PETER ŠNAJDER
|
Aktivní
|
jednatel |
28.01.2016 |
Adresa: |
82101, Bratislava, Nevädzová 6/F |
|
PETER ŠNAJDER
|
Aktivní
|
jednatel |
28.01.2016 |
Adresa: |
Bratislava, Nevädzová 6/F, 82101, Nevädzová 6/F, 82101 Bratislava, Slovensko |
|
KAROL JURÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.04.2014 |
Adresa: |
90201, Pezinok, Kataríny Franklovej 5518/18 |
|
KAROL JURÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.04.2014 |
Adresa: |
Pezinok, Kataríny Franklovej 5518/18, 90201, Kataríny Franklovej 5518/18, 90201 Pezinok, Slovensko |
|
JOHAN BRODIN
|
Neaktivní
od 27.02.2017
|
jednatel |
23.03.2015 |
Adresa: |
18234, Danderyd, Norag rdsvägen 12 B |
|
JOHAN BRODIN
|
Neaktivní
od 27.02.2017
|
jednatel |
23.03.2015 |
Adresa: |
Danderyd, Noragårdsvägen 12 B, 18234, Noragårdsvägen 12 B, 18234 Danderyd, Švédsko |
|
PER VICTOR CHRISTOFFERSON
|
Neaktivní
od 27.02.2017
|
jednatel |
13.05.2014 |
Adresa: |
16762, Bromma, Sunnerdahisvägen 15 |
|
PER VICTOR CHRISTOFFERSON
|
Neaktivní
od 27.02.2017
|
jednatel |
13.05.2014 |
Adresa: |
Bromma, Sunnerdahisvägen 15, 16762, Sunnerdahisvägen 15, 16762 Bromma, Švédsko |
|
VIKTÓRIA GROSSOVÁ
|
Neaktivní
od 23.03.2015
|
jednatel |
19.02.2014 |
Adresa: |
81107, Bratislava, Justičná 2707/5 |
|
JIŘÍ JAREŠ
|
Neaktivní
od 28.01.2016
|
jednatel |
19.02.2014 |
Adresa: |
18400, 22336729, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Chabry, Prunéřovská, 230, 4 |
|
VIKTÓRIA GROSSOVÁ
|
Neaktivní
od 23.03.2015
|
jednatel |
19.02.2014 |
Adresa: |
Bratislava, Justičná 2707/5, 81107, Justičná 2707/5, 81107 Bratislava, Slovensko |
|
JIŘÍ JAREŠ
|
Neaktivní
od 28.01.2016
|
jednatel |
19.02.2014 |
Adresa: |
18400, 22336729, Praha, Dolní Chabry, Prunéřovská, 230, 4, Prunéřovská 230/4, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|
Ing. Karol Jurák
|
Neaktivní
od 19.02.2014
|
jednatel |
22.06.2006 |
Adresa: |
84105, Bratislava, Karlova Ves, Adámiho, 491/24 |
|
Roman Kouba
|
Neaktivní
od 19.02.2014
|
jednatel |
22.06.2006 |
Adresa: |
53701, 18896375, Chrudim IV, Pardubická, 466 |
|
Ing. Karol Jurák
|
Neaktivní
od 19.02.2014
|
jednatel |
22.06.2006 |
Adresa: |
491/24, Bratislava, Karlova Ves, Adámiho, 84105, Adámiho 491/24, 84105 Bratislava - Karlova Ves, Slovensko |
|
Roman Kouba
|
Neaktivní
od 19.02.2014
|
jednatel |
22.06.2006 |
Adresa: |
53701, 18896375, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Pardubická, 466, Pardubická 466, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|
Marian Ganaj
|
Neaktivní
od 19.02.2014
|
jednatel |
16.11.2005 |
Adresa: |
54701, 7424701, Náchod, Na Václaváku, 197 |
|
Marian Ganaj
|
Neaktivní
od 19.02.2014
|
jednatel |
16.11.2005 |
Adresa: |
54701, 7424701, Náchod, Náchod, Běloves, Na Václaváku, 197, Na Václaváku 197, Běloves, 54701 Náchod |
|
Ing. Petr Vrba
|
Neaktivní
od 22.06.2006
|
jednatel |
26.03.2005 |
Adresa: |
53009, 7707291, Pardubice, Zelené Předměstí, Nábřeží Závodu míru, 1844 |
|
Ing. Tomáš Rosenberger
|
Neaktivní
od 22.06.2006
|
jednatel |
26.03.2005 |
Adresa: |
53501, 25655051, Přelouč, Tůmy Přeloučského, 1539 |
|
Ing. David Chour
|
Neaktivní
od 19.02.2014
|
jednatel |
26.03.2005 |
Adresa: |
53701, 18875807, Chrudim, Břetislavova, 71 |
|
Ing. Petr Vrba
|
Neaktivní
od 22.06.2006
|
jednatel |
26.03.2005 |
Adresa: |
53002, 7707291, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1844, nábřeží Závodu míru 1844, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Ing. Tomáš Rosenberger
|
Neaktivní
od 22.06.2006
|
jednatel |
26.03.2005 |
Adresa: |
53501, 25655051, Pardubice, Přelouč, Přelouč, Tůmy Přeloučského, 1539, Tůmy Přeloučského 1539, 53501 Přelouč |
|
Ing. DAVID CHOUR
|
Neaktivní
od 19.02.2014
|
jednatel |
26.03.2005 |
Adresa: |
53701, 18875807, Chrudim, Chrudim, Chrudim I, Břetislavova, 71, Břetislavova 71, Chrudim I, 53701 Chrudim |
|