JUDr. KAREL BERÁNEK
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
21.08.2024 |
Adresa: |
54701, 7449739, Náchod, Náchod, Náchod, Smetanova, 1013, Smetanova 1013, 54701 Náchod |
|
JUDr. KAREL BERÁNEK
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
23.02.2016 |
Adresa: |
54701, 7440103, Náchod, Náchod, Masarykovo náměstí, 33 |
|
JUDr. KAREL BERÁNEK
|
Neaktivní
od 21.08.2024
|
Člen představenstva |
23.02.2016 |
Adresa: |
54701, 7440103, Náchod, Náchod, Náchod, Masarykovo náměstí, 33, Masarykovo náměstí 33, 54701 Náchod |
|
JUDr. RUDOLF SUK
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
člen představenstva |
25.10.2015 |
Adresa: |
14900, 21830185, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Dunovského, 384, 5 |
|
JUDr. RUDOLF SUK
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
člen představenstva |
25.10.2015 |
Adresa: |
14900, 21830185, Praha, Chodov, Dunovského, 384, 5, Dunovského 384/5, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
JUDr. KAREL BERÁNEK
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
předseda představenstva |
03.11.2013 |
Adresa: |
54701, 7440103, Náchod, Náchod, Masarykovo náměstí, 33 |
|
JUDr. KAREL BERÁNEK
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
předseda představenstva |
03.11.2013 |
Adresa: |
54701, 7440103, Náchod, Náchod, Náchod, Masarykovo náměstí, 33, Masarykovo náměstí 33, 54701 Náchod |
|
JUDr. Karel Beránek
|
Neaktivní
od 03.11.2013
|
předseda představenstva |
09.04.2008 |
Adresa: |
54701, 7440103, Náchod, Masarykovo náměstí, 33 |
|
JUDr. Rudolf Suk
|
Neaktivní
od 25.10.2015
|
člen představenstva |
09.04.2008 |
Adresa: |
14900, 21830185, Praha 4, Chodov, Dunovského, 384/5 |
|
Petra Jarolímková
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
člen představenstva |
09.04.2008 |
Adresa: |
25242, 25708678, Vestec, Okružní, 359 |
|
JUDr. KAREL BERÁNEK
|
Neaktivní
od 03.11.2013
|
předseda představenstva |
09.04.2008 |
Adresa: |
54701, 7440103, Náchod, Náchod, Náchod, Masarykovo náměstí, 33, Masarykovo náměstí 33, 54701 Náchod |
|
JUDr. RUDOLF SUK
|
Neaktivní
od 25.10.2015
|
člen představenstva |
09.04.2008 |
Adresa: |
14900, 21830185, Praha, Chodov, Dunovského, 384, 5, Dunovského 384/5, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Petra Jarolímková
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
člen představenstva |
09.04.2008 |
Adresa: |
25250, 25708678, Praha-západ, Vestec, Vestec, Okružní, 359, Okružní 359, 25250 Vestec |
|
Ing. Petr Kumpf
|
Neaktivní
od 09.04.2008
|
předseda představenstva |
22.02.2007 |
Adresa: |
25101, Říčany u Prahy, Havlíčkova, 2 |
|
Lenka Stoklasová
|
Neaktivní
od 09.04.2008
|
člen představenstva |
22.02.2007 |
Adresa: |
74728, 4557956, Štěpánkovice, U Bartošovce, 706/1 |
|
Ing. Ivana Chvílová
|
Neaktivní
od 09.04.2008
|
člen představenstva |
22.02.2007 |
Adresa: |
14900, 21818894, Praha 4, Plickova, 552 |
|
Ing. Petr Kumpf
|
Neaktivní
od 09.04.2008
|
předseda představenstva |
22.02.2007 |
Adresa: |
25101, 12729281, Praha-východ, Říčany, Říčany, Havlíčkova, 1247, 2, Havlíčkova 1247/2, 25101 Říčany |
|
Lenka Stoklasová
|
Neaktivní
od 09.04.2008
|
člen představenstva |
22.02.2007 |
Adresa: |
74728, 4557956, Opava, Štěpánkovice, Štěpánkovice, U Bartošovce, 706, 1, U Bartošovce 706/1, 74728 Štěpánkovice |
|
Ing. Ivana Chvílová
|
Neaktivní
od 09.04.2008
|
člen představenstva |
22.02.2007 |
Adresa: |
14900, 21818894, Praha, Háje, Plickova, 552, 23, Plickova 552/23, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Vít Krejčí
|
Neaktivní
od 22.02.2007
|
předseda představenstva |
16.08.2005 |
Adresa: |
15500, 22696733, Praha 5, Stodůlky, Přecechtělova, 2231/2 |
|
Mgr. Rudolf Suk
|
Neaktivní
od 22.02.2007
|
člen představenstva |
16.08.2005 |
Adresa: |
14900, 21830185, Praha 4, Chodov, Dunovského, 384/5 |
|
Ing. Jiří Freund
|
Neaktivní
od 22.02.2007
|
člen představenstva |
16.08.2005 |
Adresa: |
16200, 22263047, Praha 6, Střešovice, nám. Před bateriemi, 674/20 |
|
Vít Krejčí
|
Neaktivní
od 22.02.2007
|
předseda představenstva |
16.08.2005 |
Adresa: |
15500, 22696733, Praha, Stodůlky, Přecechtělova, 2231, 2, Přecechtělova 2231/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Mgr. RUDOLF SUK
|
Neaktivní
od 22.02.2007
|
člen představenstva |
16.08.2005 |
Adresa: |
14900, 21830185, Praha, Chodov, Dunovského, 384, 5, Dunovského 384/5, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Freund
|
Neaktivní
od 22.02.2007
|
člen představenstva |
16.08.2005 |
Adresa: |
16200, 22263047, Praha, Střešovice, náměstí Před bateriemi, 674, 20, náměstí Před bateriemi 674/20, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
Ing. Zuzana Herichová
|
Neaktivní
od 16.07.2005
|
člen představenstva |
21.03.2005 |
Adresa: |
13000, Praha 3, Koněvova, 188 |
|
Ing. Zuzana Herichová
|
Neaktivní
od 16.07.2005
|
člen představenstva |
21.03.2005 |
Adresa: |
15521, 80424805, Praha, Sobín, Havranická, 188, 12, Havranická 188/12, Sobín, 15521 Praha 3 |
|