Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | CMR- franchisant11 s.r.o., člen koncernu |
ICO: | 27215067 |
Registrovaná adresa: | 15521, 22143718, Praha, Zličín, Hrozenkovská, 33, 68, Hrozenkovská 33/68, Zličín, 15521 Praha 5 |
Začleněno na: | 28.01.2005 |
Předmět podnikání: |
realitní činnost
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Středočeský investiční koncern, a.s. 27402266 | Aktivní | 12.05.2023 | |
|
|||
Středočeský investiční koncern, a.s. 27402266 | Aktivní | 24.01.2008 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
LIBUŠE ZAHRÁDKOVÁ | Aktivní | jednatel | 13.06.2018 |
|
|||
LIBUŠE ZAHRÁDKOVÁ | Aktivní | jednatel | 13.06.2018 |
|
|||
LIBUŠE ZAHRÁDKOVÁ | Neaktivní od 13.06.2018 | jednatel | 14.12.2016 |
|
|||
LIBUŠE ZAHRÁDKOVÁ | Neaktivní od 13.06.2018 | jednatel | 14.12.2016 |
|
|||
Libuše Jančíková | Neaktivní od 14.12.2016 | jednatel | 01.03.2010 |
|
|||
Libuše Jančíková | Neaktivní od 14.12.2016 | jednatel | 01.03.2010 |
|
|||
Bc. Jan Beránek | Neaktivní od 01.03.2010 | jednatel | 30.09.2008 |
|
|||
Bc. Jan Beránek | Neaktivní od 01.03.2010 | jednatel | 30.09.2008 |
|
|||
Monika Steinlaufová | Neaktivní od 30.09.2008 | jednatel | 24.01.2008 |
|
|||
Monika Steinlaufová | Neaktivní od 30.09.2008 | jednatel | 24.01.2008 |
|
|||
Iva Linhová | Neaktivní od 24.01.2008 | jednatel | 25.04.2006 |
|
|||
IVA LINHOVÁ | Neaktivní od 24.01.2008 | jednatel | 25.04.2006 |
|
|||
Stanislav Dvorský | Neaktivní od 25.04.2006 | jednatel | 28.01.2005 |
|
|||
Stanislav Dvorský | Neaktivní od 25.04.2006 | jednatel | 28.01.2005 |
|
Registrační číslo CMR- franchisant11 s.r.o., člen koncernu je 27215067.
Registrační adresa CMR- franchisant11 s.r.o., člen koncernu je 15521, 22143718, Praha, Zličín, Hrozenkovská, 33, 68, Hrozenkovská 33/68, Zličín, 15521 Praha 5.
CMR- franchisant11 s.r.o., člen koncernu byla založena 28.01.2005.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Středočeský investiční koncern, a.s., Středočeský investiční koncern, a.s..