Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | maXmedia s.r.o. |
ICO: | 27214583 |
Registrovaná adresa: | 10000, 22602917, Praha, Strašnice, U hráze, 344, 1, U hráze 344/1, Strašnice, 10000 Praha 10 |
Začleněno na: | 31.01.2005 |
Předmět podnikání: |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
KRYŠTOF ŠABACKÝ | Aktivní | 15.10.2015 | |
|
|||
KRYŠTOF ŠABACKÝ | Aktivní | 15.10.2015 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
KRYŠTOF ŠABACKÝ | Aktivní | jednatel | 15.10.2015 |
|
|||
KRYŠTOF ŠABACKÝ | Aktivní | jednatel | 15.10.2015 |
|
|||
Kryštof Šabacký | Neaktivní od 15.10.2015 | jednatel | 19.06.2009 |
|
|||
KRYŠTOF ŠABACKÝ | Neaktivní od 15.10.2015 | jednatel | 19.06.2009 |
|
|||
Marléne Lašová | Neaktivní od 19.06.2009 | jednatel | 26.02.2007 |
|
|||
Petr Manich | Neaktivní od 19.06.2009 | jednatel | 26.02.2007 |
|
|||
Marléne Lašová | Neaktivní od 19.06.2009 | jednatel | 26.02.2007 |
|
|||
Petr Manich | Neaktivní od 19.06.2009 | jednatel | 26.02.2007 |
|
|||
Marléne Lašová | Neaktivní od 26.02.2007 | jednatel | 16.08.2006 |
|
|||
Marléne Lašová | Neaktivní od 26.02.2007 | jednatel | 16.08.2006 |
|
|||
Marléne Lašová | Neaktivní od 16.08.2006 | jednatel | 31.01.2005 |
|
|||
Marléne Lašová | Neaktivní od 16.08.2006 | jednatel | 31.01.2005 |
|
Registrační číslo maXmedia s.r.o. je 27214583.
Registrační adresa maXmedia s.r.o. je 10000, 22602917, Praha, Strašnice, U hráze, 344, 1, U hráze 344/1, Strašnice, 10000 Praha 10.
maXmedia s.r.o. byla založena 31.01.2005.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je KRYŠTOF ŠABACKÝ, KRYŠTOF ŠABACKÝ.