KAMIL ČERMÁK
|
Neaktivní
od 27.01.2016
|
Místopředseda představenstva |
11.06.2015 |
Adresa: |
18600, 26653028, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Rohanské nábřeží, 657, 7 |
|
KAMIL ČERMÁK
|
Neaktivní
od 27.01.2016
|
Místopředseda představenstva |
11.06.2015 |
Adresa: |
18600, 26653028, Praha, Karlín, Rohanské nábřeží, 657, 7, Rohanské nábřeží 657/7, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
KAMIL ČERMÁK
|
Neaktivní
od 11.06.2015
|
Místopředseda představenstva |
27.06.2014 |
Adresa: |
17000, 22295976, Praha 7, Bubeneč, Ovenecká, 954, 27 |
|
Ing. MARTIN VOJTA
|
Neaktivní
od 27.01.2016
|
Předseda představenstva |
27.06.2014 |
Adresa: |
13000, 21764832, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Slezská, 2139, 120 |
|
KAMIL ČERMÁK
|
Neaktivní
od 11.06.2015
|
Místopředseda představenstva |
27.06.2014 |
Adresa: |
17000, 22295976, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 954, 27, Ovenecká 954/27, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Ing. MARTIN VOJTA
|
Neaktivní
od 27.01.2016
|
Předseda představenstva |
27.06.2014 |
Adresa: |
13000, 21764832, Praha, Vinohrady, Slezská, 2139, 120, Slezská 2139/120, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
MARK RICHARDS
|
Neaktivní
od 27.06.2014
|
člen |
25.02.2013 |
Adresa: |
HA48EA, Ruislip, 6a Highgrove Way |
|
MARK RICHARDS
|
Neaktivní
od 27.06.2014
|
člen |
25.02.2013 |
Adresa: |
Ruislip, 6a Highgrove Way, HA48EA, 6a Highgrove Way, HA48EA Ruislip, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
Mgr. Michael Jasanský
|
Neaktivní
od 27.06.2014
|
předseda představenstva |
12.08.2011 |
Adresa: |
16900, 22153756, Praha 6, Břevnov, 8. listopadu, 572/1 |
|
Ing. Martin Vojta
|
Neaktivní
od 27.06.2014
|
člen představenstva |
12.08.2011 |
Adresa: |
13000, 21764832, Praha 3, Vinohrady, Slezská, 2139/120 |
|
Mgr. Michael Jasanský
|
Neaktivní
od 27.06.2014
|
předseda představenstva |
12.08.2011 |
Adresa: |
16900, 22153756, Praha, Břevnov, 8. listopadu, 572, 1, 8. listopadu 572/1, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. MARTIN VOJTA
|
Neaktivní
od 27.06.2014
|
člen představenstva |
12.08.2011 |
Adresa: |
13000, 21764832, Praha, Vinohrady, Slezská, 2139, 120, Slezská 2139/120, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Martin Vojta
|
Neaktivní
od 12.08.2011
|
člen představenstva |
07.04.2009 |
Adresa: |
13000, 21764832, Praha 3, Vinohrady, Slezská, 2139/120 |
|
Ing. MARTIN VOJTA
|
Neaktivní
od 12.08.2011
|
člen představenstva |
07.04.2009 |
Adresa: |
13000, 21764832, Praha, Vinohrady, Slezská, 2139, 120, Slezská 2139/120, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Mgr. Michael Jasanský
|
Neaktivní
od 12.08.2011
|
předseda představenstva |
08.01.2009 |
Adresa: |
16900, 22153756, Praha 6, Břevnov, 8. listopadu, 572/1 |
|
Mgr. Michael Jasanský
|
Neaktivní
od 12.08.2011
|
předseda představenstva |
08.01.2009 |
Adresa: |
16900, 22153756, Praha, Břevnov, 8. listopadu, 572, 1, 8. listopadu 572/1, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Martin Frývaldský-Betinský
|
Neaktivní
od 25.02.2013
|
člen představenstva |
09.06.2008 |
Adresa: |
15200, 22004726, Praha 5, Hlubočepy, Lamačova, 633/4 |
|
Martin Frývaldský-Betinský
|
Neaktivní
od 25.02.2013
|
člen představenstva |
09.06.2008 |
Adresa: |
15200, 22004726, Praha, Hlubočepy, Lamačova, 633, 4, Lamačova 633/4, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Mgr. Michael Jasanský
|
Neaktivní
od 08.01.2009
|
předseda představenstva |
19.03.2007 |
Adresa: |
25245, 8523690, Ohrobec, Nad Úvozem, 182 |
|
Mgr. Michael Jasanský
|
Neaktivní
od 08.01.2009
|
předseda představenstva |
19.03.2007 |
Adresa: |
25245, 8523690, Praha-západ, Ohrobec, Ohrobec, Nad úvozem, 182, Nad úvozem 182, 25245 Ohrobec |
|
Marek Jelínek
|
Neaktivní
od 19.03.2007
|
předseda představenstva |
31.10.2006 |
Adresa: |
16000, 22203486, Praha 6, Koulova, 13 |
|
Ing. Petra Sokolová
|
Neaktivní
od 09.08.2007
|
člen představenstva |
31.10.2006 |
Adresa: |
15000, 25333801, Praha 5, Pod Hybšmankou, 3169/5a |
|
Marek Jelínek
|
Neaktivní
od 19.03.2007
|
předseda představenstva |
31.10.2006 |
Adresa: |
16000, 22203486, Praha, Dejvice, Koulova, 1563, 13, Koulova 1563/13, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. PETRA SOKOLOVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2007
|
člen představenstva |
31.10.2006 |
Adresa: |
15000, 25333801, Praha, Smíchov, Pod Hybšmankou, 3169, 5a, Pod Hybšmankou 3169/5a, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Martin Vojta
|
Neaktivní
od 07.04.2009
|
člen představenstva |
28.06.2006 |
Adresa: |
25701, 14286904, Benešov, Postupice, 181 |
|
Ing. Martin Vojta
|
Neaktivní
od 07.04.2009
|
člen představenstva |
28.06.2006 |
Adresa: |
25701, 14286904, Benešov, Postupice, Postupice, Na Výsluní, 181, Na Výsluní 181, 25701 Postupice |
|
Mgr. Michael Jasanský
|
Neaktivní
od 31.10.2006
|
předseda představenstva |
02.11.2005 |
Adresa: |
25245, 8523690, Ohrobec, Nad Úvozem, 182 |
|
Mgr. Michael Jasanský
|
Neaktivní
od 31.10.2006
|
předseda představenstva |
02.11.2005 |
Adresa: |
25245, 8523690, Praha-západ, Ohrobec, Ohrobec, Nad úvozem, 182, Nad úvozem 182, 25245 Ohrobec |
|
Marek Jelínek
|
Neaktivní
od 31.10.2006
|
člen představenstva |
19.05.2005 |
Adresa: |
16000, 22203486, Praha 6, Koulova, 13 |
|
Marek Jelínek
|
Neaktivní
od 31.10.2006
|
člen představenstva |
19.05.2005 |
Adresa: |
16000, 22203486, Praha, Dejvice, Koulova, 1563, 13, Koulova 1563/13, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Petra Rychnovská
|
Neaktivní
od 19.05.2005
|
člen představenstva |
15.02.2005 |
Adresa: |
53002, 7694334, Pardubice, Havlíčkova, 445 |
|
Petra Rychnovská
|
Neaktivní
od 19.05.2005
|
člen představenstva |
15.02.2005 |
Adresa: |
53002, 7694334, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Havlíčkova, 445, Havlíčkova 445, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|