UNIREAL Servis, s.r.o.
28785665 |
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
19.04.2023 |
Adresa: |
12000, 21732051, Praha, Nové Město, Hálkova, 1406, 2, Hálkova 1406/2, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
KLÁRA ZAHRADNÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.02.2023 |
Adresa: |
19800, 22718141, Praha, Černý Most, Vašátkova, 1019, 2 |
|
RENÁTA MALÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
19.07.2022 |
Adresa: |
11000, 21707618, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Růžová, 951, 13 |
|
KLÁRA ZAHRADNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.04.2023
|
člen výboru |
23.02.2023 |
Adresa: |
19800, 22718141, Praha, Černý Most, Vašátkova, 1019, 2, Vašátkova 1019/2, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
KLÁRA ZAHRADNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.02.2023
|
člen výboru |
19.07.2022 |
Adresa: |
11000, 21707618, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Růžová, 951, 13 |
|
KLÁRA ZAHRADNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.02.2023
|
člen výboru |
19.07.2022 |
Adresa: |
11000, 21707618, Praha, Nové Město, Růžová, 951, 13, Růžová 951/13, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
RENÁTA MALÁ
|
Neaktivní
od 19.04.2023
|
předseda výboru |
19.07.2022 |
Adresa: |
11000, 21707618, Praha, Nové Město, Růžová, 951, 13, Růžová 951/13, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
RENÁTA MALÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2022
|
předseda výboru |
28.11.2013 |
Adresa: |
11000, 21707618, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Růžová, 951, 13 |
|
KLÁRA ZAHRADNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2022
|
člen výboru |
28.11.2013 |
Adresa: |
11000, 21707618, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Růžová, 951, 13 |
|
HANA JURÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2022
|
člen výboru |
28.11.2013 |
Adresa: |
11000, 21707618, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Růžová, 951, 13 |
|
RENÁTA MALÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2022
|
předseda výboru |
28.11.2013 |
Adresa: |
11000, 21707618, Praha, Nové Město, Růžová, 951, 13, Růžová 951/13, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
KLÁRA ZAHRADNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2022
|
člen výboru |
28.11.2013 |
Adresa: |
11000, 21707618, Praha, Nové Město, Růžová, 951, 13, Růžová 951/13, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
HANA JURÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2022
|
člen výboru |
28.11.2013 |
Adresa: |
11000, 21707618, Praha, Nové Město, Růžová, 951, 13, Růžová 951/13, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Jiří Hanzal
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
předseda výboru |
09.03.2005 |
Adresa: |
21707618, Praha 1, Růžová, 951/13 |
|
Klára Zahradníková
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
člen výboru |
09.03.2005 |
Adresa: |
21707618, Praha 1, Růžová, 951/13 |
|
Andrea Chuchvalcová
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
člen výboru |
09.03.2005 |
Adresa: |
21707618, Praha 1, Růžová, 951/13 |
|
Jiří Hanzal
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
předseda výboru |
09.03.2005 |
Adresa: |
11000, 21707618, Praha, Nové Město, Růžová, 951, 13, Růžová 951/13, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
KLÁRA ZAHRADNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
člen výboru |
09.03.2005 |
Adresa: |
11000, 21707618, Praha, Nové Město, Růžová, 951, 13, Růžová 951/13, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Andrea Chuchvalcová
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
člen výboru |
09.03.2005 |
Adresa: |
11000, 21707618, Praha, Nové Město, Růžová, 951, 13, Růžová 951/13, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|