VLASTIMIL BAVLNKA
|
Aktivní
|
|
08.12.2018 |
Adresa: |
67903, 7867905, Blansko, Olomučany, Olomučany, 208 |
|
Vlastimil Bavlnka
|
Aktivní
|
|
08.12.2018 |
Adresa: |
67903, 7867905, Blansko, Olomučany, Olomučany, 208, č.p. 208, 67903 Olomučany |
|
Vlastimil Bavlnka
|
Neaktivní
od 08.12.2018
|
|
02.12.2013 |
Adresa: |
67904, 7867905, Olomučany, Olomučany, 208 |
|
Vlastimil Bavlnka
|
Neaktivní
od 08.12.2018
|
|
02.12.2013 |
Adresa: |
67903, 7867905, Blansko, Olomučany, Olomučany, 208, č.p. 208, 67903 Olomučany |
|
Mgr. JAROSLAV MARTÉNEK
|
Neaktivní
od 02.12.2013
|
jednatel |
05.06.2013 |
Adresa: |
67902, 28233212, Ráječko, Ráječko, Klínky, 382 |
|
Mgr. JAROSLAV MARTÉNEK
|
Neaktivní
od 02.12.2013
|
jednatel |
05.06.2013 |
Adresa: |
67902, 28233212, Blansko, Ráječko, Ráječko, Klínky, 382, Klínky 382, 67902 Ráječko |
|
Mgr. Jaroslav Martének
|
Neaktivní
od 05.06.2013
|
jednatel |
01.06.2012 |
Adresa: |
67801, 15241904, Blansko, Jasanová, 2085/12 |
|
Mgr. Jaroslav Martének
|
Neaktivní
od 05.06.2013
|
jednatel |
01.06.2012 |
Adresa: |
67801, 15241904, Blansko, Blansko, Blansko, Jasanová, 2085, 12, Jasanová 2085/12, 67801 Blansko |
|
Milan Baďura
|
Neaktivní
od 01.06.2012
|
jednatel |
07.03.2011 |
Adresa: |
67902, 27888991, Ráječko, Klínky, 383 |
|
Milan Baďura
|
Neaktivní
od 01.06.2012
|
jednatel |
07.03.2011 |
Adresa: |
67902, 27888991, Blansko, Ráječko, Ráječko, Klínky, 383, Klínky 383, 67902 Ráječko |
|
Mgr. Jaroslav Martének
|
Neaktivní
od 07.03.2011
|
jednatel |
18.02.2009 |
Adresa: |
67801, 15241904, Blansko, Jasanová, 2085/12 |
|
Mgr. Jaroslav Martének
|
Neaktivní
od 07.03.2011
|
jednatel |
18.02.2009 |
Adresa: |
67801, 15241904, Blansko, Blansko, Blansko, Jasanová, 2085, 12, Jasanová 2085/12, 67801 Blansko |
|
Ajdini Memet
|
Neaktivní
od 18.02.2009
|
jednatel |
16.02.2005 |
Adresa: |
19577991, Brno, Jelínkova, 5 |
|
Ajdini Memet
|
Neaktivní
od 18.02.2009
|
jednatel |
16.02.2005 |
Adresa: |
61600, 19577991, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Jelínkova, 354, 5, Jelínkova 354/5, Žabovřesky, 61600 Brno |
|