Mag. ERICH STAUDINGER
|
Aktivní
|
jednatel |
16.05.2023 |
Adresa: |
Seewalchen, Sonnenweg 5, 4863, Sonnenweg 5, 4863 Seewalchen, Rakousko |
|
Dr.iur. CHRISTOPH JOHANNES LEHNER
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.12.2022 |
Adresa: |
1030, Vídeň, Weissgerberstrasse 26/22 |
|
Dr.iur. CHRISTOPH JOHANNES LEHNER
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.12.2022 |
Adresa: |
Vídeň, Weissgerberstrasse 26/22, 1030, Weissgerberstrasse 26/22, 1030 Vídeň, Rakousko |
|
Ing. IVAN KADEČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.03.2016 |
Adresa: |
14700, 21809704, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Machovcova, 1276, 18 |
|
Ing. IVAN KADEČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.03.2016 |
Adresa: |
14700, 21809704, Praha, Braník, Machovcova, 1276, 18, Machovcova 1276/18, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Mag. iur. THOMAS JOHANN AUFREITER
|
Aktivní
|
jednatel |
17.03.2016 |
Adresa: |
4600, Wels, Kreßstraße 1 |
|
Mag. iur. THOMAS JOHANN AUFREITER
|
Neaktivní
od 16.05.2023
|
jednatel |
17.03.2016 |
Adresa: |
Wels, Kreßstraße 1, 4600, Kreßstraße 1, 4600 Wels, Rakousko |
|
Dr. MANFRED HERBSTHOFER
|
Neaktivní
od 31.12.2022
|
jednatel |
19.07.2014 |
Adresa: |
4060 Leonding, Josef Genuiterweg 12 |
|
Dr. MANFRED HERBSTHOFER
|
Neaktivní
od 31.12.2022
|
jednatel |
19.07.2014 |
Adresa: |
4060 Leonding, Josef Genuiterweg 12, Josef Genuiterweg 12, 4060 Leonding, Rakousko |
|
Mag. Markus Bodner
|
Neaktivní
od 17.03.2016
|
jednatel |
28.08.2009 |
Adresa: |
Linz, Breitwiesergutstraße 14, PSČ 4020 |
|
Ing. Ivan Kadečka
|
Neaktivní
od 31.03.2016
|
jednatel |
13.03.2007 |
Adresa: |
14000, 21809704, Praha 4, Braník, Machovcova, 1276/18 |
|
Ing. IVAN KADEČKA
|
Neaktivní
od 31.03.2016
|
jednatel |
13.03.2007 |
Adresa: |
14700, 21809704, Praha, Braník, Machovcova, 1276, 18, Machovcova 1276/18, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Mag. Markus Bodner
|
Neaktivní
od 28.08.2009
|
|
28.02.2007 |
Adresa: |
4020, Linz, Gärtnerstrasse, 22 |
|
Mag. Markus Bodner
|
Neaktivní
od 28.08.2009
|
|
28.02.2007 |
Adresa: |
22, Linz, Gärtnerstrasse, 4020, Gärtnerstrasse 22, 4020 Linz, Rakousko |
|
Mag. Erich Staudinger
|
Neaktivní
od 28.02.2007
|
jednatel |
25.03.2005 |
Adresa: |
Sonnenweg 5, 4863 Seewalchen |
|
Dr. Manfred Herbsthofer
|
Neaktivní
od 19.07.2014
|
jednatel |
25.03.2005 |
Adresa: |
Hirschgasse 34, 4020 Linz |
|