FILIP BRABENEC
|
Aktivní
|
předseda výboru |
20.07.2022 |
Adresa: |
15000, 22078746, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Kroftova, 415, 10 |
|
PATRIK HOFFMAN
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.07.2022 |
Adresa: |
16000, 22215671, Hlavní město Praha, Praha, Hradčany, Mickiewiczova, 235, 5 |
|
PIERRE HENRY BRIAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.07.2022 |
Adresa: |
Nice, 48 rue Gioffredo |
|
FILIP BRABENEC
|
Aktivní
|
předseda výboru |
20.07.2022 |
Adresa: |
15000, 22078746, Praha, Smíchov, Kroftova, 415, 10, Kroftova 415/10, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
PATRIK HOFFMAN
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.07.2022 |
Adresa: |
16000, 22215671, Praha, Hradčany, Mickiewiczova, 235, 5, Mickiewiczova 235/5, Hradčany, 16000 Praha 6 |
|
PIERRE HENRY BRIAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.07.2022 |
Adresa: |
Nice, 48 rue Gioffredo, 48 rue Gioffredo, Nice, Francie |
|
FILIP BRABENEC
|
Neaktivní
od 20.07.2022
|
předseda výboru |
09.10.2019 |
Adresa: |
15000, 22078746, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Kroftova, 415, 10 |
|
EUAN EDWORTHY
|
Neaktivní
od 20.07.2022
|
člen výboru |
09.10.2019 |
Adresa: |
15000, 22078746, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Kroftova, 415, 10 |
|
PIERRE HENRY BRIAL
|
Neaktivní
od 20.07.2022
|
člen výboru |
09.10.2019 |
Adresa: |
15000, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Kroftova, 415, 10 |
|
FILIP BRABENEC
|
Neaktivní
od 20.07.2022
|
předseda výboru |
09.10.2019 |
Adresa: |
15000, 22078746, Praha, Smíchov, Kroftova, 415, 10, Kroftova 415/10, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
EUAN EDWORTHY
|
Neaktivní
od 20.07.2022
|
člen výboru |
09.10.2019 |
Adresa: |
15000, 22078746, Praha, Smíchov, Kroftova, 415, 10, Kroftova 415/10, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
PIERRE HENRY BRIAL
|
Neaktivní
od 20.07.2022
|
člen výboru |
09.10.2019 |
Adresa: |
15000, 22078746, Praha, Smíchov, Kroftova, 415, 10, Kroftova 415/10, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
PATRIK HOFFMAN
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
člen výboru |
23.02.2017 |
Adresa: |
16000, 22215671, Hlavní město Praha, Praha, Hradčany, Mickiewiczova, 235, 5 |
|
PATRIK HOFFMAN
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
člen výboru |
23.02.2017 |
Adresa: |
16000, 22215671, Praha, Hradčany, Mickiewiczova, 235, 5, Mickiewiczova 235/5, Hradčany, 16000 Praha 6 |
|
FILIP BRABENEC
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
člen výboru |
06.10.2016 |
Adresa: |
15000, 22078746, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Kroftova, 415, 10 |
|
FILIP BRABENEC
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
člen výboru |
06.10.2016 |
Adresa: |
15000, 22078746, Praha, Smíchov, Kroftova, 415, 10, Kroftova 415/10, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ANTHONY DELTOUR
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
člen výboru |
03.02.2016 |
Adresa: |
15000, 22078746, Praha, Smíchov, Kroftova, 415, 10 |
|
INGRID BROPHY
|
Neaktivní
od 23.02.2017
|
člen výboru |
03.02.2016 |
Adresa: |
15000, 22078746, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Kroftova, 415, 10 |
|
EUAN EDWORTHY
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
předseda výboru |
03.02.2016 |
Adresa: |
15000, 22078746, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Kroftova, 415, 10 |
|
ANTHONY DELTOUR
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
člen výboru |
03.02.2016 |
Adresa: |
15000, 22078746, Praha, Smíchov, Kroftova, 415, 10, Kroftova 415/10, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
INGRID BROPHY
|
Neaktivní
od 23.02.2017
|
člen výboru |
03.02.2016 |
Adresa: |
15000, 22078746, Praha, Smíchov, Kroftova, 415, 10, Kroftova 415/10, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
EUAN EDWORTHY
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
předseda výboru |
03.02.2016 |
Adresa: |
15000, 22078746, Praha, Smíchov, Kroftova, 415, 10, Kroftova 415/10, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ingrid Brophy
|
Neaktivní
od 03.02.2016
|
člen výboru |
04.07.2011 |
Adresa: |
15000, 22078746, Praha 5, Kroftova, 415, 10 |
|
INGRID BROPHY
|
Neaktivní
od 03.02.2016
|
člen výboru |
04.07.2011 |
Adresa: |
15000, 22078746, Praha, Smíchov, Kroftova, 415, 10, Kroftova 415/10, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Patrik Hoffman
|
Neaktivní
od 04.07.2011
|
člen výboru |
13.10.2009 |
Adresa: |
27746, 2109433, Veltrusy, Družstevní, 513 |
|
Euan Edworthy
|
Neaktivní
od 03.02.2016
|
předseda výboru |
13.10.2009 |
Adresa: |
15000, 22078746, Praha 5, Smíchov, Kroftova, 415/10 |
|
Anthony Deltour
|
Neaktivní
od 03.02.2016
|
člen výboru |
13.10.2009 |
Adresa: |
15000, Praha 5, Pod Výšinkou, 3 |
|
Patrik Hoffman
|
Neaktivní
od 04.07.2011
|
člen výboru |
13.10.2009 |
Adresa: |
27746, 2109433, Mělník, Veltrusy, Veltrusy, Družstevní, 513, Družstevní 513, 27746 Veltrusy |
|
EUAN EDWORTHY
|
Neaktivní
od 03.02.2016
|
předseda výboru |
13.10.2009 |
Adresa: |
15000, 22078746, Praha, Smíchov, Kroftova, 415, 10, Kroftova 415/10, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Anthony Deltour
|
Neaktivní
od 03.02.2016
|
člen výboru |
13.10.2009 |
Adresa: |
3, Praha 5, Pod Výšinkou, 15000, Pod Výšinkou 3, 15000 Praha 5, Česká republika |
|
ABZ s.r.o.
25140639 |
Neaktivní
od 13.10.2009
|
pověřený vlastník |
21.03.2005 |
Adresa: |
14900, 21816409, Praha 4, Praha 4, Nad Úpadem, 294 |
|
ABZ s.r.o.
25140639 |
Neaktivní
od 13.10.2009
|
pověřený vlastník |
21.03.2005 |
Adresa: |
14900, 21816409, Praha, Háje, Nad úpadem, 294, 56, Nad úpadem 294/56, Háje, 14900 Praha 4 |
|