ANDREI KAZANSKII
|
Aktivní
|
jednatel |
21.06.2023 |
Adresa: |
25065, 27279847, Praha-východ, Líbeznice, Líbeznice, Jana Pavelky, 657, Jana Pavelky 657, 25065 Líbeznice |
|
Viktor Teplov
|
Aktivní
|
jednatel |
22.05.2012 |
Adresa: |
Perm, Maksima Gorkogo, 60, 49 |
|
Andrei Kazanskii
|
Aktivní
|
jednatel |
22.05.2012 |
Adresa: |
Perm, Tichookeanskaya, 38 |
|
Yuriy Kuklev
|
Neaktivní
od 02.02.2015
|
jednatel |
22.05.2012 |
Adresa: |
25065, 27044106, Bašť, Brandýská, 711 |
|
YURIY KUKLEV
|
Neaktivní
od 02.02.2015
|
jednatel |
22.05.2012 |
Adresa: |
25085, 27044106, Praha-východ, Bašť, Bašť, Brandýská, 711, Brandýská 711, 25085 Bašť |
|
Viktor Teplov
|
Neaktivní
od 21.06.2023
|
jednatel |
22.05.2012 |
Adresa: |
Perm, Maksima Gorkogo, 49, Maksima Gorkogo 60/49, Perm, Rusko |
|
Andrei Kazanskii
|
Neaktivní
od 21.06.2023
|
jednatel |
22.05.2012 |
Adresa: |
Perm, Tichookeanskaya, Tichookeanskaya 38, Perm, Rusko |
|
Yuriy Kuklev
|
Neaktivní
od 22.05.2012
|
jednatel |
19.10.2007 |
Adresa: |
18000, 22386815, Praha 8, Libeň, Čertův vršek, 4/1428 |
|
Yuriy Kuklev
|
Neaktivní
od 22.05.2012
|
jednatel |
19.10.2007 |
Adresa: |
18000, 22386815, Praha, Libeň, Čertův vršek, 1428, 4, Čertův vršek 1428/4, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Yuriy Kuklev
|
Neaktivní
od 19.10.2007
|
jednatel |
16.05.2006 |
Adresa: |
10000, Praha 10, Jesenická, 1411/20 |
|
Yuriy Kuklev
|
Neaktivní
od 19.10.2007
|
jednatel |
16.05.2006 |
Adresa: |
10600, 22677071, Praha, Záběhlice, Jesenická, 1411, 20, Jesenická 1411/20, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Nataliya Vaynahiy
|
Neaktivní
od 16.05.2006
|
jednatel |
17.02.2005 |
Adresa: |
1, České Budějovice, Albrechtice nad Vltavou, 79 |
|
Nataliya Vaynahiy
|
Neaktivní
od 16.05.2006
|
jednatel |
17.02.2005 |
Adresa: |
39816, 290301, Písek, Albrechtice nad Vltavou, Albrechtice nad Vltavou, 79, č.p. 79, 39816 Albrechtice nad Vltavou |
|