MIROSLAV NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
předseda představenstva |
09.10.2016 |
Adresa: |
12000, 21745650, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, náměstí Míru, 600, 20 |
|
MIROSLAV NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
předseda představenstva |
09.10.2016 |
Adresa: |
12000, 21745650, Praha, Vinohrady, náměstí Míru, 600, 20, náměstí Míru 600/20, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MICHAEL KRČ
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
člen představenstva |
12.12.2015 |
Adresa: |
16000, 22189891, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Zikova, 522, 3 |
|
MICHAEL KRČ
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
člen představenstva |
12.12.2015 |
Adresa: |
16000, 22189891, Praha, Dejvice, Zikova, 522, 3, Zikova 522/3, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
PETR PÁRA
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
člen představenstva |
27.07.2014 |
Adresa: |
53825, 5231914, Nasavrky, Březovec, 1 |
|
PETR PÁRA
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
člen představenstva |
27.07.2014 |
Adresa: |
53825, 5231914, Chrudim, Nasavrky, Březovec, 1, Březovec 1, 53825 Nasavrky |
|
Michael Krč
|
Neaktivní
od 12.12.2015
|
člen představenstva |
09.11.2007 |
Adresa: |
16000, Praha, Praha 6, Zikova, 522/3 |
|
MICHAEL KRČ
|
Neaktivní
od 12.12.2015
|
člen představenstva |
09.11.2007 |
Adresa: |
16000, 22189891, Praha, Dejvice, Zikova, 522, 3, Zikova 522/3, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Petr Pára
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
člen představenstva |
18.12.2006 |
Adresa: |
25169, 18347592, Velké Popovice, Brtnice, 58 |
|
Petr Pára
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
člen představenstva |
18.12.2006 |
Adresa: |
25169, 18347592, Praha-východ, Velké Popovice, Brtnice, Boční, 58, Boční 58, Brtnice, 25169 Velké Popovice |
|
Mgr. Kamil Fotr
|
Neaktivní
od 18.12.2006
|
člen představenstva |
02.06.2005 |
Adresa: |
29441, 15543391, Dobrovice, Úherce, 48 |
|
Jakub Kotal
|
Neaktivní
od 09.11.2007
|
člen představenstva |
02.06.2005 |
Adresa: |
25073, 14583411, Radonice, Na Vartě, 211 |
|
Miroslav Novotný
|
Neaktivní
od 09.10.2016
|
předseda představenstva |
02.06.2005 |
Adresa: |
12000, 21741204, Praha 2, Římská, 191/16 |
|
Mgr. Kamil Fotr
|
Neaktivní
od 18.12.2006
|
člen představenstva |
02.06.2005 |
Adresa: |
29441, 15543391, Mladá Boleslav, Dobrovice, Úherce, 48, Úherce 48, 29441 Dobrovice |
|
Jakub Kotal
|
Neaktivní
od 09.11.2007
|
člen představenstva |
02.06.2005 |
Adresa: |
25073, 14583411, Praha-východ, Radonice, Radonice, Na Vartě, 211, Na Vartě 211, 25073 Radonice |
|
Miroslav Novotný
|
Neaktivní
od 09.10.2016
|
předseda představenstva |
02.06.2005 |
Adresa: |
12000, 21741204, Praha, Vinohrady, Římská, 191, 16, Římská 191/16, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Zuzana Herichová
|
Neaktivní
od 02.06.2005
|
člen |
23.02.2005 |
Adresa: |
13000, Praha 3, Koněvova, 188 |
|
Ing. Zuzana Herichová
|
Neaktivní
od 02.06.2005
|
člen |
23.02.2005 |
Adresa: |
188, Praha 3, Koněvova, 13000, Koněvova 188, 13000 Praha 3, Česká republika |
|