BRONISLAV KARDA
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2021 |
Adresa: |
17000, 22304371, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Osadní, 869, 32 |
|
BRONISLAV KARDA
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2021 |
Adresa: |
17000, 22304371, Praha, Holešovice, Osadní, 869, 32, Osadní 869/32, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
BRONISLAV KARDA
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
jednatel |
11.04.2020 |
Adresa: |
17000, 22715533, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, U průhonu, 1338, 38 |
|
BRONISLAV KARDA
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
jednatel |
11.04.2020 |
Adresa: |
17000, 22715533, Praha, Holešovice, U průhonu, 1338, 38, U průhonu 1338/38, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
BRONISLAV KARDA
|
Neaktivní
od 11.04.2020
|
jednatel |
01.11.2013 |
Adresa: |
17000, 22305815, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, nábřeží Kapitána Jaroše, 1000, 7 |
|
BRONISLAV KARDA
|
Neaktivní
od 11.04.2020
|
jednatel |
01.11.2013 |
Adresa: |
17000, 22305815, Praha, Holešovice, nábřeží Kapitána Jaroše, 1000, 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Bronislava Karda
|
Neaktivní
od 07.02.2005
|
jednatel |
07.02.2005 |
Adresa: |
17000, 22295496, Praha 7, Praha 7, Havanská, 6 |
|
Martin Patřičný
|
Neaktivní
od 13.06.2008
|
jednatel |
07.02.2005 |
Adresa: |
16000, 22291423, Praha 6, Praha 6, Evropská, 675 |
|
Bronislav Karda
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
jednatel |
07.02.2005 |
Adresa: |
17000, 22295496, Praha 7, Praha 7, Havanská, 6 |
|
Bronislava Karda
|
Neaktivní
od 07.02.2005
|
jednatel |
07.02.2005 |
Adresa: |
17000, 22295496, Praha, Bubeneč, Havanská, 808, 6, Havanská 808/6, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Martin Patřičný
|
Neaktivní
od 13.06.2008
|
jednatel |
07.02.2005 |
Adresa: |
16000, 22291423, Praha, Vokovice, Evropská, 675, 154, Evropská 675/154, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Bronislav Karda
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
jednatel |
07.02.2005 |
Adresa: |
17000, 22295496, Praha, Bubeneč, Havanská, 808, 6, Havanská 808/6, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|