LUBOMÍR GÁČOŠ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
13.02.2019 |
Adresa: |
19900, 22496106, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Tupolevova, 468 |
|
MICHAL VESELÝ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
14.06.2017 |
Adresa: |
19900, 22496106, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Tupolevova, 468 |
|
RUDOLF MÜLLER
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.06.2017 |
Adresa: |
19900, 22496106, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Tupolevova, 468 |
|
LUBOMÍR GÁČOŠ
|
Neaktivní
od 27.02.2024
|
místopředseda výboru |
13.02.2019 |
Adresa: |
19900, 22496106, Praha, Letňany, Tupolevova, 468, Tupolevova 468, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
MARTIN MUDR
|
Neaktivní
od 13.02.2019
|
místopředseda výboru |
14.06.2017 |
Adresa: |
19900, 22496106, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Tupolevova, 468 |
|
MARTIN MUDR
|
Neaktivní
od 13.02.2019
|
místopředseda výboru |
14.06.2017 |
Adresa: |
19900, 22496106, Praha, Letňany, Tupolevova, 468, Tupolevova 468, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
RUDOLF MÜLLER
|
Neaktivní
od 27.02.2024
|
člen výboru |
14.06.2017 |
Adresa: |
19900, 22496106, Praha, Letňany, Tupolevova, 468, Tupolevova 468, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
MICHAL VESELÝ
|
Neaktivní
od 27.02.2024
|
předseda výboru |
14.06.2017 |
Adresa: |
19900, 22496106, Praha, Letňany, Tupolevova, 468, Tupolevova 468, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
MICHAL VESELÝ
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
předseda výboru |
15.04.2015 |
Adresa: |
19900, 22496106, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Tupolevova, 468 |
|
MICHAL VESELÝ
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
předseda výboru |
15.04.2015 |
Adresa: |
19900, 22496106, Praha, Letňany, Tupolevova, 468, Tupolevova 468, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
IMRICH ŽIVČÁK
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
člen výboru |
27.11.2013 |
Adresa: |
07501, Trebišov, Nižnianska 3809/14 |
|
IMRICH ŽIVČÁK
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
člen výboru |
27.11.2013 |
Adresa: |
Trebišov, Nižnianska 3809/14, 07501, Nižnianska 3809/14, 07501 Trebišov, Slovensko |
|
Yaroslava Andrich
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
člen výboru |
03.05.2011 |
Adresa: |
19900, 22496106, Praha 9, Letňany, Tupolevova, 468 |
|
Martin Mudr
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
místopředseda výboru |
03.05.2011 |
Adresa: |
19900, 22496106, Praha 9, Letňany, Tupolevova, 468 |
|
Yaroslava Andrich
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
člen výboru |
03.05.2011 |
Adresa: |
19900, 22496106, Praha, Letňany, Tupolevova, 468, Tupolevova 468, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
MARTIN MUDR
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
místopředseda výboru |
03.05.2011 |
Adresa: |
19900, 22496106, Praha, Letňany, Tupolevova, 468, Tupolevova 468, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Josef Krejčí
|
Neaktivní
od 03.05.2011
|
místopředseda výboru |
24.03.2009 |
Adresa: |
19900, 22496106, Praha 9, Letňany, Tupolevova, 468 |
|
Romana Žďárská
|
Neaktivní
od 03.05.2011
|
člen výboru |
24.03.2009 |
Adresa: |
19900, 22496106, Praha 9, Letňany, Tupolevova, 468 |
|
Michal Veselý
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
předseda výboru |
24.03.2009 |
Adresa: |
19900, 22496106, Praha 9, Letňany, Tupolevova, 468 |
|
Josef Krejčí
|
Neaktivní
od 03.05.2011
|
místopředseda výboru |
24.03.2009 |
Adresa: |
19900, 22496106, Praha, Letňany, Tupolevova, 468, Tupolevova 468, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Romana Žďárská
|
Neaktivní
od 03.05.2011
|
člen výboru |
24.03.2009 |
Adresa: |
19900, 22496106, Praha, Letňany, Tupolevova, 468, Tupolevova 468, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
MICHAL VESELÝ
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
předseda výboru |
24.03.2009 |
Adresa: |
19900, 22496106, Praha, Letňany, Tupolevova, 468, Tupolevova 468, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
JUDr. Leona Jacháčková
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
pověřený vlastník |
22.03.2005 |
Adresa: |
61300, 19299761, Brno, Náměstí SNP, 1122/14 |
|
JUDr. LEONA JACHÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
pověřený vlastník |
22.03.2005 |
Adresa: |
61300, 19299761, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí SNP, 1122, 14, náměstí SNP 1122/14, Černá Pole, 61300 Brno |
|