PAVEL PEŠEK
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
předseda představenstva |
24.10.2013 |
Adresa: |
13000, 21790116, Praha 3, Žižkov, Na Balkáně, 2074, 68 |
|
MARIANA SCHREIER
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
člen představenstva |
24.10.2013 |
Adresa: |
88690, Uhldingen Mülhofen, Krummes Land |
|
IVAN SOKOLOV
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
člen představenstva |
24.10.2013 |
Adresa: |
13000, 21779210, Praha 3, Žižkov, Bořivojova, 1186, 49 |
|
MARIANA SCHREIER
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
člen představenstva |
24.10.2013 |
Adresa: |
Uhldingen Mülhofen, Krummes Land, 88690, Krummes Land, 88690 Uhldingen Mülhofen, Německo |
|
IVAN SOKOLOV
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
člen představenstva |
24.10.2013 |
Adresa: |
13000, 21779210, Praha, Žižkov, Bořivojova, 1186, 49, Bořivojova 1186/49, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
PAVEL PEŠEK
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
předseda představenstva |
24.10.2013 |
Adresa: |
13000, 21790116, Praha, Žižkov, Na Balkáně, 2074, 68, Na Balkáně 2074/68, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JANA DOBOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 24.10.2013
|
člen představenstva |
03.04.2013 |
Adresa: |
25083, 27556077, Škvorec, Škvorec, Nad Rybníkem, 376 |
|
PAVEL PEŠEK
|
Neaktivní
od 24.10.2013
|
předseda představenstva |
03.04.2013 |
Adresa: |
13000, 21790116, Praha 3, Žižkov, Na Balkáně, 2074, 68 |
|
MARIANA SCHREIER
|
Neaktivní
od 24.10.2013
|
člen představenstva |
03.04.2013 |
Adresa: |
88690, Uhldingen Mülhofen, Krummes Land |
|
PAVEL PEŠEK
|
Neaktivní
od 24.10.2013
|
předseda představenstva |
03.04.2013 |
Adresa: |
13000, 21790116, Praha, Žižkov, Na Balkáně, 2074, 68, Na Balkáně 2074/68, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JANA DOBOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 24.10.2013
|
člen představenstva |
03.04.2013 |
Adresa: |
25083, 27556077, Praha-východ, Škvorec, Škvorec, Nad Rybníkem, 376, Nad Rybníkem 376, 25083 Škvorec |
|
MARIANA SCHREIER
|
Neaktivní
od 24.10.2013
|
člen představenstva |
03.04.2013 |
Adresa: |
Uhldingen Mülhofen, Krummes Land, 88690, Krummes Land, 88690 Uhldingen Mülhofen, Německo |
|
Ing. Jana Dobošová
|
Neaktivní
od 03.04.2013
|
předseda představenstva |
14.12.2009 |
Adresa: |
25083, 27556077, Škvorec, Nad Rybníkem, 376 |
|
Ing. Petr Šolc
|
Neaktivní
od 03.04.2013
|
člen představenstva |
14.12.2009 |
Adresa: |
50601, 17530873, Jičín, nám. V. Čtvrtka, 858 |
|
Bc. Antonín Zeman
|
Neaktivní
od 03.04.2013
|
člen představenstva |
14.12.2009 |
Adresa: |
35733, 2587190, Loket, Sportovní, 544 |
|
Ing. Jana Dobošová
|
Neaktivní
od 03.04.2013
|
předseda představenstva |
14.12.2009 |
Adresa: |
25083, 27556077, Praha-východ, Škvorec, Škvorec, Nad Rybníkem, 376, Nad Rybníkem 376, 25083 Škvorec |
|
Ing. Petr Šolc
|
Neaktivní
od 03.04.2013
|
člen představenstva |
14.12.2009 |
Adresa: |
50601, 17530873, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Nám. V. Čtvrtka, 858, Nám. V. Čtvrtka 858, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
Bc. Antonín Zeman
|
Neaktivní
od 03.04.2013
|
člen představenstva |
14.12.2009 |
Adresa: |
35733, 2587190, Sokolov, Loket, Loket, Sportovní, 544, Sportovní 544, 35733 Loket |
|
PaedDr. Mirko Grossmann
|
Neaktivní
od 14.12.2009
|
předseda představenstva |
03.03.2005 |
Adresa: |
13000, 21790191, Praha 3, V Domově, 2082/71 |
|
Ing. Jana Dobošová
|
Neaktivní
od 14.12.2009
|
člen představenstva |
03.03.2005 |
Adresa: |
19000, 22508155, Praha 9, Prosecká, 676 |
|
Roland Vanhees
|
Neaktivní
od 14.12.2009
|
člen představenstva |
03.03.2005 |
Adresa: |
16000, 22179062, Praha 6, Českomalínská, 27 |
|
PaedDr. MIRKO GROSSMANN
|
Neaktivní
od 14.12.2009
|
předseda představenstva |
03.03.2005 |
Adresa: |
13000, 21790191, Praha, Žižkov, V domově, 2082, 71, V domově 2082/71, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Jana Dobošová
|
Neaktivní
od 14.12.2009
|
člen představenstva |
03.03.2005 |
Adresa: |
19000, 22508155, Praha, Prosek, Prosecká, 676, 129, Prosecká 676/129, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Roland Vanhees
|
Neaktivní
od 14.12.2009
|
člen představenstva |
03.03.2005 |
Adresa: |
16000, 22179062, Praha, Bubeneč, Českomalínská, 516, 27, Českomalínská 516/27, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|