HELENA PLEŠMÍDOVÁ ANTÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.09.2015
|
Člen představenstva |
25.02.2015 |
Adresa: |
41501, 20243154, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1666 |
|
HELENA PLEŠMÍDOVÁ ANTÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.09.2015
|
Člen představenstva |
25.02.2015 |
Adresa: |
41501, 20243154, Teplice, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1666, Unčínská 1666, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Ing. JITKA KAMARÝTOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2014
|
Člen představenstva |
28.05.2014 |
Adresa: |
41501, 20262027, Teplice, Teplice, Duchcovská, 1421, 44 |
|
Ing. JITKA KAMARÝTOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2014
|
Člen představenstva |
28.05.2014 |
Adresa: |
41501, 20262027, Teplice, Teplice, Teplice, Duchcovská, 1421, 44, Duchcovská 1421/44, 41501 Teplice |
|
JAROSLAV TŘEŠŇÁK
|
Neaktivní
od 07.09.2015
|
Předseda představenstva |
08.08.2013 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Teplice, Třebízského, 3020 |
|
JAROSLAV TŘEŠŇÁK
|
Neaktivní
od 07.09.2015
|
Předseda představenstva |
08.08.2013 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Teplice, Teplice, Třebízského, 3020, Třebízského 3020, 41501 Teplice |
|
Helena Plešmídová Antálková
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
Člen představenstva |
12.06.2012 |
Adresa: |
41501, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1666 |
|
HELENA PLEŠMÍDOVÁ ANTÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
Člen představenstva |
12.06.2012 |
Adresa: |
41501, 20243154, Teplice, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1666, Unčínská 1666, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Daniela Zrnová
|
Neaktivní
od 12.06.2012
|
Člen představenstva |
11.04.2011 |
Adresa: |
41742, 18516548, Krupka, Maršov, Jasmínová, 238 |
|
Jaroslav Třešňák
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
Předseda představenstva |
11.04.2011 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Třebízského, 3020 |
|
Ing. Jitka Kamarýtová
|
Neaktivní
od 28.05.2014
|
Člen představenstva |
11.04.2011 |
Adresa: |
41501, 20262027, Teplice, Duchcovská, 1421 |
|
Daniela Zrnová
|
Neaktivní
od 12.06.2012
|
Člen představenstva |
11.04.2011 |
Adresa: |
41742, 18516548, Teplice, Krupka, Maršov, Jasmínová, 238, Jasmínová 238, Maršov, 41742 Krupka |
|
JAROSLAV TŘEŠŇÁK
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
Předseda představenstva |
11.04.2011 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Teplice, Teplice, Třebízského, 3020, Třebízského 3020, 41501 Teplice |
|
Ing. JITKA KAMARÝTOVÁ
|
Neaktivní
od 28.05.2014
|
Člen představenstva |
11.04.2011 |
Adresa: |
41501, 20262027, Teplice, Teplice, Teplice, Duchcovská, 1421, 44, Duchcovská 1421/44, 41501 Teplice |
|
Zuzana Hofmanová
|
Neaktivní
od 11.04.2011
|
předseda představenstva |
18.11.2009 |
Adresa: |
41704, 14991161, Hrob, Rybniční, 102 |
|
David Matoušek
|
Neaktivní
od 11.04.2011
|
člen představenstva |
18.11.2009 |
Adresa: |
41510, 20213085, Teplice, Zahrádky, 450 |
|
Helena Plešmídová Antálková
|
Neaktivní
od 11.04.2011
|
člen představenstva |
18.11.2009 |
Adresa: |
41501, 20243154, Teplice, Unčínská, 1666 |
|
Zuzana Hofmanová
|
Neaktivní
od 11.04.2011
|
předseda představenstva |
18.11.2009 |
Adresa: |
41704, 14991161, Teplice, Hrob, Hrob, Rybniční, 102, Rybniční 102, 41704 Hrob |
|
DAVID MATOUŠEK
|
Neaktivní
od 11.04.2011
|
člen představenstva |
18.11.2009 |
Adresa: |
41510, 20213085, Teplice, Teplice, Sobědruhy, Zahrádky, 450, Zahrádky 450, Sobědruhy, 41510 Teplice |
|
HELENA PLEŠMÍDOVÁ ANTÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2011
|
člen představenstva |
18.11.2009 |
Adresa: |
41501, 20243154, Teplice, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1666, Unčínská 1666, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Helena Plešmídová Antálková
|
Neaktivní
od 18.11.2009
|
člen představenstva |
08.10.2008 |
Adresa: |
41501, 20243154, Teplice, Unčínská, 1666 |
|
HELENA PLEŠMÍDOVÁ ANTÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.11.2009
|
člen představenstva |
08.10.2008 |
Adresa: |
41501, 20243154, Teplice, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1666, Unčínská 1666, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Dalibor Slavík
|
Neaktivní
od 18.11.2009
|
předseda představenstva |
28.11.2007 |
Adresa: |
12800, 21738009, Praha 2, Nusle, Jaromírova, 432/27 |
|
Dalibor Slavík
|
Neaktivní
od 18.11.2009
|
předseda představenstva |
28.11.2007 |
Adresa: |
12800, 21738009, Praha, Nusle, Jaromírova, 432, 27, Jaromírova 432/27, Nusle, 12800 Praha 2 |
|
Helena Antálková
|
Neaktivní
od 08.10.2008
|
člen představenstva |
24.10.2007 |
Adresa: |
41501, 20243154, Teplice, Unčínská, 1666 |
|
Zuzana Hofmanová
|
Neaktivní
od 18.11.2009
|
člen představenstva |
24.10.2007 |
Adresa: |
41704, 14991161, Hrob, Rybniční, 102 |
|
Helena Antálková
|
Neaktivní
od 08.10.2008
|
člen představenstva |
24.10.2007 |
Adresa: |
41501, 20243154, Teplice, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1666, Unčínská 1666, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Zuzana Hofmanová
|
Neaktivní
od 18.11.2009
|
člen představenstva |
24.10.2007 |
Adresa: |
41704, 14991161, Teplice, Hrob, Hrob, Rybniční, 102, Rybniční 102, 41704 Hrob |
|
Dalibor Slavík
|
Neaktivní
od 28.11.2007
|
předseda představenstva |
07.10.2005 |
Adresa: |
60200, 19172575, Brno, Veveří, Cihlářská, 626/5 |
|
Dalibor Slavík
|
Neaktivní
od 28.11.2007
|
předseda představenstva |
07.10.2005 |
Adresa: |
60200, 19172575, Brno-město, Brno, Veveří, Cihlářská, 626, 5, Cihlářská 626/5, Veveří, 60200 Brno |
|
Mag. Gerhard Spiegel
|
Neaktivní
od 07.10.2005
|
předseda představenstva |
07.02.2005 |
Adresa: |
11000, 21708088, Praha 1, Senovážné náměstí, 3/993 |
|
Jitka Měchurová
|
Neaktivní
od 24.10.2007
|
místopředseda představenstva |
07.02.2005 |
Adresa: |
41901, 18549900, Duchcov, Vrchlického, 858/36 |
|
Zuzana Hofmanová
|
Neaktivní
od 24.10.2007
|
místopředseda představenstva |
07.02.2005 |
Adresa: |
41704, 14991161, Hrob, Rybniční, 102 |
|
Mag. Gerhard Spiegel
|
Neaktivní
od 07.10.2005
|
předseda představenstva |
07.02.2005 |
Adresa: |
11000, 21708088, Praha, Nové Město, Senovážné náměstí, 993, 3, Senovážné náměstí 993/3, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Jitka Měchurová
|
Neaktivní
od 24.10.2007
|
místopředseda představenstva |
07.02.2005 |
Adresa: |
41901, 18549900, Teplice, Duchcov, Duchcov, Vrchlického, 858, 36, Vrchlického 858/36, 41901 Duchcov |
|
Zuzana Hofmanová
|
Neaktivní
od 24.10.2007
|
místopředseda představenstva |
07.02.2005 |
Adresa: |
41704, 14991161, Teplice, Hrob, Hrob, Rybniční, 102, Rybniční 102, 41704 Hrob |
|