FAWZI ELSAYED ALI HAWAKA
|
Aktivní
|
jednatel |
16.08.2024 |
Adresa: |
15200, 25826034, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 30, Voskovcova 1130/30, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
ABDELHAMID ALLAB
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.05.2022 |
Adresa: |
78701, 14270617, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Evaldova, 1314, 15 |
|
Labraoui Driss
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2005 |
Adresa: |
15500, 22696687, Praha 5, Stodůlky, Přecechtělova, 2226/12 |
|
ABDELHAMID ALLAB
|
Neaktivní
od 16.08.2024
|
Jednatel |
21.05.2022 |
Adresa: |
78701, 14270617, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Evaldova, 1314, 15, Evaldova 1314/15, 78701 Šumperk |
|
ABDELHAMID ALLAB
|
Neaktivní
od 21.05.2022
|
Jednatel |
19.08.2019 |
|
ABDELHAMID ALLAB
|
Neaktivní
od 19.08.2019
|
Jednatel |
22.02.2018 |
Adresa: |
16000, 25791532, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Pod kaštany, 1107, 19 |
|
ABDELHAMID ALLAB
|
Neaktivní
od 19.08.2019
|
Jednatel |
22.02.2018 |
Adresa: |
16000, 25791532, Praha, Bubeneč, Pod kaštany, 1107, 19, Pod kaštany 1107/19, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Labraoui Driss
|
Neaktivní
od 16.08.2024
|
jednatel |
28.02.2005 |
Adresa: |
15500, 22696687, Praha, Stodůlky, Přecechtělova, 2226, 12, Přecechtělova 2226/12, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|