Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | NUT, a.s. |
ICO: | 27224031 |
Registrovaná adresa: | 14000, 21903239, Praha, Michle, Budějovická, 64, 5, Budějovická 64/5, Michle, 14000 Praha 4 |
Začleněno na: | 28.02.2005 |
Datum ukončení: | 01.09.2008 |
Předmět podnikání: |
realitní činnost
správa a údržba nemovitostí
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Lenka Semerádová | Neaktivní od 01.09.2008 | člen dozorčí rady | 04.01.2008 |
|
|||
Miroslav Bauchner | Neaktivní od 01.09.2008 | předseda dozorčí rady | 28.02.2005 |
|
|||
Antonis Timiopulos | Neaktivní od 01.09.2008 | člen dozorčí rady | 28.02.2005 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Jiří Pelnář | Neaktivní od 01.09.2008 | předseda představenstva | 28.02.2005 |
|
|||
Ing. Jindřich Skokan | Neaktivní od 01.09.2008 | člen představenstva | 28.02.2005 |
|
|||
Petr Pelda | Neaktivní od 01.09.2008 | člen představenstva | 28.02.2005 |
|
|||
Ing. Jiří Pelnář | Neaktivní od 01.09.2008 | předseda představenstva | 28.02.2005 |
|
|||
Ing. Jindřich Skokan | Neaktivní od 01.09.2008 | člen představenstva | 28.02.2005 |
|
|||
Petr Pelda | Neaktivní od 01.09.2008 | člen představenstva | 28.02.2005 |
|
Registrační číslo NUT, a.s. je 27224031.
Registrační adresa NUT, a.s. je 14000, 21903239, Praha, Michle, Budějovická, 64, 5, Budějovická 64/5, Michle, 14000 Praha 4.
NUT, a.s. byla založena 28.02.2005.