LADISLAV BAČA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
03.12.2013 |
Adresa: |
69617, 13400096, Dolní Bojanovice, Dolní Bojanovice, Řadovky, 852 |
|
Ladislav Bača
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
03.12.2013 |
Adresa: |
69617, 13400096, Hodonín, Dolní Bojanovice, Dolní Bojanovice, Řadovky, 852, Řadovky 852, 69617 Dolní Bojanovice |
|
ROMANA VYŠINKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
člen představenstva |
03.12.2013 |
Adresa: |
69601, 13538373, Rohatec, Rohatec, Padělky, 1031, 5 |
|
PAVEL BAČA
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
člen představenstva |
03.12.2013 |
Adresa: |
69617, 13400096, Dolní Bojanovice, Dolní Bojanovice, Řadovky, 852 |
|
PAVEL BAČA
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
člen představenstva |
03.12.2013 |
Adresa: |
69617, 13400096, Hodonín, Dolní Bojanovice, Dolní Bojanovice, Řadovky, 852, Řadovky 852, 69617 Dolní Bojanovice |
|
ROMANA VYŠINKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
člen představenstva |
03.12.2013 |
Adresa: |
69601, 13538373, Hodonín, Rohatec, Rohatec, Padělky, 1031, 5, Padělky 1031/5, 69601 Rohatec |
|
Ladislav Bača
|
Neaktivní
od 03.12.2013
|
předseda představenstva |
07.02.2011 |
Adresa: |
69617, 13400096, Dolní Bojanovice, Řadovky, 852 |
|
Romana Vyšinková
|
Neaktivní
od 03.12.2013
|
člen představenstva |
07.02.2011 |
Adresa: |
69601, 13538373, Rohatec, Padělky, 1031, 5 |
|
Pavel Bača
|
Neaktivní
od 03.12.2013
|
člen představenstva |
07.02.2011 |
Adresa: |
69617, 13400096, Dolní Bojanovice, Řadovky, 852 |
|
Ladislav Bača
|
Neaktivní
od 03.12.2013
|
předseda představenstva |
07.02.2011 |
Adresa: |
69617, 13400096, Hodonín, Dolní Bojanovice, Dolní Bojanovice, Řadovky, 852, Řadovky 852, 69617 Dolní Bojanovice |
|
ROMANA VYŠINKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.12.2013
|
člen představenstva |
07.02.2011 |
Adresa: |
69601, 13538373, Hodonín, Rohatec, Rohatec, Padělky, 1031, 5, Padělky 1031/5, 69601 Rohatec |
|
PAVEL BAČA
|
Neaktivní
od 03.12.2013
|
člen představenstva |
07.02.2011 |
Adresa: |
69617, 13400096, Hodonín, Dolní Bojanovice, Dolní Bojanovice, Řadovky, 852, Řadovky 852, 69617 Dolní Bojanovice |
|
Petra Motlová
|
Neaktivní
od 07.02.2011
|
člen představenstva |
04.07.2006 |
Adresa: |
78501, 16343328, Šternberk, Žitná, 443/13 |
|
Romana Vyšinková
|
Neaktivní
od 07.02.2011
|
člen představenstva |
04.07.2006 |
Adresa: |
69501, 23211385, Hodonín, Jižní, 3625/39 |
|
Jan Kofroň
|
Neaktivní
od 07.02.2011
|
předseda představenstva |
04.07.2006 |
Adresa: |
25724, 25571788, Chocerady, Vestec, 35 |
|
PETRA MOTLOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2011
|
člen představenstva |
04.07.2006 |
Adresa: |
78501, 16343328, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Žitná, 443, 13, Žitná 443/13, 78501 Šternberk |
|
Romana Vyšinková
|
Neaktivní
od 07.02.2011
|
člen představenstva |
04.07.2006 |
Adresa: |
69501, 23211385, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Jižní, 3625, 39, Jižní 3625/39, 69501 Hodonín |
|
Jan Kofroň
|
Neaktivní
od 07.02.2011
|
předseda představenstva |
04.07.2006 |
Adresa: |
25724, 25571788, Benešov, Chocerady, Vestec, 35, Vestec 35, 25724 Chocerady |
|
Ing. Karel Kluger
|
Neaktivní
od 04.07.2006
|
člen představenstva |
19.03.2005 |
Adresa: |
51603, 21534390, Lukavice, 38 |
|
Ing. Marie Netíková
|
Neaktivní
od 04.07.2006
|
člen představenstva |
19.03.2005 |
Adresa: |
15000, 22100075, Praha 5, Svátkova, 2274/9 |
|
Květa Švecová
|
Neaktivní
od 04.07.2006
|
člen představenstva |
19.03.2005 |
Adresa: |
15000, 22100075, Praha 5, Svátkova, 2274/9 |
|
Ing. KAREL KLUGER
|
Neaktivní
od 04.07.2006
|
člen představenstva |
19.03.2005 |
Adresa: |
51603, 21534390, Rychnov nad Kněžnou, Lukavice, Lukavice, 38, č.p. 38, 51603 Lukavice |
|
Ing. Marie Netíková
|
Neaktivní
od 04.07.2006
|
člen představenstva |
19.03.2005 |
Adresa: |
15000, 22100075, Praha, Smíchov, Svátkova, 2274, 9, Svátkova 2274/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Květa Švecová
|
Neaktivní
od 04.07.2006
|
člen představenstva |
19.03.2005 |
Adresa: |
15000, 22100075, Praha, Smíchov, Svátkova, 2274, 9, Svátkova 2274/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|