019 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718 |
|
VÍT HELEBRANT
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
předseda výboru |
01.03.2019 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718, U Židovského hřbitova 1718, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Mgr. JANA ČÍŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2022
|
člen výboru |
01.03.2019 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718, U Židovského hřbitova 1718, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Mgr. MARTINA KASALOVÁ
|
Neaktivní
od 02.03.2024
|
místopředseda výboru |
01.03.2019 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718, U Židovského hřbitova 1718, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Ing. JAN VACEK
|
Neaktivní
od 28.02.2019
|
předseda výboru |
16.10.2015 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718 |
|
Ing. MARTIN HOLAS
|
Neaktivní
od 28.02.2019
|
místopředseda výboru |
16.10.2015 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718 |
|
VÍT HELEBRANT
|
Neaktivní
od 28.02.2019
|
člen výboru |
16.10.2015 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718 |
|
Ing. JAN VACEK
|
Neaktivní
od 28.02.2019
|
předseda výboru |
16.10.2015 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718, U Židovského hřbitova 1718, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Ing. MARTIN HOLAS
|
Neaktivní
od 28.02.2019
|
místopředseda výboru |
16.10.2015 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718, U Židovského hřbitova 1718, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
VÍT HELEBRANT
|
Neaktivní
od 28.02.2019
|
člen výboru |
16.10.2015 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718, U Židovského hřbitova 1718, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Ing. JAN VACEK
|
Neaktivní
od 16.10.2015
|
předseda výboru |
01.04.2015 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718 |
|
Ing. MARTIN HOLAS
|
Neaktivní
od 16.10.2015
|
místopředseda výboru |
01.04.2015 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718 |
|
Ing. JAN VACEK
|
Neaktivní
od 16.10.2015
|
předseda výboru |
01.04.2015 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718, U Židovského hřbitova 1718, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Ing. MARTIN HOLAS
|
Neaktivní
od 16.10.2015
|
místopředseda výboru |
01.04.2015 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718, U Židovského hřbitova 1718, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Ing. Jan Vacek
|
Neaktivní
od 01.04.2015
|
předseda výboru |
13.04.2012 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, U Židovského hřbitova, 1718 |
|
Ing. Martin Holas
|
Neaktivní
od 01.04.2015
|
místopředseda výboru |
13.04.2012 |
Adresa: |
26601, 26232979, Beroun, Palouček, 1712 |
|
Dita Pešková
|
Neaktivní
od 16.10.2015
|
člen výboru |
13.04.2012 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, U Židovského hřbitova, 1718 |
|
Ing. JAN VACEK
|
Neaktivní
od 01.04.2015
|
předseda výboru |
13.04.2012 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718, U Židovského hřbitova 1718, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Ing. Martin Holas
|
Neaktivní
od 01.04.2015
|
místopředseda výboru |
13.04.2012 |
Adresa: |
26601, 26232979, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Palouček, 1712, Palouček 1712, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Dita Pešková
|
Neaktivní
od 16.10.2015
|
člen výboru |
13.04.2012 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718, U Židovského hřbitova 1718, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Petr Farkaš
|
Neaktivní
od 13.04.2012
|
předseda výboru |
05.03.2009 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718 |
|
Sven Lundquist
|
Neaktivní
od 13.04.2012
|
místopředseda výboru |
05.03.2009 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718 |
|
Dita Pešková
|
Neaktivní
od 16.10.2015
|
člen výboru |
05.03.2009 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718 |
|
Petr Farkaš
|
Neaktivní
od 13.04.2012
|
předseda výboru |
05.03.2009 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718, U Židovského hřbitova 1718, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Sven Lundquist
|
Neaktivní
od 13.04.2012
|
místopředseda výboru |
05.03.2009 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718, U Židovského hřbitova 1718, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Dita Pešková
|
Neaktivní
od 16.10.2015
|
člen výboru |
05.03.2009 |
Adresa: |
26601, 26085925, Beroun, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 1718, U Židovského hřbitova 1718, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Ing. Ondřej Borusík
|
Neaktivní
od 05.03.2009
|
předseda výboru |
17.02.2005 |
Adresa: |
30100, Plzeń, Dřevěná, 104/2 |
|
Sven Lundquist
|
Neaktivní
od 05.03.2009
|
místopředseda výboru |
17.02.2005 |
Adresa: |
59101, 3768945, Žďár nad Sázavou, Dolní, 192/32 |
|
Dita Pešková
|
Neaktivní
od 05.03.2009
|
místopředseda výboru |
17.02.2005 |
Adresa: |
15500, 22124381, Praha 5, Suchý Vršek, 2108/28 |
|
Ing. Ondřej Borusík
|
Neaktivní
od 05.03.2009
|
předseda výboru |
17.02.2005 |
Adresa: |
30100, 24571491, Plzeň-město, Plzeň, Vnitřní Město, Dřevěná, 104, 2, Dřevěná 104/2, Vnitřní Město, 30100 Plzeň |
|
Sven Lundquist
|
Neaktivní
od 05.03.2009
|
místopředseda výboru |
17.02.2005 |
Adresa: |
59101, 3768945, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1, Dolní, 192, 32, Dolní 192/32, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
Dita Pešková
|
Neaktivní
od 05.03.2009
|
místopředseda výboru |
17.02.2005 |
Adresa: |
15800, 22124381, Praha, Stodůlky, Suchý vršek, 2108, 28, Suchý vršek 2108/28, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|